李炳南
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李炳南的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是家申工程股份有限公司, 統一編號是84276092.
無其他 家申工程 資料。
[ 搜尋所有 家申工程 ... ]
根據姓名 李炳南 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李炳南 ...) | (中華民國)陳正勳導演 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳正勳導演 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 作者: 李炳南編述 | 出版機構: 華藏淨宗弘化基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 136 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269833610 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 開放時間: 6:00-18:00 | | 電話: 886-2-24976759 | 地址: 新北市瑞芳區汽車路56號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)淨空老法師 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)淨空老法師 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 28358937 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三龍街一五二號一樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三龍街一五二號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)陳正勳導演 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳正勳導演 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
作者: 李炳南編述 | 出版機構: 華藏淨宗弘化基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 136 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269833610 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
開放時間: 6:00-18:00 | | 電話: 886-2-24976759 | 地址: 新北市瑞芳區汽車路56號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)淨空老法師 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)淨空老法師 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 28358937 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三龍街一五二號一樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三龍街一五二號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 李炳南 ... ]
名稱 家申工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 家申工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家申工程股份有限公司 臺北市中山區民權東路2段26號4樓之3 | | 84276092 | 解散 (093年12月23日 府建商字 第09326575400號) |
家申工程股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段26號4樓之3 | 統編: 84276092 | 解散 (093年12月23日 府建商字 第09326575400號) |
姓名 李炳南 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李炳南)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳昇工程行 南投縣名間鄉南雅村員集路146-4號一樓 | 李炳南 | 19254778 | 歇業 - 獨資 |
明南行 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路二段五0三號一樓 | 李炳南 | 06222768 | 撤銷 - 獨資 |
正東事務機械行 臺南市東區小東里光明街175巷16號1樓右側 | 李炳南 | 78668486 | 歇業 - 獨資 |
佳毓工程行 臺中市梧棲區頂寮里大仁路2段277巷28號4樓之7 | 李炳南 | 19829774 | 歇業 - 獨資 |
易捷工程行 臺中市潭子區潭陽里中山路二段137巷1號1樓 | 李炳南 | 21808655 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110883593) |
富鈿企業有限公司 高雄市三民區水源路29號1樓 | 李炳南 | 22837783 | 核准設立 |
柏亞廣告有限公司 臺中市清水區橋頭里民有路216巷2號1樓 | 李炳南 | 24601783 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-01) |
偉縉木箱行 臺中市霧峰區中正里振德街29巷12號12樓 | 李炳南 | 25233239 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050874796) |
佳昇工程行 登記地址: 南投縣名間鄉南雅村員集路146-4號一樓 | 負責人: 李炳南 | 統編: 19254778 | 歇業 - 獨資 |
明南行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路二段五0三號一樓 | 負責人: 李炳南 | 統編: 06222768 | 撤銷 - 獨資 |
正東事務機械行 登記地址: 臺南市東區小東里光明街175巷16號1樓右側 | 負責人: 李炳南 | 統編: 78668486 | 歇業 - 獨資 |
佳毓工程行 登記地址: 臺中市梧棲區頂寮里大仁路2段277巷28號4樓之7 | 負責人: 李炳南 | 統編: 19829774 | 歇業 - 獨資 |
易捷工程行 登記地址: 臺中市潭子區潭陽里中山路二段137巷1號1樓 | 負責人: 李炳南 | 統編: 21808655 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110883593) |
富鈿企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區水源路29號1樓 | 負責人: 李炳南 | 統編: 22837783 | 核准設立 |
柏亞廣告有限公司 登記地址: 臺中市清水區橋頭里民有路216巷2號1樓 | 負責人: 李炳南 | 統編: 24601783 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-01) |
偉縉木箱行 登記地址: 臺中市霧峰區中正里振德街29巷12號12樓 | 負責人: 李炳南 | 統編: 25233239 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050874796) |
[ 查詢所有 李炳南 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
|