賴淑娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴淑娟的職稱是監察人, 持有股份數是508200, 公司名稱是德炘投資股份有限公司, 統一編號是83541474.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2395230 | 所代表法人: | 德炘投資股份有限公司 | 統一編號: 83541474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2395230 | 所代表法人: | 德炘投資股份有限公司 | 統一編號: 83541474 |
[ 搜尋所有相關: 賴淑娟 @ 董監事資料集 ]
無其他 德炘投資 資料。
[ 搜尋所有 德炘投資 ... ]
根據姓名 賴淑娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴淑娟 ...) | 敍述者: 宜蘭縣史館;訪談人(引言):賴淑娟;攝影師:藍浩瑋 | 上傳者: 宜蘭縣史館站管理者 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 賴淑娟 | 發佈日期: 2014/11/12 | 故事摘要: 戴金葉最早接觸基督教,是從花蓮來傳福音的太魯閣人Uilang takuh,聽到他的見證及歌聲,總讓她涙如雨下。戴金葉的先生比她先信主,有一天先生去打獵,發生意外跌落山谷,在宜蘭省立醫院住了四個月仍不能... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 公司統編: 83599524 | 臺中市和平區博愛里東關路一段360-3號1樓 | 設立核准日期: 20200720 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 團體會址: 臺中市大里區益民路2段285巷60號1樓 | 成立日期: 1011216 | 理事長: 賴淑娟 @ 全國性人民團體名冊 |
| 負責人: 賴淑娟 | 設立時間: 1011216 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 主要產品: 263印刷電路板 | 統一編號: 89312337 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區思源里思源路六一巷六、八號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市新莊區思源里思源路六一巷六、八號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 263印刷電路板 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0922522182 | 機構負責人姓名: 賴淑娟 | 機構代碼: 1X0800061 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何成里大恩街50號8樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0922522182 | 機構負責人姓名: 賴淑娟 | 機構代碼: 1X0800061 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何成里大恩街50號8樓之1 @ 長照ABC據點 |
敍述者: 宜蘭縣史館;訪談人(引言):賴淑娟;攝影師:藍浩瑋 | 上傳者: 宜蘭縣史館站管理者 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 賴淑娟 | 發佈日期: 2014/11/12 | 故事摘要: 戴金葉最早接觸基督教,是從花蓮來傳福音的太魯閣人Uilang takuh,聽到他的見證及歌聲,總讓她涙如雨下。戴金葉的先生比她先信主,有一天先生去打獵,發生意外跌落山谷,在宜蘭省立醫院住了四個月仍不能... @ 國民記憶庫故事資料 |
公司統編: 83599524 | 臺中市和平區博愛里東關路一段360-3號1樓 | 設立核准日期: 20200720 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
團體會址: 臺中市大里區益民路2段285巷60號1樓 | 成立日期: 1011216 | 理事長: 賴淑娟 @ 全國性人民團體名冊 |
負責人: 賴淑娟 | 設立時間: 1011216 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
主要產品: 263印刷電路板 | 統一編號: 89312337 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區思源里思源路六一巷六、八號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市新莊區思源里思源路六一巷六、八號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 263印刷電路板 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0922522182 | 機構負責人姓名: 賴淑娟 | 機構代碼: 1X0800061 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何成里大恩街50號8樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0922522182 | 機構負責人姓名: 賴淑娟 | 機構代碼: 1X0800061 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何成里大恩街50號8樓之1 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 賴淑娟 ... ]
名稱 德炘投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 德炘投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德炘投資股份有限公司 高雄市苓雅區文昌路31號1樓 | 賴義雄 | 83541474 | 核准設立 |
德炘投資股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區文昌路31號1樓 | 負責人: 賴義雄 | 統編: 83541474 | 核准設立 |
姓名 賴淑娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 賴淑娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
釆頭體育用品社 高雄市左營區左營大路10號之1 | 賴淑娟 | 06869512 | 歇業 - 獨資 |
大邦企業社 臺北市大安區忠孝東路3段235之5號3樓 | 賴淑娟 | 09457346 | 撤銷 - 獨資 |
櫻坊餐廳 臺北市中山區林森北路138巷4號1樓 | 賴淑娟 | 13823181 | 歇業 - 合夥 |
詠立財務顧問有限公司 臺中市南屯區新生里益豐路四段387號4樓之2 | 賴淑娟 | 16997847 | 核准設立 |
達奕電器商行 臺中市西屯區上德里青海路2段153號3樓之2 | 賴淑娟 | 21854334 | 核准設立 - 獨資 |
初見實業有限公司 臺中市西區忠明里長春街10號 | 賴淑娟 | 24587558 | 解散 (核准解散日期: 2017-10-24) |
澄樂國際貿易股份有限公司 臺中市南屯區大業里公益路二段8號2樓 | 賴淑娟 | 24599077 | 解散 (核准解散日期: 2016-05-05) |
潤揚股份有限公司 新北市新店區中央七街115號(1樓) | 賴淑娟 | 24709519 | 核准設立 |
釆頭體育用品社 登記地址: 高雄市左營區左營大路10號之1 | 負責人: 賴淑娟 | 統編: 06869512 | 歇業 - 獨資 |
大邦企業社 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段235之5號3樓 | 負責人: 賴淑娟 | 統編: 09457346 | 撤銷 - 獨資 |
櫻坊餐廳 登記地址: 臺北市中山區林森北路138巷4號1樓 | 負責人: 賴淑娟 | 統編: 13823181 | 歇業 - 合夥 |
詠立財務顧問有限公司 登記地址: 臺中市南屯區新生里益豐路四段387號4樓之2 | 負責人: 賴淑娟 | 統編: 16997847 | 核准設立 |
達奕電器商行 登記地址: 臺中市西屯區上德里青海路2段153號3樓之2 | 負責人: 賴淑娟 | 統編: 21854334 | 核准設立 - 獨資 |
初見實業有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明里長春街10號 | 負責人: 賴淑娟 | 統編: 24587558 | 解散 (核准解散日期: 2017-10-24) |
澄樂國際貿易股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大業里公益路二段8號2樓 | 負責人: 賴淑娟 | 統編: 24599077 | 解散 (核准解散日期: 2016-05-05) |
潤揚股份有限公司 登記地址: 新北市新店區中央七街115號(1樓) | 負責人: 賴淑娟 | 統編: 24709519 | 核准設立 |
[ 查詢所有 賴淑娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
|