陳文祥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳文祥的職稱是董事, 持有股份數是1150000, 所代表法人是禾洋投資股份有限公司, 公司名稱是總合發資產股份有限公司, 統一編號是83490405.
董監事資料集 資料集的 陳文祥 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳文祥 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2750000 | 所代表法人: 鑒進投資股份有限公司 | 總合發資產股份有限公司 | 統一編號: 83490405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7800000 | 所代表法人: 安建投資股份有限公司 | 總合發資產股份有限公司 | 統一編號: 83490405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7800000 | 所代表法人: 京璟投資股份有限公司 | 總合發資產股份有限公司 | 統一編號: 83490405 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2750000 | 所代表法人: 鑒進投資股份有限公司 | 總合發資產股份有限公司 | 統一編號: 83490405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7800000 | 所代表法人: 安建投資股份有限公司 | 總合發資產股份有限公司 | 統一編號: 83490405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7800000 | 所代表法人: 京璟投資股份有限公司 | 總合發資產股份有限公司 | 統一編號: 83490405 |
[ 搜尋所有相關: 陳文祥 @ 董監事資料集 ]
無其他 總合發資產 資料。
[ 搜尋所有 總合發資產 ... ]
根據姓名 陳文祥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳文祥 ...) | 李昀珊 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70163臺南市東區裕文路301號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 林昭慶/古采藝創環境有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 安順國民小學藝文穿堂及週邊開放綠地 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
| 林博裕 | 臺南市 | 場域: 學校 | 7 2 1臺南市官田區拔林村77-1號 @ 文化部公共藝術 |
李昀珊 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70163臺南市東區裕文路301號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
林昭慶/古采藝創環境有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 安順國民小學藝文穿堂及週邊開放綠地 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
林博裕 | 臺南市 | 場域: 學校 | 7 2 1臺南市官田區拔林村77-1號 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 陳文祥 ... ]
名稱 總合發資產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 總合發資產)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
總合發資產股份有限公司 桃園市龍潭區高原里渴望二路98號2樓 | 張銀森 | 83490405 | 核准設立 |
總合發資產股份有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區高原里渴望二路98號2樓 | 負責人: 張銀森 | 統編: 83490405 | 核准設立 |
姓名 陳文祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳文祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
文祥企業行 高雄市岡山區碧紅里永樂路75號1樓 | 陳文祥 | 07944237 | 核准設立 - 獨資 |
正記陳文祥自營計行 臺北市中正區中華路2段441巷7號︹之1︺5樓 | 陳文祥 | 01470970 | 撤銷 - 獨資 |
陳文祥自營計程車行 臺北市松山區撫遠街405巷14號1樓 | 陳文祥 | 21217949 | 核准設立 - 獨資 |
祥禾汽車車業行 雲林縣褒忠鄉中民村三民路三一六之二號一樓 | 陳文祥 | 45421456 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003075) |
祥好蔬果行 高雄市楠梓區後勁南路134號1樓 | 陳文祥 | 47652191 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461919100) |
祥鎰水電工程行 新北市板橋區民治街71巷56號5樓 | 陳文祥 | 72694352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078110123) |
祥友鋼鋁門窗 宜蘭縣員山鄉深溝村深洲路9巷15號一樓 | 陳文祥 | 98073836 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080902283) |
荃祥工程行 臺南市永康區復華里國華街95巷19號1樓 | 陳文祥 | 10796484 | 核准設立 - 獨資 |
文祥企業行 登記地址: 高雄市岡山區碧紅里永樂路75號1樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 07944237 | 核准設立 - 獨資 |
正記陳文祥自營計行 登記地址: 臺北市中正區中華路2段441巷7號︹之1︺5樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 01470970 | 撤銷 - 獨資 |
陳文祥自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區撫遠街405巷14號1樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 21217949 | 核准設立 - 獨資 |
祥禾汽車車業行 登記地址: 雲林縣褒忠鄉中民村三民路三一六之二號一樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 45421456 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003075) |
祥好蔬果行 登記地址: 高雄市楠梓區後勁南路134號1樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 47652191 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461919100) |
祥鎰水電工程行 登記地址: 新北市板橋區民治街71巷56號5樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 72694352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078110123) |
祥友鋼鋁門窗 登記地址: 宜蘭縣員山鄉深溝村深洲路9巷15號一樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 98073836 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080902283) |
荃祥工程行 登記地址: 臺南市永康區復華里國華街95巷19號1樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 10796484 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳文祥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
|