徐德明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐德明的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是加連有限公司, 統一編號是83539553.
| 統一編號: 83539553 | 電話號碼: 0918284078 | 新竹市東區金山里金山街77號一樓 |
統一編號: 83539553 | 電話號碼: 0918284078 | 新竹市東區金山里金山街77號一樓 |
[ 搜尋所有相關: 徐德明 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 加連 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 加連 ...) | 聯絡方式: 0916500625 | 是否收費: N | 活動地點: 北區育德路5樓之6 | 開始日期: 20231020 | 結束日期: 20231020 | 發起單位: 蘇經綸 | 主辦單位: 艾彼股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 0916500625 | 是否收費: N | 活動地點: 北區育德路5樓之6 | 開始日期: 20240313 | 結束日期: 20240313 | 發起單位: 蘇經綸 | 主辦單位: 艾彼股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 英文品名: “Singa” Knee Continuous Passive Motion Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008079號 | 有效日期: 2024/12/12 | 註銷狀態: 已廢止 | 註銷日期: 2024/01/18 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「連續式被動關節活動器(O.0006)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 新加科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Singa” Knee Continuous Passive Motion Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008079號 | 有效日期: 20241212 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「連續式被動關節活動器(O.0006)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 新加科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 @ 文資局文化景觀 |
| 聯絡方式: 02-23569691 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220609 | 結束日期: 20220609 | 發起單位: 蕭小姐/楊小姐 | 主辦單位: 金融監督管理委員會、台灣金融服務業聯合總會、台灣金融研訓院、芬恩特創新聚落、金融科技創新園區 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 申請廠商: 新加科技有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100819 | 核准結束日期: 1130819 | 廣告核准字號: 桃衛器字10908007 @ 西藥醫療器材化粧品廣告核准資料集 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2021-12-10 11:40:19 | 新聞編號: 20211210114331 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
聯絡方式: 0916500625 | 是否收費: N | 活動地點: 北區育德路5樓之6 | 開始日期: 20231020 | 結束日期: 20231020 | 發起單位: 蘇經綸 | 主辦單位: 艾彼股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 0916500625 | 是否收費: N | 活動地點: 北區育德路5樓之6 | 開始日期: 20240313 | 結束日期: 20240313 | 發起單位: 蘇經綸 | 主辦單位: 艾彼股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
英文品名: “Singa” Knee Continuous Passive Motion Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008079號 | 有效日期: 2024/12/12 | 註銷狀態: 已廢止 | 註銷日期: 2024/01/18 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「連續式被動關節活動器(O.0006)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 新加科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Singa” Knee Continuous Passive Motion Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008079號 | 有效日期: 20241212 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「連續式被動關節活動器(O.0006)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 新加科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 @ 文資局文化景觀 |
聯絡方式: 02-23569691 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220609 | 結束日期: 20220609 | 發起單位: 蕭小姐/楊小姐 | 主辦單位: 金融監督管理委員會、台灣金融服務業聯合總會、台灣金融研訓院、芬恩特創新聚落、金融科技創新園區 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
申請廠商: 新加科技有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100819 | 核准結束日期: 1130819 | 廣告核准字號: 桃衛器字10908007 @ 西藥醫療器材化粧品廣告核准資料集 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2021-12-10 11:40:19 | 新聞編號: 20211210114331 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
[ 搜尋所有 加連 ... ]
根據姓名 徐德明 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 徐德明 ...) | 作者: 陳森著; 徐德明校注 | 出版機構: 弘雅三民圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-370-331-5 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 穩安電子工業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
作者: 陳森著; 徐德明校注 | 出版機構: 弘雅三民圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-370-331-5 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 穩安電子工業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐德明 ... ]
名稱 加連 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 加連)
加連有限公司 登記地址: 新竹市東區金山里金山街77號一樓 | 負責人: 徐德明 | 統編: 83539553 | 核准設立 |
加連登實業股份有限公司辛亥分公司 登記地址: 臺北市中正區辛亥路1段2號 | 負責人: 黃翠容 | 統編: 83568070 | 核准設立 |
加連登實業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區洲子街101號1樓 | 負責人: 劉立國 | 統編: 86300744 | 核准設立 |
加連商行 登記地址: 高雄市苓雅區六合路54號54之1號1樓 | 負責人: 陳麗煌 | 統編: 10262734 | 歇業 - 獨資 |
加連登實業股份有限公司台中門市 登記地址: 臺中市北區錦平里三民路三段203―2號1樓 | 統編: 10914736 |
加連登實業股份有限公司士林門市部 登記地址: 臺北市士林區中正路190號1樓 | 統編: 17515333 |
加連實業有限公司 登記地址: 臺北市中正區開封街2號5樓之11 | 統編: 23256904 | 解散 (文號: 1995-8-9 建一字 第1004000號) |
加連登實業股份有限公司逢甲門市 登記地址: 臺中市西屯區逢福里福星路621號 | 統編: 25352213 |
[ 查詢所有 加連 ... ]
姓名 徐德明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 徐德明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
多肉預購農業行 桃園市八德區大義里大義街14號1樓 | 徐德明 | 50629049 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119006563) |
金麟企業社 桃園縣八德市大榮里介壽路一段677號、679號1、2樓 | 徐德明 | 01617144 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007490) |
金創企業社 桃園市八德區大榮里介壽路一段677、679號1、2樓 | 徐德明 | 41425396 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049007995) |
明倫企業社 苗栗縣三灣鄉大坪村五鄰刀石坑五號 | 徐德明 | 02939474 | 歇業 - 獨資 |
明恩企業社 桃園市蘆竹區南興里奉化路258巷59號三樓 | 徐德明 | 37794615 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1069003045) |
高飛企業社 桃園市楊梅區埔心里永美路291號1、2樓、293號1、2樓 | 徐德明 | 01617159 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049008067) |
銘治企業社 桃園縣平鎮市義民里延平路二段266號 | 徐德明 | 01617600 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039011120) |
兆宇企業社 桃園縣桃園市大豐里延平路38號1樓 | 徐德明 | 01633762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007493) |
多肉預購農業行 登記地址: 桃園市八德區大義里大義街14號1樓 | 負責人: 徐德明 | 統編: 50629049 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119006563) |
金麟企業社 登記地址: 桃園縣八德市大榮里介壽路一段677號、679號1、2樓 | 負責人: 徐德明 | 統編: 01617144 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007490) |
金創企業社 登記地址: 桃園市八德區大榮里介壽路一段677、679號1、2樓 | 負責人: 徐德明 | 統編: 41425396 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049007995) |
明倫企業社 登記地址: 苗栗縣三灣鄉大坪村五鄰刀石坑五號 | 負責人: 徐德明 | 統編: 02939474 | 歇業 - 獨資 |
明恩企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區南興里奉化路258巷59號三樓 | 負責人: 徐德明 | 統編: 37794615 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1069003045) |
高飛企業社 登記地址: 桃園市楊梅區埔心里永美路291號1、2樓、293號1、2樓 | 負責人: 徐德明 | 統編: 01617159 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049008067) |
銘治企業社 登記地址: 桃園縣平鎮市義民里延平路二段266號 | 負責人: 徐德明 | 統編: 01617600 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039011120) |
兆宇企業社 登記地址: 桃園縣桃園市大豐里延平路38號1樓 | 負責人: 徐德明 | 統編: 01633762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007493) |
[ 查詢所有 徐德明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|