廖國明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖國明的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是咖啡遠景有限公司, 統一編號是83798988.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 咖啡遠景有限公司 | 酷彼科技股份有限公司 | 統一編號: 50822065 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 咖啡遠景有限公司 | 酷彼科技股份有限公司 | 統一編號: 50822065 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 咖啡遠景 ... ]
根據姓名 廖國明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖國明 ...) | 聯絡方式: 02-8642-3344 | 是否收費: Y | 活動地點: 復興南路一段390號(資展國際股份有限公司)15樓 A1503教室 | 開始日期: 20240413 | 結束日期: 20240413 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: CBC Bridging 博策管理顧問 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1340000 | 所代表法人: | 明投有限公司 | 統一編號: 67198207 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 華府國際博覽顧問股份有限公司 | 統一編號: 22185950 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 28187097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市深坑區萬福里北深路3段270巷16號4樓之5 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市深坑區萬福里北深路3段270巷16號4樓之5 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 089其他食品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 團體會址: 臺北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 成立日期: 0811128 | 理事長: 廖國明 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 昕和企業有限公司 | 統一編號: 22757084 @ 董監事資料集 |
聯絡方式: 02-8642-3344 | 是否收費: Y | 活動地點: 復興南路一段390號(資展國際股份有限公司)15樓 A1503教室 | 開始日期: 20240413 | 結束日期: 20240413 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: CBC Bridging 博策管理顧問 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1340000 | 所代表法人: | 明投有限公司 | 統一編號: 67198207 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 華府國際博覽顧問股份有限公司 | 統一編號: 22185950 @ 董監事資料集 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 28187097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市深坑區萬福里北深路3段270巷16號4樓之5 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市深坑區萬福里北深路3段270巷16號4樓之5 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 089其他食品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
團體會址: 臺北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 成立日期: 0811128 | 理事長: 廖國明 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 昕和企業有限公司 | 統一編號: 22757084 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廖國明 ... ]
名稱 咖啡遠景 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 咖啡遠景)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
咖啡遠景有限公司 臺北市松山區復興北路311號8樓 | 廖國明 | 83798988 | 核准設立 |
咖啡遠景有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路311號8樓 | 負責人: 廖國明 | 統編: 83798988 | 核准設立 |
姓名 廖國明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖國明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廖國明自營計程車行 臺北市中正區汀州路248巷4弄6號1樓 | 廖國明 | 05196329 | 核准設立 - 獨資 |
明投有限公司 新北市深坑區北深路3段270巷16號6樓之2 | 廖國明 | 67198207 | 核准設立 |
欣合行 臺北市士林區明德路158號1樓 | 廖國明 | 21206350 | 歇業 - 獨資 |
昕和企業有限公司 桃園市蘆竹區吉林路101之1號10樓 | 廖國明 | 22757084 | 核准設立 |
純鈞有限公司 新北市深坑區北深路3段270巷18號(1樓) | 廖國明 | 24704079 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-15) |
品約股份有限公司 臺北市內湖區民權東路6段15巷16號3樓之1 | 廖國明 | 27549467 | 核准設立 |
湛盧實業股份有限公司 臺北市松山區復興北路311號8樓 | 廖國明 | 28187097 | 核准設立 |
登信有限公司 新北市三重區正義里自強路1段160巷2弄28號(1樓) | 廖國明 | 80177660 | 解散 (核准解散日期: 2017-09-11) |
廖國明自營計程車行 登記地址: 臺北市中正區汀州路248巷4弄6號1樓 | 負責人: 廖國明 | 統編: 05196329 | 核准設立 - 獨資 |
明投有限公司 登記地址: 新北市深坑區北深路3段270巷16號6樓之2 | 負責人: 廖國明 | 統編: 67198207 | 核准設立 |
欣合行 登記地址: 臺北市士林區明德路158號1樓 | 負責人: 廖國明 | 統編: 21206350 | 歇業 - 獨資 |
昕和企業有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區吉林路101之1號10樓 | 負責人: 廖國明 | 統編: 22757084 | 核准設立 |
純鈞有限公司 登記地址: 新北市深坑區北深路3段270巷18號(1樓) | 負責人: 廖國明 | 統編: 24704079 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-15) |
品約股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段15巷16號3樓之1 | 負責人: 廖國明 | 統編: 27549467 | 核准設立 |
湛盧實業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路311號8樓 | 負責人: 廖國明 | 統編: 28187097 | 核准設立 |
登信有限公司 登記地址: 新北市三重區正義里自強路1段160巷2弄28號(1樓) | 負責人: 廖國明 | 統編: 80177660 | 解散 (核准解散日期: 2017-09-11) |
[ 查詢所有 廖國明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
|