洪國棟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪國棟的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是仁祥國際有限公司, 統一編號是83765467.
根據名稱 仁祥國際 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 仁祥國際 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/08/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市縣政二路177號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市縣政二路177號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200620 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/08/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市縣政二路177號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市縣政二路177號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200620 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 03-5585160 | 機構負責人姓名: 洪國棟 | 機構代碼: 1V0600005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路139號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 仁祥國際 ... ]
根據姓名 洪國棟 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 洪國棟 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 971 | 所代表法人: | 洪國實業股份有限公司 | 統一編號: 12469465 @ 董監事資料集 |
| 聯絡電話: | 營業場所縣市別: 臺中市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 洪國棟 | 許可執照字號: 環藥病媒字第19-249號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 勁棟工程有限公司 | 統一編號: 45194305 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 上洪實業股份有限公司 | 統一編號: 23678897 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 971 | 所代表法人: | 洪國實業股份有限公司 | 統一編號: 12469465 @ 董監事資料集 |
聯絡電話: | 營業場所縣市別: 臺中市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 洪國棟 | 許可執照字號: 環藥病媒字第19-249號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 勁棟工程有限公司 | 統一編號: 45194305 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 上洪實業股份有限公司 | 統一編號: 23678897 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 洪國棟 ... ]
名稱 仁祥國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 仁祥國際)
姓名 洪國棟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 洪國棟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國棟水電行 彰化縣二林鎮北平里吉利街447號1樓 | 洪國棟 | 87207817 | 核准設立 - 獨資 |
勁棟工程有限公司 臺中市南區大慶街一段257之16號1樓 | 洪國棟 | 45194305 | 核准設立 |
安棟工程行 臺中市南區江川里仁義街239號 | 洪國棟 | 38849981 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050876301) |
洪榮木材行 花蓮縣花蓮市明禮路四二號 | 洪國棟 | 94764839 | 歇業 - 獨資 |
兆吟展演空間有限公司 新北市板橋區國慶路158巷11弄7之2號 | 洪國棟 | 52898391 | 核准設立 |
安永企業社 臺南市永康區東橋里中正路279巷2弄47號 | 洪國棟 | 06507194 | 核准設立 - 獨資 |
兆吟工程有限公司 新北市板橋區萬板路122巷5號1樓 | 洪國棟 | 28502145 | 核准設立 |
國棟水電行 登記地址: 彰化縣二林鎮北平里吉利街447號1樓 | 負責人: 洪國棟 | 統編: 87207817 | 核准設立 - 獨資 |
勁棟工程有限公司 登記地址: 臺中市南區大慶街一段257之16號1樓 | 負責人: 洪國棟 | 統編: 45194305 | 核准設立 |
安棟工程行 登記地址: 臺中市南區江川里仁義街239號 | 負責人: 洪國棟 | 統編: 38849981 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050876301) |
洪榮木材行 登記地址: 花蓮縣花蓮市明禮路四二號 | 負責人: 洪國棟 | 統編: 94764839 | 歇業 - 獨資 |
兆吟展演空間有限公司 登記地址: 新北市板橋區國慶路158巷11弄7之2號 | 負責人: 洪國棟 | 統編: 52898391 | 核准設立 |
安永企業社 登記地址: 臺南市永康區東橋里中正路279巷2弄47號 | 負責人: 洪國棟 | 統編: 06507194 | 核准設立 - 獨資 |
兆吟工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區萬板路122巷5號1樓 | 負責人: 洪國棟 | 統編: 28502145 | 核准設立 |
[ 查詢所有 洪國棟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|