宋家瑜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名宋家瑜的職稱是董事, 持有股份數是400000, 公司名稱是台十七文化創意有限公司, 統一編號是83249528.
根據名稱 台十七文化創意 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 台十七文化創意 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 台十七文化創意 ... ]
| 東南亞教育科學文化協會、燦爛時光東南亞主題書店 | 活動起始日期: 2020/07/26 | 活動結束日期: 2020/12/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
東南亞教育科學文化協會、燦爛時光東南亞主題書店 | 活動起始日期: 2020/07/26 | 活動結束日期: 2020/12/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
[ 搜尋所有 宋家瑜 ... ]
名稱 台十七文化創意 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台十七文化創意)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台十七文化創意有限公司 臺南市永康區正強里正強街111巷9弄3號1樓 | 宋家瑜 | 83249528 | 核准設立 |
台十七文化創意有限公司 登記地址: 臺南市永康區正強里正強街111巷9弄3號1樓 | 負責人: 宋家瑜 | 統編: 83249528 | 核准設立 |
姓名 宋家瑜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宋家瑜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愉辰饗飲食坊 新北市永和區文化路52號(1樓) | 宋家瑜 | 92698834 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128170385) |
愉辰饗飲食坊 登記地址: 新北市永和區文化路52號(1樓) | 負責人: 宋家瑜 | 統編: 92698834 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128170385) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
|