呂亮震
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂亮震的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是不惑有限公司, 統一編號是83263979.
根據名稱 不惑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 不惑 ...) | 名稱: 林文嶽 | 開放時間: 周二至周日08:00~17:00,蓮花清食、民宿小木屋採預約制 | 電話: 06-6850339 | 地址: 臺南市白河鎮崎內里38號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| (中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 鄉鎮: 七股區 | 景點縣市: 臺南市 | 緯度: | 經度: @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 886-3-8536216 | 地址: 花蓮縣吉安鄉稻香村14鄰稻康街2號 | 級別: | 服務資訊: 有線網路,無線網路,國民旅遊卡,高齡房,,,,接送服務,自行車租借,導覽解說,體驗活動,, | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 民宿的風格非常特別,它的裝璜不只具有開放性,通透性,而且充滿了藝術氣息,展現出時尚又時髦的格調,且隱喻出自由的居住和生活方式。令人驚訝的,民宿主人是一位年輕,開朗的戴先生,朋友們都叫他小戴,因為本身非... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: 886-3-8536216 | 地址: 花蓮縣吉安鄉稻香村14鄰稻香路55號 | 級別: | 服務資訊: 有線網路,無線網路,國民旅遊卡,高齡房,,,,接送服務,自行車租借,導覽解說,體驗活動,, | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 民宿的風格非常特別,它的裝璜不只具有開放性,通透性,而且充滿了藝術氣息,展現出時尚又時髦的格調,且隱喻出自由的居住和生活方式。令人驚訝的,民宿主人是一位年輕,開朗的戴先生,朋友們都叫他小戴,因為本身非... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
名稱: 林文嶽 | 開放時間: 周二至周日08:00~17:00,蓮花清食、民宿小木屋採預約制 | 電話: 06-6850339 | 地址: 臺南市白河鎮崎內里38號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
(中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鄉鎮: 七股區 | 景點縣市: 臺南市 | 緯度: | 經度: @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 886-3-8536216 | 地址: 花蓮縣吉安鄉稻香村14鄰稻康街2號 | 級別: | 服務資訊: 有線網路,無線網路,國民旅遊卡,高齡房,,,,接送服務,自行車租借,導覽解說,體驗活動,, | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 民宿的風格非常特別,它的裝璜不只具有開放性,通透性,而且充滿了藝術氣息,展現出時尚又時髦的格調,且隱喻出自由的居住和生活方式。令人驚訝的,民宿主人是一位年輕,開朗的戴先生,朋友們都叫他小戴,因為本身非... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 886-3-8536216 | 地址: 花蓮縣吉安鄉稻香村14鄰稻香路55號 | 級別: | 服務資訊: 有線網路,無線網路,國民旅遊卡,高齡房,,,,接送服務,自行車租借,導覽解說,體驗活動,, | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 民宿的風格非常特別,它的裝璜不只具有開放性,通透性,而且充滿了藝術氣息,展現出時尚又時髦的格調,且隱喻出自由的居住和生活方式。令人驚訝的,民宿主人是一位年輕,開朗的戴先生,朋友們都叫他小戴,因為本身非... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 不惑 ... ]
根據姓名 呂亮震 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 呂亮震 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 亮震室內裝修工程有限公司 | 統一編號: 30810772 @ 董監事資料集 |
| 機構電話: 02-8978-7568 | 機構地址: 臺北市松山區基隆路一段8號10樓 | 機構性質: 營利 | 經營業務項目: 國內就業服務業務 | 許可證有效期限: 115年6月4日 | 許可證字號: 北市就服字第0331號 @ 仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 亮谷管理顧問有限公司 | 統一編號: 42629215 @ 董監事資料集 |
| 作者: 艾德.夏恩(Edgar H. Schein), 約翰.曼倫(John Van Maanen)著; 呂亮震, 林俊宏, 謝慈譯 | 出版機構: 擺渡人生設計 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 167 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99461-0-0 (平裝, NT$600, 167面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 團體會址: 臺北市松山區南京東路5段168號10樓 | 成立日期: 1010916 | 理事長: 呂亮震 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 404000 | 所代表法人: | 擺渡人生設計股份有限公司 | 統一編號: 53913336 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 呂亮震 | 設立時間: 1010916 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 亮震室內裝修工程有限公司 | 統一編號: 30810772 @ 董監事資料集 |
機構電話: 02-8978-7568 | 機構地址: 臺北市松山區基隆路一段8號10樓 | 機構性質: 營利 | 經營業務項目: 國內就業服務業務 | 許可證有效期限: 115年6月4日 | 許可證字號: 北市就服字第0331號 @ 仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 亮谷管理顧問有限公司 | 統一編號: 42629215 @ 董監事資料集 |
作者: 艾德.夏恩(Edgar H. Schein), 約翰.曼倫(John Van Maanen)著; 呂亮震, 林俊宏, 謝慈譯 | 出版機構: 擺渡人生設計 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 167 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99461-0-0 (平裝, NT$600, 167面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
團體會址: 臺北市松山區南京東路5段168號10樓 | 成立日期: 1010916 | 理事長: 呂亮震 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 404000 | 所代表法人: | 擺渡人生設計股份有限公司 | 統一編號: 53913336 @ 董監事資料集 |
負責人: 呂亮震 | 設立時間: 1010916 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 呂亮震 ... ]
名稱 不惑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 不惑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
不惑有限公司 新北市新店區三民路100號2樓 | 呂亮震 | 83263979 | 核准設立 |
四十不惑燒鳥酒場 嘉義市東區興安里興美六路369號 | 郭福利 | 92381110 | 核准設立 - 獨資 |
肆不惑 屏東縣琉球鄉中福村本漁路95-2號 | | 85792117 | |
不惑有限公司 登記地址: 新北市新店區三民路100號2樓 | 負責人: 呂亮震 | 統編: 83263979 | 核准設立 |
四十不惑燒鳥酒場 登記地址: 嘉義市東區興安里興美六路369號 | 負責人: 郭福利 | 統編: 92381110 | 核准設立 - 獨資 |
肆不惑 登記地址: 屏東縣琉球鄉中福村本漁路95-2號 | 統編: 85792117 |
姓名 呂亮震 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 呂亮震)
亮震室內裝修工程有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路2段86巷44號 | 負責人: 呂亮震 | 統編: 30810772 | 核准設立 |
亮谷管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市松山區基隆路1段8號10樓 | 負責人: 呂亮震 | 統編: 42629215 | 核准設立 |
擺渡人生設計股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段168號10樓 | 負責人: 呂亮震 | 統編: 53913336 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|