陳成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳成的職稱是監察人, 持有股份數是60000, 公司名稱是台灣翎視傳媒科技股份有限公司, 統一編號是83421787.
根據姓名 陳成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳成 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 | 指定登錄理由: 餘三館是一座三合院式的建築,包括正身、軒、內外護龍、門樓及內外埕等。正廳祭祀大榕社一系列代先祖,命名為「創垂堂」。館身坐西朝東,造形典雅,形式優美,混合閩南及粵東的傳統建築特色,為臺灣較具代表性的古宅... @ 文資局古蹟 |
| (中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 其他,地景,原住民 | 敍述的主要人物: 陳成惠 | 發佈日期: 2014/01/03 | 故事摘要: 陳成惠當過7年的村長,他對華陵村有著非常濃厚的感情,還記得小時候華陵村還沒電可用,只有學校才有電,那時交通也非常不發達,上巴陵到下巴陵須花50分鐘,後來道路開通後才較為便利。從小在這長大的陳成惠希望原... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 張肇和/鄭文正/張肇聖 | 上傳者: 臺東縣成功鎮愛鄉協會站管理者 | 故事類別: 愛,移民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/06/20 | 故事摘要: 鄭美玉原本在新港水仙宮旁賣甘蔗,某一天成功國小陳成興主任和李仁慈老師經過甘蔗攤位,陳主任動念,想將她介紹給李老師,陳主任的老婆綽號「黑邊」,決定要撮合這門親事。當天下午她擔著地瓜回家時,陳主任一行人來... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 葉建宏/雙宏知識國際有限公司 | 臺中市 | 場域: 廣場 | 42147臺中市后里區舊社里堤防路518號(建築物右側廣場) @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)黃振良;(中華民國)陳炳容;(中華民國)陳成基 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃振良;(中華民國)陳炳容;(中華民國)陳成基 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 | 指定登錄理由: 餘三館是一座三合院式的建築,包括正身、軒、內外護龍、門樓及內外埕等。正廳祭祀大榕社一系列代先祖,命名為「創垂堂」。館身坐西朝東,造形典雅,形式優美,混合閩南及粵東的傳統建築特色,為臺灣較具代表性的古宅... @ 文資局古蹟 |
(中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 其他,地景,原住民 | 敍述的主要人物: 陳成惠 | 發佈日期: 2014/01/03 | 故事摘要: 陳成惠當過7年的村長,他對華陵村有著非常濃厚的感情,還記得小時候華陵村還沒電可用,只有學校才有電,那時交通也非常不發達,上巴陵到下巴陵須花50分鐘,後來道路開通後才較為便利。從小在這長大的陳成惠希望原... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 張肇和/鄭文正/張肇聖 | 上傳者: 臺東縣成功鎮愛鄉協會站管理者 | 故事類別: 愛,移民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/06/20 | 故事摘要: 鄭美玉原本在新港水仙宮旁賣甘蔗,某一天成功國小陳成興主任和李仁慈老師經過甘蔗攤位,陳主任動念,想將她介紹給李老師,陳主任的老婆綽號「黑邊」,決定要撮合這門親事。當天下午她擔著地瓜回家時,陳主任一行人來... @ 國民記憶庫故事資料 |
葉建宏/雙宏知識國際有限公司 | 臺中市 | 場域: 廣場 | 42147臺中市后里區舊社里堤防路518號(建築物右側廣場) @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)黃振良;(中華民國)陳炳容;(中華民國)陳成基 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃振良;(中華民國)陳炳容;(中華民國)陳成基 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳成 ... ]
名稱 台灣翎視傳媒科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣翎視傳媒科技)
姓名 陳成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳記陳成發自營計 臺北市南港區富康街14號1樓 | 陳成發 | 01467530 | 核准設立 - 獨資 |
艾思多貿易有限公司 新北市新店區安成街1之3號5樓 | 陳成輝 | 24558821 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-20) |
陳成一自營計程車行 臺中市西屯區大福里中清路65巷91弄53號一樓 | 陳成一 | 00011040 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
陳成國自營計程車 臺北市松山區永吉路187巷20號2樓 | 陳成國 | 01513892 | 核准設立 - 獨資 |
陳成吉自營計程車 臺北市松山區永吉路187巷20號2樓 | 陳成吉 | 01516602 | 核准設立 - 獨資 |
石陳成自營計程車行 臺北市松山區忠孝東路5段372巷28弄1號4樓 | 石陳成 | 01527262 | 歇業 - 獨資 |
陳成輝自營計程車 臺北市文山區興隆路3段207巷16弄4號1樓 | 陳成輝 | 01693748 | 核准設立 - 獨資 |
陳成丞自營計程車行 臺北市士林區文林路404巷26號1樓 | 陳成丞 | 01824235 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
陳記陳成發自營計 登記地址: 臺北市南港區富康街14號1樓 | 負責人: 陳成發 | 統編: 01467530 | 核准設立 - 獨資 |
艾思多貿易有限公司 登記地址: 新北市新店區安成街1之3號5樓 | 負責人: 陳成輝 | 統編: 24558821 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-20) |
陳成一自營計程車行 登記地址: 臺中市西屯區大福里中清路65巷91弄53號一樓 | 負責人: 陳成一 | 統編: 00011040 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
陳成國自營計程車 登記地址: 臺北市松山區永吉路187巷20號2樓 | 負責人: 陳成國 | 統編: 01513892 | 核准設立 - 獨資 |
陳成吉自營計程車 登記地址: 臺北市松山區永吉路187巷20號2樓 | 負責人: 陳成吉 | 統編: 01516602 | 核准設立 - 獨資 |
石陳成自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區忠孝東路5段372巷28弄1號4樓 | 負責人: 石陳成 | 統編: 01527262 | 歇業 - 獨資 |
陳成輝自營計程車 登記地址: 臺北市文山區興隆路3段207巷16弄4號1樓 | 負責人: 陳成輝 | 統編: 01693748 | 核准設立 - 獨資 |
陳成丞自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區文林路404巷26號1樓 | 負責人: 陳成丞 | 統編: 01824235 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|