李旭騰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李旭騰的職稱是監察人, 持有股份數是3000, 公司名稱是匠學股份有限公司, 統一編號是83700303.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匠學股份有限公司 | 統一編號: 83700303 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匠學股份有限公司 | 統一編號: 83700303 |
[ 搜尋所有相關: 李旭騰 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 匠學 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 匠學 ...) | 敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 楊建章 | 發佈日期: 2014/05/07 | 故事摘要: 楊建章小時候家庭困苦,12歲時國小沒畢業就開始當木匠學徒,父親告訴他最起碼要學到一技之長,因此他忍耐到出師。專長是做中藥用的木櫃,他說民國50年前後,買一座中藥櫃要七、八千元,當時木匠師傅一天的工資才... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: | 上傳者: mei | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/06/30 | 故事摘要: 老謝,讀完大學之後,留在學校圖書館,整理特藏文獻、校史文獻,二十年如一日。讀大學之前,白天,他是個木工,努力工作;晚上,他到明道補校讀書。前後花了十年的時間,完成普通科初中及高中學業。老謝敘述他為什麼... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)李孟寰 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 報名網址:https://weiwuying.surveycake.com/s/WyQDA @ 講座資訊 |
| (中華民國)李孟寰 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 報名網址:https://weiwuying.surveycake.com/s/WyQDA @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)簡詩翰 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 楊建章 | 發佈日期: 2014/05/07 | 故事摘要: 楊建章小時候家庭困苦,12歲時國小沒畢業就開始當木匠學徒,父親告訴他最起碼要學到一技之長,因此他忍耐到出師。專長是做中藥用的木櫃,他說民國50年前後,買一座中藥櫃要七、八千元,當時木匠師傅一天的工資才... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: | 上傳者: mei | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/06/30 | 故事摘要: 老謝,讀完大學之後,留在學校圖書館,整理特藏文獻、校史文獻,二十年如一日。讀大學之前,白天,他是個木工,努力工作;晚上,他到明道補校讀書。前後花了十年的時間,完成普通科初中及高中學業。老謝敘述他為什麼... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)李孟寰 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 報名網址:https://weiwuying.surveycake.com/s/WyQDA @ 講座資訊 |
(中華民國)李孟寰 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 報名網址:https://weiwuying.surveycake.com/s/WyQDA @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)簡詩翰 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 匠學 ... ]
根據姓名 李旭騰 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李旭騰 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: | 津河國際有限公司 | 統一編號: 12823058 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 赫綵電腦有限公司 | 統一編號: 53336551 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 赫越電腦有限公司 | 統一編號: 82881930 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 鴻勝開發股份有限公司 | 統一編號: 90656611 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鴻順實業有限公司 | 統一編號: 93739854 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 赫逢電腦有限公司 | 統一編號: 91100871 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: | 津河國際有限公司 | 統一編號: 12823058 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 赫綵電腦有限公司 | 統一編號: 53336551 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 赫越電腦有限公司 | 統一編號: 82881930 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 鴻勝開發股份有限公司 | 統一編號: 90656611 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鴻順實業有限公司 | 統一編號: 93739854 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 赫逢電腦有限公司 | 統一編號: 91100871 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李旭騰 ... ]
名稱 匠學 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 匠學)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
匠學股份有限公司 臺北市中山區民生東路1段87號2樓 | 薛名喻 | 83700303 | 核准設立 |
巧比匠學苑行 新北市三重區忠孝路1段131號 | 江美慧 | 19514471 | 歇業 - 獨資 |
匠學股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路1段87號2樓 | 負責人: 薛名喻 | 統編: 83700303 | 核准設立 |
巧比匠學苑行 登記地址: 新北市三重區忠孝路1段131號 | 負責人: 江美慧 | 統編: 19514471 | 歇業 - 獨資 |
姓名 李旭騰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李旭騰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
津河國際有限公司 新北市中和區板南路114號1樓 | 李旭騰 | 12823058 | 核准設立 |
鴻勝水電行 臺北市內湖區康樂街101號 | 李旭騰 | 42494096 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094116079) |
赫綵電腦有限公司 臺北市中正區南陽街13號3樓之1 | 李旭騰 | 53336551 | 核准設立 |
晶睿國際語言有限公司 新北市板橋區中山路1段3號3樓 | 李旭騰 | 69372075 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-31) |
赫越電腦有限公司 新北市樹林區柑園街1段71之3號 | 李旭騰 | 82881930 | 核准設立 |
赫逢電腦有限公司 新北市淡水區興福寮77巷69號4樓 | 李旭騰 | 91100871 | 核准設立 |
鴻順實業有限公司 臺北市內湖區康樂街101號1樓 | 李旭騰 | 93739854 | 核准設立 |
津河國際有限公司 登記地址: 新北市中和區板南路114號1樓 | 負責人: 李旭騰 | 統編: 12823058 | 核准設立 |
鴻勝水電行 登記地址: 臺北市內湖區康樂街101號 | 負責人: 李旭騰 | 統編: 42494096 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094116079) |
赫綵電腦有限公司 登記地址: 臺北市中正區南陽街13號3樓之1 | 負責人: 李旭騰 | 統編: 53336551 | 核准設立 |
晶睿國際語言有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路1段3號3樓 | 負責人: 李旭騰 | 統編: 69372075 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-31) |
赫越電腦有限公司 登記地址: 新北市樹林區柑園街1段71之3號 | 負責人: 李旭騰 | 統編: 82881930 | 核准設立 |
赫逢電腦有限公司 登記地址: 新北市淡水區興福寮77巷69號4樓 | 負責人: 李旭騰 | 統編: 91100871 | 核准設立 |
鴻順實業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康樂街101號1樓 | 負責人: 李旭騰 | 統編: 93739854 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李旭騰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
|