王宥程
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王宥程的職稱是監察人, 持有股份數是20, 公司名稱是適任健康事業股份有限公司, 統一編號是83496750.
董監事資料集 資料集的 王宥程 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王宥程 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 適任健康事業股份有限公司 | 統一編號: 83496750 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 適任健康事業股份有限公司 | 統一編號: 83496750 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 適任健康事業股份有限公司 | 統一編號: 83496750 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 適任健康事業股份有限公司 | 統一編號: 83496750 |
[ 搜尋所有相關: 王宥程 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 適任健康事業 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 適任健康事業 ...) | OID: 2.16.886.119.90029.101580 | 電話: 07-2353759 | 地址: 高雄市三民區建國二路100號2樓 | DN: o=適任健康事業股份有限公司附設高雄市私立長明社區(日間照顧)長照機構,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/12/03 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 隋禹鈞 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/12/04 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 隋禹鈞 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201204 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 陳岷營 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20201204 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 陳岷營 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20201204 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 陳岷營 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90029.101580 | 電話: 07-2353759 | 地址: 高雄市三民區建國二路100號2樓 | DN: o=適任健康事業股份有限公司附設高雄市私立長明社區(日間照顧)長照機構,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/12/03 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 隋禹鈞 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/12/04 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 隋禹鈞 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201204 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 陳岷營 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20201204 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 陳岷營 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20201204 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: (07)2353759 | 機構負責人姓名: 陳岷營 | 機構代碼: 2V1500008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區博愛里建國二路100號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 適任健康事業 ... ]
根據姓名 王宥程 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王宥程 ...) | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 38763436 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉馬興村雅興街260巷7號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 38763436 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉馬興村雅興街305巷30號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宥凱國際實業有限公司 | 統一編號: 60210016 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 銅益有限公司 | 統一編號: 22922937 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16810 | 所代表法人: | 泉勝木工股份有限公司 | 統一編號: 56635027 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5040 | 所代表法人: | 欣西格林股份有限公司 | 統一編號: 80092966 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 政典有限公司 | 統一編號: 84805488 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 頤橙設計有限公司 | 統一編號: 90542006 @ 董監事資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 38763436 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉馬興村雅興街260巷7號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 38763436 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉馬興村雅興街305巷30號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宥凱國際實業有限公司 | 統一編號: 60210016 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 銅益有限公司 | 統一編號: 22922937 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16810 | 所代表法人: | 泉勝木工股份有限公司 | 統一編號: 56635027 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5040 | 所代表法人: | 欣西格林股份有限公司 | 統一編號: 80092966 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 政典有限公司 | 統一編號: 84805488 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 頤橙設計有限公司 | 統一編號: 90542006 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王宥程 ... ]
名稱 適任健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 適任健康事業)
適任健康事業股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區建國二路100號2樓之1 | 負責人: 陳岷營 | 統編: 83496750 | 核准設立 |
適任健康事業股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區重慶街274號 | 負責人: 隋禹鈞 | 統編: 85006434 | 核准設立 |
姓名 王宥程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王宥程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
品宥工程行 屏東縣枋寮鄉玉泉村農場路98-2號 | 王宥程 | 89068729 | 核准設立 - 獨資 |
宥荃企業社 彰化縣秀水鄉馬興村雅興街305巷30號 | 王宥程 | 38763436 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090820054) |
宥凱國際實業有限公司 臺中市南區福田路123巷15號1樓 | 王宥程 | 60210016 | 核准設立 |
福順機車行 臺中市西屯區福雅里福順路303號一樓 | 王宥程 | 09246933 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108617086) |
銅益有限公司 彰化縣彰化市東芳里彰馬路160巷27號 | 王宥程 | 22922937 | 核准設立 |
藍曲餐飲店 臺中市西屯區何仁里文心路三段174-1號1樓 | 王宥程 | 38857503 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050875289) |
大鼓燒紅豆餅舖 臺中市西區忠明里中美街419巷32號1樓 | 王宥程 | 45610034 | 歇業 - 獨資 |
逡宏機車行 彰化縣彰化市西勢里金馬路三段四一七號 | 王宥程 | 80817912 | 歇業 - 獨資 |
品宥工程行 登記地址: 屏東縣枋寮鄉玉泉村農場路98-2號 | 負責人: 王宥程 | 統編: 89068729 | 核准設立 - 獨資 |
宥荃企業社 登記地址: 彰化縣秀水鄉馬興村雅興街305巷30號 | 負責人: 王宥程 | 統編: 38763436 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090820054) |
宥凱國際實業有限公司 登記地址: 臺中市南區福田路123巷15號1樓 | 負責人: 王宥程 | 統編: 60210016 | 核准設立 |
福順機車行 登記地址: 臺中市西屯區福雅里福順路303號一樓 | 負責人: 王宥程 | 統編: 09246933 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108617086) |
銅益有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市東芳里彰馬路160巷27號 | 負責人: 王宥程 | 統編: 22922937 | 核准設立 |
藍曲餐飲店 登記地址: 臺中市西屯區何仁里文心路三段174-1號1樓 | 負責人: 王宥程 | 統編: 38857503 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050875289) |
大鼓燒紅豆餅舖 登記地址: 臺中市西區忠明里中美街419巷32號1樓 | 負責人: 王宥程 | 統編: 45610034 | 歇業 - 獨資 |
逡宏機車行 登記地址: 彰化縣彰化市西勢里金馬路三段四一七號 | 負責人: 王宥程 | 統編: 80817912 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王宥程 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
|