吳宏亮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳宏亮的職稱是監察人, 持有股份數是600, 公司名稱是波力股份有限公司, 統一編號是84169902.
根據名稱 波力 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 波力 ...) | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 95 | 產出單位: | 計畫名稱: 船舶中心創新前瞻技術研究計畫 | 領域: | 技術規格: 考慮前進速度與運動控制水翼效應,可適用於高福勞數排水型船,亦可用於多體船型之運動行為分析。 | 潛力預估: 船廠 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 開始時間: 2022-03-11T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-05-08T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市324平鎮區新勢公園 | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽本府文化局 (03-3322592#8301)2022桃園兒童藝術節以「擁抱世界的勇氣」為主題,並規劃四大系列活動,涵蓋「表演」、「展覽」、「市集」、「童玩」和文化館舍活動,精彩活... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 總機電話: (04)2537-6022 | 公司代號: 8467 | 產業別: 37 | 營利事業統一編號: 47442040 | 住址: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Isl | 董事長: 洪芳蘭 | 成立日期: 20130710 | 出表日期: 1130913 @ 上市公司基本資料 |
| 公司名稱: 波力-KY | 公司代號: 8467 | 出表日期: 1130913 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
| 英文品名: “Establishment” SilkSurface PLUS Breast Implants | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031943號 | 有效日期: 2029/01/14 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本。增加規格,詳如核定之中文說明書-112.5.18 | 限制項目: 安全監視;;輸 入 | 申請商名稱: 沃醫學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: Pro-Lab Prolex Staph Latex Kit (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第007993號 | 有效日期: 2019/08/25 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/08/05 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「金黃色葡萄球菌血清試劑(C.3700)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 聖誠企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: Pro-Lab Prolex Staph Latex Kit (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第007993號 | 有效日期: 20190825 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「金黃色葡萄球菌血清試劑(C.3700)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 聖誠企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Establishment” SilkSurface PLUS Breast Implant | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031943號 | 有效日期: 20240114 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 沃醫學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 95 | 產出單位: | 計畫名稱: 船舶中心創新前瞻技術研究計畫 | 領域: | 技術規格: 考慮前進速度與運動控制水翼效應,可適用於高福勞數排水型船,亦可用於多體船型之運動行為分析。 | 潛力預估: 船廠 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
開始時間: 2022-03-11T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-05-08T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市324平鎮區新勢公園 | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽本府文化局 (03-3322592#8301)2022桃園兒童藝術節以「擁抱世界的勇氣」為主題,並規劃四大系列活動,涵蓋「表演」、「展覽」、「市集」、「童玩」和文化館舍活動,精彩活... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
總機電話: (04)2537-6022 | 公司代號: 8467 | 產業別: 37 | 營利事業統一編號: 47442040 | 住址: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Isl | 董事長: 洪芳蘭 | 成立日期: 20130710 | 出表日期: 1130913 @ 上市公司基本資料 |
公司名稱: 波力-KY | 公司代號: 8467 | 出表日期: 1130913 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
英文品名: “Establishment” SilkSurface PLUS Breast Implants | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031943號 | 有效日期: 2029/01/14 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本。增加規格,詳如核定之中文說明書-112.5.18 | 限制項目: 安全監視;;輸 入 | 申請商名稱: 沃醫學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: Pro-Lab Prolex Staph Latex Kit (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第007993號 | 有效日期: 2019/08/25 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/08/05 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「金黃色葡萄球菌血清試劑(C.3700)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 聖誠企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: Pro-Lab Prolex Staph Latex Kit (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第007993號 | 有效日期: 20190825 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「金黃色葡萄球菌血清試劑(C.3700)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 聖誠企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Establishment” SilkSurface PLUS Breast Implant | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031943號 | 有效日期: 20240114 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 沃醫學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 波力 ... ]
根據姓名 吳宏亮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳宏亮 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金宏亮科技有限公司 | 統一編號: 90105188 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 輝鴻廣告事業有限公司 | 統一編號: 05014067 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 雙福開發建設股份有限公司 | 統一編號: 24699815 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 裘堡生物科技有限公司 | 統一編號: 53150999 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 481461 | 所代表法人: | 天晴能源股份有限公司 | 統一編號: 53996589 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 捍將科技有限公司 | 統一編號: 83747594 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 四維企業管理顧問有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金宏亮科技有限公司 | 統一編號: 90105188 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 輝鴻廣告事業有限公司 | 統一編號: 05014067 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 雙福開發建設股份有限公司 | 統一編號: 24699815 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 裘堡生物科技有限公司 | 統一編號: 53150999 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 481461 | 所代表法人: | 天晴能源股份有限公司 | 統一編號: 53996589 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 捍將科技有限公司 | 統一編號: 83747594 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 四維企業管理顧問有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳宏亮 ... ]
波力體事股份有限公司 | 地址: 台中市潭子區民生街64巷15號 | 電話: 04-2537-6022 |
加波力有限公司 | 地址: 30080 新竹市金山六街6巷15號2F | 電話: 03-577-2337 |
波力直流燈企業有限公司 | 地址: 台中市大里區至善路185號 | 電話: 04-2496-3558 |
台灣波力梅有限公司 | 地址: 高雄市岡山區岡山路610巷27號 | 電話: 07-621-0235 |
台灣波力梅有限公司 | 地址: 高雄市左營區文慈路257號11樓 | 電話: 07-343-0476 |
名稱 波力 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 波力)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾力克波力有限公司 臺中市北區福壽街7-2號 | 劉秋菊 | 53287030 | 核准設立 |
摩洛波力有限公司 嘉義市西區大溪里大溪路303號1樓 | 吳宗翰 | 55875337 | 核准設立 |
波力鼯吉工作室 臺南市新營區中營里新進路37號2樓之1 | 翁毓君 | 00269282 | 核准設立 - 獨資 |
波力購物商行 桃園市中壢區仁祥里晉元路260號 | 金曉雯 | 02676211 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109000997) |
台灣波力梅有限公司 高雄市左營區文慈路257號11樓 | 林科印 | 12400620 | 核准設立 |
英屬開曼群島商波力環球企業股份有限公司 臺中市潭子區民生街64巷15號 | 洪芳蘭 | 24790428 | 核准設立 |
加波力有限公司 新竹市北大路40巷46號5樓 | 末田英臣 | 27787919 | 核准設立 |
水波力洗衣店 新竹縣關西鎮北斗里中豐路二段30號1樓 | 邱書玫 | 37944240 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060302198) |
艾力克波力有限公司 登記地址: 臺中市北區福壽街7-2號 | 負責人: 劉秋菊 | 統編: 53287030 | 核准設立 |
摩洛波力有限公司 登記地址: 嘉義市西區大溪里大溪路303號1樓 | 負責人: 吳宗翰 | 統編: 55875337 | 核准設立 |
波力鼯吉工作室 登記地址: 臺南市新營區中營里新進路37號2樓之1 | 負責人: 翁毓君 | 統編: 00269282 | 核准設立 - 獨資 |
波力購物商行 登記地址: 桃園市中壢區仁祥里晉元路260號 | 負責人: 金曉雯 | 統編: 02676211 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109000997) |
台灣波力梅有限公司 登記地址: 高雄市左營區文慈路257號11樓 | 負責人: 林科印 | 統編: 12400620 | 核准設立 |
英屬開曼群島商波力環球企業股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區民生街64巷15號 | 負責人: 洪芳蘭 | 統編: 24790428 | 核准設立 |
加波力有限公司 登記地址: 新竹市北大路40巷46號5樓 | 負責人: 末田英臣 | 統編: 27787919 | 核准設立 |
水波力洗衣店 登記地址: 新竹縣關西鎮北斗里中豐路二段30號1樓 | 負責人: 邱書玫 | 統編: 37944240 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060302198) |
[ 查詢所有 波力 ... ]
姓名 吳宏亮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 吳宏亮)
金宏亮科技有限公司 登記地址: 新北市中和區中原二街28號18樓 | 負責人: 吳宏亮 | 統編: 90105188 | 核准設立 |
台灣波島股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市德生里二八鄰福建街三九六巷五號一樓 | 負責人: 吳宏亮 | 統編: 23858103 | 廢止 |
裘堡生物科技有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區民族路二段221號10樓之1 | 負責人: 吳宏亮 | 統編: 53150999 | 核准設立 |
大眾百貨行 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮城北里民鋒路六號 | 負責人: 吳宏亮 | 統編: 67895978 | 歇業 - 獨資 |
德律智慧財產技術服務股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區永春東一路549號4樓之1 | 負責人: 吳宏亮 | 統編: 80413600 | 核准設立 |
捍將科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路57號2樓之1 | 負責人: 吳宏亮 | 統編: 83747594 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳宏亮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
|