關鈞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名關鈞的職稱是董事長, 持有股份數是50000, 公司名稱是景敘股份有限公司, 統一編號是83778202.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 景敘股份有限公司 | 統一編號: 83778202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 景敘股份有限公司 | 統一編號: 83778202 |
[ 搜尋所有相關: 關鈞 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83778202 | 電話號碼: 03-6561578#115 | 新竹市東區金山七街1號1樓 |
統一編號: 83778202 | 電話號碼: 03-6561578#115 | 新竹市東區金山七街1號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 關鈞 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 景敘 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 景敘 ...) | (中華民國)尹子潔 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)尹子潔 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: | 上傳者: 李慧珍 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/08/09 | 故事摘要: 藝術創作是胡淑慧感受自己的方式,也是生命療癒的過程。2013年起在東海美術研究所進修,重回到校園,感受藝術學習的氛圍,並對水墨創作有興趣,這個時期特別喜愛將水墨潑灑在麻布上的感覺,再加上油彩淡染,以觀... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)蘋果劇團 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)蘋果劇團 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鳳山高中校友管樂團 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)鳳山高中校友管樂團 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)尹子潔 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)尹子潔 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: | 上傳者: 李慧珍 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/08/09 | 故事摘要: 藝術創作是胡淑慧感受自己的方式,也是生命療癒的過程。2013年起在東海美術研究所進修,重回到校園,感受藝術學習的氛圍,並對水墨創作有興趣,這個時期特別喜愛將水墨潑灑在麻布上的感覺,再加上油彩淡染,以觀... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)蘋果劇團 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)蘋果劇團 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鳳山高中校友管樂團 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)鳳山高中校友管樂團 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 景敘 ... ]
根據姓名 關鈞 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 關鈞 ...) | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20400000 | 所代表法人: 迅捷投資股份有限公司 | 焱元投資股份有限公司 | 統一編號: 24802992 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 諧永投資股份有限公司 | 統一編號: 27989078 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1972416515 | 所代表法人: 諧永投資股份有限公司 | 迅捷投資股份有限公司 | 統一編號: 70761592 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 608460 | 所代表法人: | 閎康科技股份有限公司 | 統一編號: 79959286 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20400000 | 所代表法人: 迅捷投資股份有限公司 | 焱元投資股份有限公司 | 統一編號: 24802992 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 諧永投資股份有限公司 | 統一編號: 27989078 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1972416515 | 所代表法人: 諧永投資股份有限公司 | 迅捷投資股份有限公司 | 統一編號: 70761592 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 608460 | 所代表法人: | 閎康科技股份有限公司 | 統一編號: 79959286 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 關鈞 ... ]
名稱 景敘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 景敘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
景敘股份有限公司 新竹市東區金山七街1號1樓 | 關鈞 | 83778202 | 核准設立 |
景敘股份有限公司 登記地址: 新竹市東區金山七街1號1樓 | 負責人: 關鈞 | 統編: 83778202 | 核准設立 |
姓名 關鈞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 關鈞)
焱元投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段77號15樓 | 負責人: 關鈞 | 統編: 24802992 | 核准設立 |
諧永投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區西康里內湖路1段66號8樓 | 負責人: 關鈞 | 統編: 27989078 | 核准設立 |
迅捷投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區西康里內湖路1段66號8樓 | 負責人: 關鈞 | 統編: 70761592 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
|