蘇靖琦
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇靖琦的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是柏立有限公司, 統一編號是83429824.
| 統一編號: 83429824 | 電話號碼: 03-5622610 | 苗栗縣頭份市合興里八德二路40-8號 |
統一編號: 83429824 | 電話號碼: 03-5622610 | 苗栗縣頭份市合興里八德二路40-8號 |
[ 搜尋所有相關: 蘇靖琦 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 柏立 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 柏立 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 柏立食品有限公司 | 統一編號: 68632405 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 柏立生技有限公司 | 統一編號: 95462614 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 31517678 | 聯絡電話: 02-25433000#68 | 基隆市安樂區 | 設立日期: 2012/6/25 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 統一編號: 84664136 | 電話號碼: 06-2963000 | 臺南市南區鯤鯓里鯤鯓路119巷8號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: LEXAPRO 20MG/ML ORAL DROPS SOLUTION | 許可證字號: 衛署藥輸字第025267號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/16 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2020/09/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鬱症之治療及預防復發,恐慌症,社交焦慮症,泛焦慮症及強迫症之治療。 | 劑型: 滴劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: ESCITALOPRAM (AS OXALATE) | 製造商名稱: H. LUNDBECK A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: LEXAPRO TABLETS 20MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第023957號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/08/17 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2009/04/13 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鬱症之治療及預防復發、恐慌症。 | 劑型: 膜衣錠 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: ESCITALOPRAM OXALATE | 製造商名稱: H. LUNDBECK A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: LEXAPRO TABLETS 15MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第023958號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/08/17 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2009/04/13 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鬱症之治療及預防復發、恐慌症。 | 劑型: 膜衣錠 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: ESCITALOPRAM OXALATE | 製造商名稱: H. LUNDBECK A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: LEXAPRO TABLETS 5MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第023959號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2024/04/13 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鬱症之治療及預防復發,恐慌症,社交焦慮症,泛焦慮症及強迫症之治療。 | 劑型: 膜衣錠 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: ESCITALOPRAM OXALATE | 製造商名稱: H. LUNDBECK A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 柏立食品有限公司 | 統一編號: 68632405 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 柏立生技有限公司 | 統一編號: 95462614 @ 董監事資料集 |
統一編號: 31517678 | 聯絡電話: 02-25433000#68 | 基隆市安樂區 | 設立日期: 2012/6/25 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
統一編號: 84664136 | 電話號碼: 06-2963000 | 臺南市南區鯤鯓里鯤鯓路119巷8號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: LEXAPRO 20MG/ML ORAL DROPS SOLUTION | 許可證字號: 衛署藥輸字第025267號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/16 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2020/09/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鬱症之治療及預防復發,恐慌症,社交焦慮症,泛焦慮症及強迫症之治療。 | 劑型: 滴劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: ESCITALOPRAM (AS OXALATE) | 製造商名稱: H. LUNDBECK A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: LEXAPRO TABLETS 20MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第023957號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/08/17 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2009/04/13 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鬱症之治療及預防復發、恐慌症。 | 劑型: 膜衣錠 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: ESCITALOPRAM OXALATE | 製造商名稱: H. LUNDBECK A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: LEXAPRO TABLETS 15MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第023958號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/08/17 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2009/04/13 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鬱症之治療及預防復發、恐慌症。 | 劑型: 膜衣錠 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: ESCITALOPRAM OXALATE | 製造商名稱: H. LUNDBECK A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: LEXAPRO TABLETS 5MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第023959號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2024/04/13 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鬱症之治療及預防復發,恐慌症,社交焦慮症,泛焦慮症及強迫症之治療。 | 劑型: 膜衣錠 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: ESCITALOPRAM OXALATE | 製造商名稱: H. LUNDBECK A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
[ 搜尋所有 柏立 ... ]
無其他 蘇靖琦 資料。
[ 搜尋所有 蘇靖琦 ... ]
柏立美髮工作室 | 地址: 台中市大里區青松街126號 | 電話: 04-2407-8259 |
柏立企業股份有限公司 | 地址: 台南市南區鯤鯓路119巷8號 | 電話: 06-296-3001 |
名稱 柏立 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 柏立)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏立食品有限公司 新北市永和區中和路305巷4弄9號 | 鄭柏偉 | 68632405 | 核准設立 |
柏立企業社 新竹市北區台溪里中華路三段18號 | 陳柏諺 | 91898623 | 核准設立 - 獨資 |
柏立生技有限公司 新北市汐止區新台五路1段95號20樓之6 | 陳柏瑄 | 95462614 | 核准設立 |
柏立商行 金門縣金城鎮金水里后豐港46號 | 洪婷郁 | 37951706 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080000460) |
帕柏立克餐飲店 臺北市大安區信義路4段143號1樓 | 陳之浩 | 76439537 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1114117701) |
柏立夫實業社 臺中市潭子區東寶里雅潭路二段257號 | 陳阿春 | 82466981 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080867299) |
柏立有限公司 苗栗縣頭份市合興里八德二路40-8號 | 蘇靖琦 | 83429824 | 核准設立 |
柏立奧有限公司 臺北市內湖區洲子街48號6樓 | 陳宏凱 | 83784669 | 核准設立 |
柏立食品有限公司 登記地址: 新北市永和區中和路305巷4弄9號 | 負責人: 鄭柏偉 | 統編: 68632405 | 核准設立 |
柏立企業社 登記地址: 新竹市北區台溪里中華路三段18號 | 負責人: 陳柏諺 | 統編: 91898623 | 核准設立 - 獨資 |
柏立生技有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段95號20樓之6 | 負責人: 陳柏瑄 | 統編: 95462614 | 核准設立 |
柏立商行 登記地址: 金門縣金城鎮金水里后豐港46號 | 負責人: 洪婷郁 | 統編: 37951706 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080000460) |
帕柏立克餐飲店 登記地址: 臺北市大安區信義路4段143號1樓 | 負責人: 陳之浩 | 統編: 76439537 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1114117701) |
柏立夫實業社 登記地址: 臺中市潭子區東寶里雅潭路二段257號 | 負責人: 陳阿春 | 統編: 82466981 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080867299) |
柏立有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市合興里八德二路40-8號 | 負責人: 蘇靖琦 | 統編: 83429824 | 核准設立 |
柏立奧有限公司 登記地址: 臺北市內湖區洲子街48號6樓 | 負責人: 陳宏凱 | 統編: 83784669 | 核准設立 |
[ 查詢所有 柏立 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
|