蔡承佑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡承佑的職稱是董事, 持有股份數是1050000, 公司名稱是長承有限公司, 統一編號是83627958.
根據名稱 長承 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 長承 ...) | 資料集識別碼: 137475 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-14 11:09:07 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON;CSV;CSV;JSON;CSV;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺中市政府建設局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 110年里長承攬公園廣場及園道綠地維護工作彙整表含項次、縣市別代碼、行政區域代碼、行政區、里別、公園/綠地/園道類型、公園/綠地/園道名稱、位置、承攬人或單位 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 主要產品: 322金屬家具、252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 28627807 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉長沙村學府路125巷12號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 地址: 吉林路174巷8號2樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 吉林社區發展協會沿革:
一、吉林社區成立於83年3月,在創會理事長郭秀珍及全體理監事及代表熱心幹部努力下,將社區聲名遠播,成員包括中原里、中吉里、中庄里,位於南京東路、松江路、錦州路和新生北路所在的... | 經度座標: 121.529660 | 緯度座標: 25.0571071 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣花壇鄉溪北段五五地號 | 營利事業統一編號: 94165855 | 管制編號: N19A4546 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣彰化市延平段九七五地號 | 營利事業統一編號: 94165855 | 管制編號: N07B8927 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 長承酒業股份有限公司 | 統一編號: 50954234 @ 董監事資料集 |
| 所在地理區域: 1 | 聚落建築群 | 歷史沿革與現狀: 彰化中興莊眷村設置於民國39年(西元1950年),為彰化縣歷史最悠久的眷村,初期約有110戶。第一代居民均為來自山東青島保安旅的官兵與其眷屬。民國38年(西元1949年)6月2日他們隨著國軍撤離青島,... @ 文資局聚落建築群 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 長承全球實業股份有限公司 | 統一編號: 55253915 @ 董監事資料集 |
資料集識別碼: 137475 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-14 11:09:07 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON;CSV;CSV;JSON;CSV;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺中市政府建設局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 110年里長承攬公園廣場及園道綠地維護工作彙整表含項次、縣市別代碼、行政區域代碼、行政區、里別、公園/綠地/園道類型、公園/綠地/園道名稱、位置、承攬人或單位 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
主要產品: 322金屬家具、252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 28627807 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉長沙村學府路125巷12號1樓 @ 登記工廠名錄 |
地址: 吉林路174巷8號2樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 吉林社區發展協會沿革:
一、吉林社區成立於83年3月,在創會理事長郭秀珍及全體理監事及代表熱心幹部努力下,將社區聲名遠播,成員包括中原里、中吉里、中庄里,位於南京東路、松江路、錦州路和新生北路所在的... | 經度座標: 121.529660 | 緯度座標: 25.0571071 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣花壇鄉溪北段五五地號 | 營利事業統一編號: 94165855 | 管制編號: N19A4546 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣彰化市延平段九七五地號 | 營利事業統一編號: 94165855 | 管制編號: N07B8927 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 長承酒業股份有限公司 | 統一編號: 50954234 @ 董監事資料集 |
所在地理區域: 1 | 聚落建築群 | 歷史沿革與現狀: 彰化中興莊眷村設置於民國39年(西元1950年),為彰化縣歷史最悠久的眷村,初期約有110戶。第一代居民均為來自山東青島保安旅的官兵與其眷屬。民國38年(西元1949年)6月2日他們隨著國軍撤離青島,... @ 文資局聚落建築群 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 長承全球實業股份有限公司 | 統一編號: 55253915 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 長承 ... ]
根據姓名 蔡承佑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡承佑 ...) | (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 許耀文 | 上傳者: 新竹生活美學館(青年志工) | 故事類別: 朋友 | 敍述的主要人物: 蔡承佑 | 發佈日期: 2014/11/20 | 故事摘要: 在外人眼中,蔡承佑是一個體型過重、運動神經不發達、且沉迷於電玩的宅男,但他選擇了騎單車圓夢。第一次的經驗幾乎快把他累死,但他還是繼續努力,從車道練習,再到公路、爬山,最後成功完成環島夢想。他的故事似乎... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 姓名: 蔡承佑 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 屏東縣九如鄉耆老村耆老路188號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4200000 | 所代表法人: | 承心食品實業有限公司 | 統一編號: 94130287 @ 董監事資料集 |
| 作者: 蔡朝洋, 蔡承佑編著 | 出版機構: 全華圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/04 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 392 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-328-447-0 (上冊:平裝, 392面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 蔡朝洋, 蔡承佑編著 | 出版機構: 全華圖書 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-328-677-1 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 公司名稱: 豪祥汽車旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20160911 @ 遊覽車駕駛資料 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 許耀文 | 上傳者: 新竹生活美學館(青年志工) | 故事類別: 朋友 | 敍述的主要人物: 蔡承佑 | 發佈日期: 2014/11/20 | 故事摘要: 在外人眼中,蔡承佑是一個體型過重、運動神經不發達、且沉迷於電玩的宅男,但他選擇了騎單車圓夢。第一次的經驗幾乎快把他累死,但他還是繼續努力,從車道練習,再到公路、爬山,最後成功完成環島夢想。他的故事似乎... @ 國民記憶庫故事資料 |
姓名: 蔡承佑 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 屏東縣九如鄉耆老村耆老路188號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4200000 | 所代表法人: | 承心食品實業有限公司 | 統一編號: 94130287 @ 董監事資料集 |
作者: 蔡朝洋, 蔡承佑編著 | 出版機構: 全華圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/04 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 392 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-328-447-0 (上冊:平裝, 392面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 蔡朝洋, 蔡承佑編著 | 出版機構: 全華圖書 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-328-677-1 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
公司名稱: 豪祥汽車旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20160911 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 蔡承佑 ... ]
長承通信有限公司 | 地址: 台北市南港區福德街310巷7號2樓 | 電話: 02-2783-5788 |
名稱 長承 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 長承)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長承全球實業股份有限公司 花蓮縣吉安鄉南昌村中山路二段171號 | 羅長 | 55253915 | 核准設立 |
長承酒業股份有限公司 高雄市左營區新南街90號1樓 | 李承妍 | 50954234 | 核准設立 |
長承有限公司 臺北市大安區建國南路1段42號14樓之5 | 蔡承佑 | 83627958 | 核准設立 |
長承節能科技有限公司 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 陳軍翰 | 85026207 | 核准設立 |
長承鑫業有限公司 苗栗縣後龍鎮龍津里同興94-1號1樓 | 吳茜嫻 | 90192520 | 核准設立 |
長承企業社 臺南市北區中樓里開元路92號地下一層 | 陳濬璿 | 99603926 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110039187) |
長承清潔工作室 彰化縣和美鎮中圍里竹社路142之3號 | 李淯涵 | 21499623 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080815703) |
長承機械有限公司 臺中市清水區橋頭里橋江北街一段48巷27號 | 王敏相 | 27673789 | 核准設立 |
長承全球實業股份有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉南昌村中山路二段171號 | 負責人: 羅長 | 統編: 55253915 | 核准設立 |
長承酒業股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區新南街90號1樓 | 負責人: 李承妍 | 統編: 50954234 | 核准設立 |
長承有限公司 登記地址: 臺北市大安區建國南路1段42號14樓之5 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 83627958 | 核准設立 |
長承節能科技有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 負責人: 陳軍翰 | 統編: 85026207 | 核准設立 |
長承鑫業有限公司 登記地址: 苗栗縣後龍鎮龍津里同興94-1號1樓 | 負責人: 吳茜嫻 | 統編: 90192520 | 核准設立 |
長承企業社 登記地址: 臺南市北區中樓里開元路92號地下一層 | 負責人: 陳濬璿 | 統編: 99603926 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110039187) |
長承清潔工作室 登記地址: 彰化縣和美鎮中圍里竹社路142之3號 | 負責人: 李淯涵 | 統編: 21499623 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080815703) |
長承機械有限公司 登記地址: 臺中市清水區橋頭里橋江北街一段48巷27號 | 負責人: 王敏相 | 統編: 27673789 | 核准設立 |
[ 查詢所有 長承 ... ]
姓名 蔡承佑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡承佑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
幸佑實業有限公司 桃園市觀音區大潭里桃大一街116號 | 蔡承佑 | 53076859 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-19) |
佑盈企業社 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 | 蔡承佑 | 93447147 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
承心食品實業有限公司 臺北市中山區新生北路3段87巷22號1樓 | 蔡承佑 | 94130287 | 核准設立 |
俊佑國際有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段293號6樓之2 | 蔡承佑 | 24754555 | 解散 (核准解散日期: 2016-10-07) |
全能統包企業社 桃園市中壢區華勛里仁美47之7號1樓 | 蔡承佑 | 34808720 | 廢止 (105年05月26日 字第 1050128590 號) - 獨資 |
全能統包企業社 桃園市八德區陸光里仁愛街8巷10號8樓 | 蔡承佑 | 82026892 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015131) |
紫精承通訊行 桃園市龜山區長庚里長慶二街15號 | 蔡承佑 | 92683255 | 核准設立 - 獨資 |
幸佑實業有限公司 登記地址: 桃園市觀音區大潭里桃大一街116號 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 53076859 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-19) |
佑盈企業社 登記地址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 93447147 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
承心食品實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段87巷22號1樓 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 94130287 | 核准設立 |
俊佑國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段293號6樓之2 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 24754555 | 解散 (核准解散日期: 2016-10-07) |
全能統包企業社 登記地址: 桃園市中壢區華勛里仁美47之7號1樓 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 34808720 | 廢止 (105年05月26日 字第 1050128590 號) - 獨資 |
全能統包企業社 登記地址: 桃園市八德區陸光里仁愛街8巷10號8樓 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 82026892 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015131) |
紫精承通訊行 登記地址: 桃園市龜山區長庚里長慶二街15號 | 負責人: 蔡承佑 | 統編: 92683255 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡承佑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
|