邱淑珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱淑珍的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是恆百利股份有限公司, 統一編號是84099195.
無其他 恆百利 資料。
[ 搜尋所有 恆百利 ... ]
根據姓名 邱淑珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱淑珍 ...) | (中華民國)玉麗老師、淑媛老師、Tr.Joy老師、小中老師、邱淑珍老師、祐子老師 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)玉麗老師、淑媛老師、Tr.Joy老師、小中老師、邱淑珍老師、祐子老師 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86915411 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市前鎮區瑞平里崗山橫街1之4號 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 黃邱淑珍 | 統一編號: 86915411 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市前鎮區崗山橫街1之4號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 聯絡電話: 08-7340115 | 營業場所縣市別: 屏東縣 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 邱淑珍 | 許可執照字號: 環藥病媒字第13-009號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
| 邱淑珍(高雄師範大學)/禾磊藝術有限公司 | 高雄市 | 場域: 園區 | 衛武營藝術文化中心 @ 文化部公共藝術 |
| 電話: 037971403、0936031179 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、咖啡、甘蔗、其他 | 證書效期: 2026/09/15 | 苗栗縣三義鄉廣盛村15鄰八股路20之70號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 負責人姓名: 邱淑珍 | 統一編號: 28607154 | 所在地: 高雄市楠梓區大學南路625號 @ 不動產經紀業備查資料 |
(中華民國)玉麗老師、淑媛老師、Tr.Joy老師、小中老師、邱淑珍老師、祐子老師 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)玉麗老師、淑媛老師、Tr.Joy老師、小中老師、邱淑珍老師、祐子老師 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86915411 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市前鎮區瑞平里崗山橫街1之4號 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 黃邱淑珍 | 統一編號: 86915411 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市前鎮區崗山橫街1之4號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
聯絡電話: 08-7340115 | 營業場所縣市別: 屏東縣 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 邱淑珍 | 許可執照字號: 環藥病媒字第13-009號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
邱淑珍(高雄師範大學)/禾磊藝術有限公司 | 高雄市 | 場域: 園區 | 衛武營藝術文化中心 @ 文化部公共藝術 |
電話: 037971403、0936031179 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、咖啡、甘蔗、其他 | 證書效期: 2026/09/15 | 苗栗縣三義鄉廣盛村15鄰八股路20之70號 @ 臺灣有機農業資訊 |
負責人姓名: 邱淑珍 | 統一編號: 28607154 | 所在地: 高雄市楠梓區大學南路625號 @ 不動產經紀業備查資料 |
[ 搜尋所有 邱淑珍 ... ]
名稱 恆百利 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 恆百利)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
恆百利股份有限公司 臺北市資料空白 | | 84099195 | 解散 (文號: 1994-6-7 建一字 第號) |
恆百利股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 84099195 | 解散 (文號: 1994-6-7 建一字 第號) |
姓名 邱淑珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 邱淑珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
邱專業檳榔 苗栗縣苗栗市綠苗里14鄰光復路82號 | 邱淑珍 | 19864526 | 撤銷 - 獨資 |
宏欣打字行 臺北市中山區南京東路3段189號2樓之1 | 張邱淑珍 | 01241273 | 歇業 - 獨資 |
天松企業社 臺中市東勢區中嵙里東崎街中山巷25-21號1樓 | 林邱淑珍 | 05899117 | 歇業 - 獨資 |
安馨服飾 高雄市鹽埕區光明里高雄地下1層4街41號 | 邱淑珍 | 06821497 | 歇業 - 獨資 |
逸萱專業美容工作坊 高雄市鳳山區文華里文昌街45-1號 | 邱淑珍 | 08521257 | 歇業 - 獨資 |
巧粧精品店 桃園縣桃園市中山里宏昌一街8號1樓 | 邱淑珍 | 13250634 | 歇業 - 獨資 |
錦川文創彩印有限公司 臺北市萬華區西寧南路188號 | 邱淑珍 | 15856475 | 核准設立 |
吳鳳書坊 嘉義市東區興仁里吳鳳南路633號一樓 | 邱淑珍 | 19724477 | 歇業 - 獨資 |
邱專業檳榔 登記地址: 苗栗縣苗栗市綠苗里14鄰光復路82號 | 負責人: 邱淑珍 | 統編: 19864526 | 撤銷 - 獨資 |
宏欣打字行 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段189號2樓之1 | 負責人: 張邱淑珍 | 統編: 01241273 | 歇業 - 獨資 |
天松企業社 登記地址: 臺中市東勢區中嵙里東崎街中山巷25-21號1樓 | 負責人: 林邱淑珍 | 統編: 05899117 | 歇業 - 獨資 |
安馨服飾 登記地址: 高雄市鹽埕區光明里高雄地下1層4街41號 | 負責人: 邱淑珍 | 統編: 06821497 | 歇業 - 獨資 |
逸萱專業美容工作坊 登記地址: 高雄市鳳山區文華里文昌街45-1號 | 負責人: 邱淑珍 | 統編: 08521257 | 歇業 - 獨資 |
巧粧精品店 登記地址: 桃園縣桃園市中山里宏昌一街8號1樓 | 負責人: 邱淑珍 | 統編: 13250634 | 歇業 - 獨資 |
錦川文創彩印有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路188號 | 負責人: 邱淑珍 | 統編: 15856475 | 核准設立 |
吳鳳書坊 登記地址: 嘉義市東區興仁里吳鳳南路633號一樓 | 負責人: 邱淑珍 | 統編: 19724477 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 邱淑珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
|