陳柏丞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳柏丞的職稱是董事長, 持有股份數是3000000, 所代表法人是宏華投資股份有限公司, 公司名稱是府城建設股份有限公司, 統一編號是83544113.
董監事資料集 資料集的 陳柏丞 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳柏丞 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 宏華投資股份有限公司 | 府城建設股份有限公司 | 統一編號: 83544113 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 宏華投資股份有限公司 | 府城建設股份有限公司 | 統一編號: 83544113 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 宏華投資股份有限公司 | 府城建設股份有限公司 | 統一編號: 83544113 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 宏華投資股份有限公司 | 府城建設股份有限公司 | 統一編號: 83544113 |
[ 搜尋所有相關: 陳柏丞 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 府城建設 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 府城建設 ...) | 違反法令: 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 事業名稱: 大晉營造有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2024-04-16 | 違反時間: 2024-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| (中華民國)陳冠妃(國立臺灣大學歷史學系助理教授) | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳冠妃(國立臺灣大學歷史學系助理教授) | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市關廟區忠孝段五三五地號 | 營利事業統一編號: 42902760 | 管制編號: D1203807 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 大府城建設股份有限公司 | 統一編號: 86638824 @ 董監事資料集 |
違反法令: 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 事業名稱: 大晉營造有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2024-04-16 | 違反時間: 2024-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
(中華民國)陳冠妃(國立臺灣大學歷史學系助理教授) | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳冠妃(國立臺灣大學歷史學系助理教授) | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市關廟區忠孝段五三五地號 | 營利事業統一編號: 42902760 | 管制編號: D1203807 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 大府城建設股份有限公司 | 統一編號: 86638824 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 府城建設 ... ]
根據姓名 陳柏丞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳柏丞 ...) | 作者: 王成僖, 呂佳軒, 呂孟哲, 林奕成, 紀懷超, 胡丞皓, 張宇杭, 陳品丞, 陳柏丞, 陳敬恆, 黃崇溢, 葉丞翊撰稿; 陳敬恆, 陳品丞主編 | 出版機構: 春臨臺灣文化事業坊 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 198 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97135-0-9 (平裝, NT$200, 198面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 柏登生技有限公司 | 統一編號: 96270207 @ 董監事資料集 |
| 電話: 02-29083636 | 總機構代號: 103 | 機構代號: 1030505 | 負責人: 陳柏丞 | 地址: 新北市新莊區中正路663、665號1樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 公司名稱: 尤誠交通有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 19891215 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 澎湖灣通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20150315 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 敍述者: 陳柏丞 | 上傳者: 顧乃嘉 | 故事類別: 其他,社區 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/14 | 故事摘要: 黃華美在國共內戰後從大陸播遷來臺,這名眷村老兵原籍是安徽省,很小的時候父母親就過世了。他有兩個年紀比他大很多的哥哥,因兩位哥哥從事生產工作,所以他在16歲時就入伍。當時處於戰亂狀態,後來國共內戰戰敗,... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 27384036 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區北園里西圳街1段52巷21號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區北園里西圳街1段52巷21號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
作者: 王成僖, 呂佳軒, 呂孟哲, 林奕成, 紀懷超, 胡丞皓, 張宇杭, 陳品丞, 陳柏丞, 陳敬恆, 黃崇溢, 葉丞翊撰稿; 陳敬恆, 陳品丞主編 | 出版機構: 春臨臺灣文化事業坊 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 198 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97135-0-9 (平裝, NT$200, 198面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 柏登生技有限公司 | 統一編號: 96270207 @ 董監事資料集 |
電話: 02-29083636 | 總機構代號: 103 | 機構代號: 1030505 | 負責人: 陳柏丞 | 地址: 新北市新莊區中正路663、665號1樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
公司名稱: 尤誠交通有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 19891215 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 澎湖灣通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20150315 @ 遊覽車駕駛資料 |
敍述者: 陳柏丞 | 上傳者: 顧乃嘉 | 故事類別: 其他,社區 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/14 | 故事摘要: 黃華美在國共內戰後從大陸播遷來臺,這名眷村老兵原籍是安徽省,很小的時候父母親就過世了。他有兩個年紀比他大很多的哥哥,因兩位哥哥從事生產工作,所以他在16歲時就入伍。當時處於戰亂狀態,後來國共內戰戰敗,... @ 國民記憶庫故事資料 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 27384036 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區北園里西圳街1段52巷21號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區北園里西圳街1段52巷21號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 陳柏丞 ... ]
名稱 府城建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 府城建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
府城建設股份有限公司 臺南市仁德區太子里太子路31巷31號 | 陳柏丞 | 83544113 | 核准設立 |
大府城建設股份有限公司 臺南市歸仁區後巿里中山路五一七之一號七樓 | | 86638824 | 廢止 (文號: 2002-12-12 經授中字 第0913481648號) |
府城建設股份有限公司 登記地址: 臺南市仁德區太子里太子路31巷31號 | 負責人: 陳柏丞 | 統編: 83544113 | 核准設立 |
大府城建設股份有限公司 登記地址: 臺南市歸仁區後巿里中山路五一七之一號七樓 | 統編: 86638824 | 廢止 (文號: 2002-12-12 經授中字 第0913481648號) |
姓名 陳柏丞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳柏丞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏丞企業社 新北市五股區中興路1段151巷61號(1樓) | 陳柏丞 | 26132527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088129773) |
柏丞企業社 新北市五股區中興路1段151巷61號1樓 | 陳柏丞 | 10555788 | 歇業 - 獨資 |
丞鑫貿易有限公司 雲林縣虎尾鎮惠來里惠來路19-5號一樓 | 陳柏丞 | 54967915 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-07) |
遠丞工程行 新北市淡水區社厝坑3之3號 | 陳柏丞 | 85426647 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118168376) |
丞鑫商行 雲林縣虎尾鎮惠來里惠來路19-5號1樓 | 陳柏丞 | 88466354 | 核准設立 - 獨資 |
丞芸商行 新竹市東區龍山里慈濟路226號二十一樓 | 陳柏丞 | 91172641 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100003480) |
丞億農產行 臺中市梧棲區大庄里文華街118巷2號一樓 | 陳柏丞 | 93425137 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120878042) |
柏盛五金行 南投縣水里鄉永豐村永豐路342號 | 陳柏丞 | 21451085 | 核准設立 - 獨資 |
柏丞企業社 登記地址: 新北市五股區中興路1段151巷61號(1樓) | 負責人: 陳柏丞 | 統編: 26132527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088129773) |
柏丞企業社 登記地址: 新北市五股區中興路1段151巷61號1樓 | 負責人: 陳柏丞 | 統編: 10555788 | 歇業 - 獨資 |
丞鑫貿易有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮惠來里惠來路19-5號一樓 | 負責人: 陳柏丞 | 統編: 54967915 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-07) |
遠丞工程行 登記地址: 新北市淡水區社厝坑3之3號 | 負責人: 陳柏丞 | 統編: 85426647 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118168376) |
丞鑫商行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮惠來里惠來路19-5號1樓 | 負責人: 陳柏丞 | 統編: 88466354 | 核准設立 - 獨資 |
丞芸商行 登記地址: 新竹市東區龍山里慈濟路226號二十一樓 | 負責人: 陳柏丞 | 統編: 91172641 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100003480) |
丞億農產行 登記地址: 臺中市梧棲區大庄里文華街118巷2號一樓 | 負責人: 陳柏丞 | 統編: 93425137 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120878042) |
柏盛五金行 登記地址: 南投縣水里鄉永豐村永豐路342號 | 負責人: 陳柏丞 | 統編: 21451085 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳柏丞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
|