林坤山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林坤山的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是彰欣股份有限公司, 統一編號是84120943.
根據名稱 彰欣 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 彰欣 ...) | 裝設地址: 彰化縣彰化市彰興路一段臨528號 | 裝設金融機構名稱: 中國信託商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 822 | 彰化縣 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
| 裝設金融機構名稱: 中國信託商業銀行 | 彰化縣彰化市彰興路一段臨528號 | 裝設金融機構代號: 822 @ 可供使用輪椅民眾操作之ATM設置地點資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 彰欣石油有限公司 | 統一編號: 80139857 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 欣桃天然氣股份有限公司 | 桃展股份有限公司 | 統一編號: 90478124 @ 董監事資料集 |
裝設地址: 彰化縣彰化市彰興路一段臨528號 | 裝設金融機構名稱: 中國信託商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 822 | 彰化縣 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
裝設金融機構名稱: 中國信託商業銀行 | 彰化縣彰化市彰興路一段臨528號 | 裝設金融機構代號: 822 @ 可供使用輪椅民眾操作之ATM設置地點資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 彰欣石油有限公司 | 統一編號: 80139857 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 欣桃天然氣股份有限公司 | 桃展股份有限公司 | 統一編號: 90478124 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 彰欣 ... ]
根據姓名 林坤山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林坤山 ...) | 敍述者: 劉榮春 | 上傳者: 劉榮春 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 林坤山 | 發佈日期: 2014/01/08 | 故事摘要: 32年次的林坤山,自幼喪父,祖父母養大,高中畢業進苑裡公所當臨時人員,努力工作,一路升等,最後以主任秘書退休。民國67年當基層里幹事時,因緣際會投入地方志編纂,展開地名探源工作,蒐集苑裡平埔族傳說典故... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 潘孟堯 | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 358苗栗縣苑裡鎮房裡里2鄰14號(文苑國小) @ 文化部公共藝術 |
| 潘孟堯 | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 358苗栗縣苑裡鎮房裡里2鄰14號(文苑國小) @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)鄭樵;(中華民國)林坤山;(中華民國)徐新浩;(中華民國)徐慶宏;(中華民國)鄭淑菁;(中華民國)陳秋銓;(中華民國)吳惠淑;(中華民國)林宗儀;(中華民國)林勝吉 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭樵;(中華民國)林坤山;(中華民國)徐新浩;(中華民國)徐慶宏;(中華民國)鄭淑菁;(中華民國)陳秋銓;(中華民國)吳惠淑;(中華民國)林宗儀;(中華民國)林勝吉 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瀚林企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 22164250 @ 董監事資料集 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市三重區光復路一段七0號九樓 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 祥景工業有限公司 | 統一編號: 23317873 @ 董監事資料集 |
敍述者: 劉榮春 | 上傳者: 劉榮春 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 林坤山 | 發佈日期: 2014/01/08 | 故事摘要: 32年次的林坤山,自幼喪父,祖父母養大,高中畢業進苑裡公所當臨時人員,努力工作,一路升等,最後以主任秘書退休。民國67年當基層里幹事時,因緣際會投入地方志編纂,展開地名探源工作,蒐集苑裡平埔族傳說典故... @ 國民記憶庫故事資料 |
潘孟堯 | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 358苗栗縣苑裡鎮房裡里2鄰14號(文苑國小) @ 文化部公共藝術 |
潘孟堯 | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 358苗栗縣苑裡鎮房裡里2鄰14號(文苑國小) @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)鄭樵;(中華民國)林坤山;(中華民國)徐新浩;(中華民國)徐慶宏;(中華民國)鄭淑菁;(中華民國)陳秋銓;(中華民國)吳惠淑;(中華民國)林宗儀;(中華民國)林勝吉 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭樵;(中華民國)林坤山;(中華民國)徐新浩;(中華民國)徐慶宏;(中華民國)鄭淑菁;(中華民國)陳秋銓;(中華民國)吳惠淑;(中華民國)林宗儀;(中華民國)林勝吉 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瀚林企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 22164250 @ 董監事資料集 |
產品中類: | 廠址: 新北市三重區光復路一段七0號九樓 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 祥景工業有限公司 | 統一編號: 23317873 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林坤山 ... ]
彰欣汽車貨運行 | 地址: 彰化縣彰化市彰興路二段81號 | 電話: 04-737-0775 |
彰欣包裝材料行 | 地址: 彰化縣彰化市崙平南路161巷37號 | 電話: 04-762-0128 |
名稱 彰欣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 彰欣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彰欣汽車貨運行 彰化縣彰化市大竹里安溪東路1巷75弄39號1樓 | 陳淑鈴 | 60254175 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090818294) |
彰欣包裝材料行 彰化縣彰化市平和里中央路一一七巷一號 | 陳庭奎 | 78163036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030815039) |
彰欣工業社 彰化縣彰化市阿夷里福成街五八號 | 游增琦 | 08366109 | 撤銷 - 獨資 |
彰欣企業有限公司 彰化縣彰化市南美里崙美路四七六巷五號 | | 22775689 | 廢止 (097年09月15日 經授中字 第0973514040號) |
彰欣石油有限公司 彰化縣鹿港鎮海埔里彰濱五路二段332號 | 陳弘 | 80139857 | 核准設立 |
彰欣電子有限公司 臺北市永吉路278巷18號之1、2樓 | | 04748161 | 解散 |
彰欣科技有限公司 臺中市豐原區翁社里豐年路109巷83號1樓 | | 27816421 | 解散 (文號: 2010-12-20 經授中字 第0993299326號) |
彰欣實業有限公司 臺中市龍井區忠和里工業路一八八巷二七號 | | 56668096 | 廢止 (文號: 2007-11-30 經授中字 第0963533354號) |
彰欣汽車貨運行 登記地址: 彰化縣彰化市大竹里安溪東路1巷75弄39號1樓 | 負責人: 陳淑鈴 | 統編: 60254175 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090818294) |
彰欣包裝材料行 登記地址: 彰化縣彰化市平和里中央路一一七巷一號 | 負責人: 陳庭奎 | 統編: 78163036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030815039) |
彰欣工業社 登記地址: 彰化縣彰化市阿夷里福成街五八號 | 負責人: 游增琦 | 統編: 08366109 | 撤銷 - 獨資 |
彰欣企業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市南美里崙美路四七六巷五號 | 統編: 22775689 | 廢止 (097年09月15日 經授中字 第0973514040號) |
彰欣石油有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮海埔里彰濱五路二段332號 | 負責人: 陳弘 | 統編: 80139857 | 核准設立 |
彰欣電子有限公司 登記地址: 臺北市永吉路278巷18號之1、2樓 | 統編: 04748161 | 解散 |
彰欣科技有限公司 登記地址: 臺中市豐原區翁社里豐年路109巷83號1樓 | 統編: 27816421 | 解散 (文號: 2010-12-20 經授中字 第0993299326號) |
彰欣實業有限公司 登記地址: 臺中市龍井區忠和里工業路一八八巷二七號 | 統編: 56668096 | 廢止 (文號: 2007-11-30 經授中字 第0963533354號) |
[ 查詢所有 彰欣 ... ]
姓名 林坤山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林坤山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林坤山自營計程車行 臺北市北投區公舘路308巷16號5樓 | 林坤山 | 01357040 | 撤銷 - 獨資 |
坤山工程行 高雄市大寮區中庄里自強街76巷15號1樓 | 林坤山 | 19669474 | 歇業 - 獨資 |
坤山塗漆行 新北市中和區圓通路335巷37弄33之2號3樓 | 林坤山 | 33699935 | 廢止 (104年03月24日 北縣商聯甲 字第 1040514046 號) - 合夥 |
坤山工程行 高雄市大寮區中庄里中庄路199-8號 | 林坤山 | 77003510 | 歇業 - 獨資 |
坤山工程行 高雄市苓雅區正義里正義路101巷11號 | 林坤山 | 81172896 | 核准停業 - 獨資 |
坤山行 高雄市大樹區大坑里大坑路10號 | 林坤山 | 85890193 | 歇業 - 獨資 |
文祥鐵工廠 南投縣竹山鎮山崇里集山路三三三之一號 | 林坤山 | 61791672 | 核准設立 - 獨資 |
偉珅企業社 新北市樹林區俊英街133巷34號(1樓) | 林坤山 | 91721409 | 核准設立 - 獨資 |
林坤山自營計程車行 登記地址: 臺北市北投區公舘路308巷16號5樓 | 負責人: 林坤山 | 統編: 01357040 | 撤銷 - 獨資 |
坤山工程行 登記地址: 高雄市大寮區中庄里自強街76巷15號1樓 | 負責人: 林坤山 | 統編: 19669474 | 歇業 - 獨資 |
坤山塗漆行 登記地址: 新北市中和區圓通路335巷37弄33之2號3樓 | 負責人: 林坤山 | 統編: 33699935 | 廢止 (104年03月24日 北縣商聯甲 字第 1040514046 號) - 合夥 |
坤山工程行 登記地址: 高雄市大寮區中庄里中庄路199-8號 | 負責人: 林坤山 | 統編: 77003510 | 歇業 - 獨資 |
坤山工程行 登記地址: 高雄市苓雅區正義里正義路101巷11號 | 負責人: 林坤山 | 統編: 81172896 | 核准停業 - 獨資 |
坤山行 登記地址: 高雄市大樹區大坑里大坑路10號 | 負責人: 林坤山 | 統編: 85890193 | 歇業 - 獨資 |
文祥鐵工廠 登記地址: 南投縣竹山鎮山崇里集山路三三三之一號 | 負責人: 林坤山 | 統編: 61791672 | 核准設立 - 獨資 |
偉珅企業社 登記地址: 新北市樹林區俊英街133巷34號(1樓) | 負責人: 林坤山 | 統編: 91721409 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林坤山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|