王啓任
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王啓任的職稱是監察人, 持有股份數是6700, 公司名稱是既視感股份有限公司, 統一編號是83464835.
董監事資料集 資料集的 王啓任 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王啓任 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6700 | 所代表法人: | 既視感股份有限公司 | 統一編號: 83464835 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6600 | 所代表法人: | 既視感股份有限公司 | 統一編號: 83464835 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6700 | 所代表法人: | 既視感股份有限公司 | 統一編號: 83464835 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6600 | 所代表法人: | 既視感股份有限公司 | 統一編號: 83464835 |
[ 搜尋所有相關: 王啓任 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 既視感 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 既視感 ...) | (中華民國)吳芊頤;(中華民國)李明剛;(中華民國)劉臻;(中華民國)謝文双 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳芊頤;(中華民國)李明剛;(中華民國)劉臻;(中華民國)謝文双 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 06:00–00:00 | | 電話: 886-7-2231492 | 地址: 高雄市807三民區凱旋一路260號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 1 | 開放時間: 週三至週五下午14時至17時、週六日上午9時至12時,下午13時至17時。 | 現狀: 建築整體完整。 | 歷史沿革: 大正9年(西元1920年)興建嘉南大圳、珊瑚潭水庫,稻米產量大增,同年日本當局採獎勵辦法:五年內在臺灣主要產地建設25座農業倉庫,計畫龐大,但仍依次建設。大正11年(西元1922年)實施「農業倉庫法」... @ 文資局歷史建築 |
| 電話: 28384475 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市士林區德行西路82號 @ 醫療器材商資料集 |
(中華民國)吳芊頤;(中華民國)李明剛;(中華民國)劉臻;(中華民國)謝文双 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳芊頤;(中華民國)李明剛;(中華民國)劉臻;(中華民國)謝文双 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 06:00–00:00 | | 電話: 886-7-2231492 | 地址: 高雄市807三民區凱旋一路260號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
1 | 開放時間: 週三至週五下午14時至17時、週六日上午9時至12時,下午13時至17時。 | 現狀: 建築整體完整。 | 歷史沿革: 大正9年(西元1920年)興建嘉南大圳、珊瑚潭水庫,稻米產量大增,同年日本當局採獎勵辦法:五年內在臺灣主要產地建設25座農業倉庫,計畫龐大,但仍依次建設。大正11年(西元1922年)實施「農業倉庫法」... @ 文資局歷史建築 |
電話: 28384475 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市士林區德行西路82號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 既視感 ... ]
根據姓名 王啓任 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 王啓任 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 花明管理顧問有限公司 | 統一編號: 90254617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 司愛矽半導體有限公司 | 統一編號: 93504435 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 花明管理顧問有限公司 | 統一編號: 90254617 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 司愛矽半導體有限公司 | 統一編號: 93504435 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王啓任 ... ]
名稱 既視感 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 既視感)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
既視感股份有限公司 臺北市士林區德行西路82號1樓 | 陳昱廷 | 83464835 | 核准設立 |
既視感股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行西路82號1樓 | 負責人: 陳昱廷 | 統編: 83464835 | 核准設立 |
姓名 王啓任 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王啓任)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安北娃娃國選物販賣商行 臺南市安平區王城里安北路150之5號 | 王啓任 | 85600238 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100052607) |
詠春國際有限公司 臺南市安南區安中路一段316號 | 王啓任 | 24919212 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-30) |
青年娃娃國選物販賣商行 臺南市中西區光賢里武聖路155號 | 王啓任 | 47961226 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090030416) |
民族娃娃國選物販賣商行 臺南市安南區安西里安和路1段433號 | 王啓任 | 47968403 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100051853) |
光明街娃娃國選物販賣城 臺南市東區小東里光明街137號 | 王啓任 | 81428927 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090041785) |
北門娃娃國選物販賣商行 臺南市北區大興里北門路2段145號1樓 | 王啓任 | 85612945 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090043666) |
花明管理顧問有限公司 新北市板橋區板新路107號8樓 | 王啓任 | 90254617 | 核准設立 |
品心餐飲 新北市林口區中山路97巷17號 | 王啓任 | 91220171 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118155115) |
安北娃娃國選物販賣商行 登記地址: 臺南市安平區王城里安北路150之5號 | 負責人: 王啓任 | 統編: 85600238 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100052607) |
詠春國際有限公司 登記地址: 臺南市安南區安中路一段316號 | 負責人: 王啓任 | 統編: 24919212 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-30) |
青年娃娃國選物販賣商行 登記地址: 臺南市中西區光賢里武聖路155號 | 負責人: 王啓任 | 統編: 47961226 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090030416) |
民族娃娃國選物販賣商行 登記地址: 臺南市安南區安西里安和路1段433號 | 負責人: 王啓任 | 統編: 47968403 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100051853) |
光明街娃娃國選物販賣城 登記地址: 臺南市東區小東里光明街137號 | 負責人: 王啓任 | 統編: 81428927 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090041785) |
北門娃娃國選物販賣商行 登記地址: 臺南市北區大興里北門路2段145號1樓 | 負責人: 王啓任 | 統編: 85612945 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090043666) |
花明管理顧問有限公司 登記地址: 新北市板橋區板新路107號8樓 | 負責人: 王啓任 | 統編: 90254617 | 核准設立 |
品心餐飲 登記地址: 新北市林口區中山路97巷17號 | 負責人: 王啓任 | 統編: 91220171 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118155115) |
[ 查詢所有 王啓任 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|