張淑燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張淑燕的職稱是董事長, 持有股份數是1830000, 公司名稱是現代電影沖印股份有限公司, 統一編號是84110353.
董監事資料集 資料集的 張淑燕 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張淑燕 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 現代電影沖印股份有限公司 | 統一編號: 84110353 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 現代電影沖印股份有限公司 | 統一編號: 84110353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 現代電影沖印股份有限公司 | 統一編號: 84110353 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 現代電影沖印股份有限公司 | 統一編號: 84110353 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 現代電影沖印股份有限公司 | 統一編號: 84110353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 現代電影沖印股份有限公司 | 統一編號: 84110353 |
[ 搜尋所有相關: 張淑燕 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84110353 | 電話號碼: 02-2782-9989 | 臺北市南港區南港路3段190巷11號地下1樓 |
統一編號: 84110353 | 電話號碼: 02-2782-9989 | 臺北市南港區南港路3段190巷11號地下1樓 |
[ 搜尋所有相關: 張淑燕 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 現代電影沖印 資料。
[ 搜尋所有 現代電影沖印 ... ]
根據姓名 張淑燕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張淑燕 ...) | 敍述者: 吳雙喜 | 上傳者: 吳雙喜 | 故事類別: 家庭/家族,愛,社區 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/09/07 | 故事摘要: 張淑燕是鋼琴老師,在鄉下開設張老師音樂教室,因緣際會下接觸當地一家吉他製造工廠,引進外國風靡一時的小吉他─烏克麗麗。工廠老闆請她以音樂專才試著推廣烏克麗麗,於是她著手規劃,先是小班教學,後來在水南社區... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 事務所名稱: 亞洲會計記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市西屯區臺灣大道二段718號3樓 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第981912號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)張淑燕 | 活動起始日期: 2024/03/17 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張淑燕 | 活動起始日期: 2024/03/17 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張淑燕;(中華民國)陳香吟 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張淑燕;(中華民國)陳香吟 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張淑燕;(中華民國)陳香吟 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張淑燕;(中華民國)陳香吟 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 吳雙喜 | 上傳者: 吳雙喜 | 故事類別: 家庭/家族,愛,社區 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/09/07 | 故事摘要: 張淑燕是鋼琴老師,在鄉下開設張老師音樂教室,因緣際會下接觸當地一家吉他製造工廠,引進外國風靡一時的小吉他─烏克麗麗。工廠老闆請她以音樂專才試著推廣烏克麗麗,於是她著手規劃,先是小班教學,後來在水南社區... @ 國民記憶庫故事資料 |
事務所名稱: 亞洲會計記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市西屯區臺灣大道二段718號3樓 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第981912號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)張淑燕 | 活動起始日期: 2024/03/17 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張淑燕 | 活動起始日期: 2024/03/17 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張淑燕;(中華民國)陳香吟 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張淑燕;(中華民國)陳香吟 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張淑燕;(中華民國)陳香吟 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張淑燕;(中華民國)陳香吟 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 張淑燕 ... ]
名稱 現代電影沖印 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 現代電影沖印)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
現代電影沖印股份有限公司 臺北市南港區南港路3段190巷11號地下1樓 | 張淑燕 | 84110353 | 核准設立 |
現代電影沖印股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區南港路3段190巷11號地下1樓 | 負責人: 張淑燕 | 統編: 84110353 | 核准設立 |
姓名 張淑燕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張淑燕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小燕的鋪服飾精品 雲林縣斗六市信義里愛國街二四號 | 張淑燕 | 19351336 | 歇業 - 獨資 |
菊島飛燕護膚店 基隆市仁愛區忠二路52號2樓 | 張淑燕 | 39965662 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040001198) |
日月美麗行 桃園市中壢區中山里榮安十五街79-7號6樓 | 張淑燕 | 01261740 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039000257) |
大明美術燈 南投縣竹山鎮延平里東鄉路七之一二號 | 張淑燕 | 06131471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002749) |
尚慶遊覽車客運有限公司 嘉義市西區西平里友忠路112號1樓 | 張淑燕 | 12857916 | 核准設立 |
吉雅企業社 臺中市西區忠明里美村路一段143號一樓 | 張淑燕 | 13407306 | 歇業 - 獨資 |
彰大服飾店 彰化縣彰化市大同里中山路2段471號 | 張淑燕 | 14630388 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100821728) |
台南胖胖服飾店 臺南市中西區小西里西門路1段566號1樓 | 張淑燕 | 14787037 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044380) |
小燕的鋪服飾精品 登記地址: 雲林縣斗六市信義里愛國街二四號 | 負責人: 張淑燕 | 統編: 19351336 | 歇業 - 獨資 |
菊島飛燕護膚店 登記地址: 基隆市仁愛區忠二路52號2樓 | 負責人: 張淑燕 | 統編: 39965662 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040001198) |
日月美麗行 登記地址: 桃園市中壢區中山里榮安十五街79-7號6樓 | 負責人: 張淑燕 | 統編: 01261740 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039000257) |
大明美術燈 登記地址: 南投縣竹山鎮延平里東鄉路七之一二號 | 負責人: 張淑燕 | 統編: 06131471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002749) |
尚慶遊覽車客運有限公司 登記地址: 嘉義市西區西平里友忠路112號1樓 | 負責人: 張淑燕 | 統編: 12857916 | 核准設立 |
吉雅企業社 登記地址: 臺中市西區忠明里美村路一段143號一樓 | 負責人: 張淑燕 | 統編: 13407306 | 歇業 - 獨資 |
彰大服飾店 登記地址: 彰化縣彰化市大同里中山路2段471號 | 負責人: 張淑燕 | 統編: 14630388 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100821728) |
台南胖胖服飾店 登記地址: 臺南市中西區小西里西門路1段566號1樓 | 負責人: 張淑燕 | 統編: 14787037 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044380) |
[ 查詢所有 張淑燕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|