林安仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林安仁的職稱是董事, 持有股份數是2500000, 公司名稱是暉秀有限公司, 統一編號是83544774.
根據名稱 暉秀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 暉秀 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200915 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200615 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200915 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200615 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 暉秀 ... ]
| 電話: 02-25055679 | 許可證起始日: 20000609 | 許可證終止日: 20020608 | 負責人姓名: 林安仁 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 20020613 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 02-25055679 | 許可證起始日: 20000609 | 許可證終止日: 20020608 | 負責人姓名: 林安仁 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 20020613 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
[ 搜尋所有 林安仁 ... ]
名稱 暉秀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 暉秀)
暉秀有限公司 登記地址: 臺南市南區新興里健康路2段21號1樓 | 負責人: 林安仁 | 統編: 83544774 | 核准設立 |
暉秀有限公司附設臺南市私立暉秀綜合長照機構 登記地址: 臺南市南區新興里健康路2段19、21號 | 統編: 85751214 |
暉秀企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區信義街七號 | 統編: 36226853 | 撤銷 (文號: 1990-6-4 建三管字 第079243333號) |
姓名 林安仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 林安仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰齊股份有限公司 臺南市南區新興里健康路二段21號1樓 | 林安仁 | 90834833 | 核准設立 |
南宏藥行 臺北市中正區忠孝西路1段51號4樓 | 林安仁 | 05107261 | 歇業 - 獨資 |
越南商國外勞動合作有限公司 臺北市中山區民生東路三段五十七號十樓之一 | 林安仁 LIN AN JEN | 70792791 | 核准報備 |
泰齊股份有限公司 登記地址: 臺南市南區新興里健康路二段21號1樓 | 負責人: 林安仁 | 統編: 90834833 | 核准設立 |
南宏藥行 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段51號4樓 | 負責人: 林安仁 | 統編: 05107261 | 歇業 - 獨資 |
越南商國外勞動合作有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路三段五十七號十樓之一 | 負責人: 林安仁 LIN AN JEN | 統編: 70792791 | 核准報備 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17517348 | 所代表法人: Innobic LL Holding Company Limted (股東名簿記載之戶名為美商摩根大通銀行台北分行受託保管INNOBIC有限責任控股公司投資專戶) | 美時化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 11456110 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美時化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 11456110 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美時化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 11456110 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美時化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 11456110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 德商 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | 台灣赫伯羅德股份有限公司 | 統一編號: 11461633 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 德商 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | 台灣赫伯羅德股份有限公司 | 統一編號: 11461633 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商信可股份有限公司 | 統一編號: 11522202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10240873 | 所代表法人: | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 11529802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 裕國包裝印刷股份有限公司 | 統一編號: 11699762 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17517348 | 所代表法人: Innobic LL Holding Company Limted (股東名簿記載之戶名為美商摩根大通銀行台北分行受託保管INNOBIC有限責任控股公司投資專戶) | 美時化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 11456110 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美時化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 11456110 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美時化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 11456110 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美時化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 11456110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 德商 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | 台灣赫伯羅德股份有限公司 | 統一編號: 11461633 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 德商 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | 台灣赫伯羅德股份有限公司 | 統一編號: 11461633 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商信可股份有限公司 | 統一編號: 11522202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10240873 | 所代表法人: | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 11529802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 裕國包裝印刷股份有限公司 | 統一編號: 11699762 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
|