莊麗珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊麗珠的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是立行電腦系統股份有限公司, 統一編號是84283397.
| 公司名稱: 立行電腦系統股份有限公司 | 到職日期: 0820524 | 統一編號: 84283397 |
公司名稱: 立行電腦系統股份有限公司 | 到職日期: 0820524 | 統一編號: 84283397 |
[ 搜尋所有相關: 莊麗珠 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 立行電腦系統 資料。
[ 搜尋所有 立行電腦系統 ... ]
根據姓名 莊麗珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莊麗珠 ...) | (中華民國)莊麗珠 | 活動起始日期: 2024/07/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)莊麗珠 | 活動起始日期: 2024/07/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 84581749 | 新北市新莊區八德街88巷12之3號 | 設立核准日期: 19931014 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 生老病死/退休,家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 莊麗珠 | 發佈日期: 2014/05/28 | 故事摘要: 莊麗珠原是因女兒就讀美術班,想陪伴其成長而走入繪畫世界,初期學素描,半年後開始畫國畫,但是國畫滿足不了她內心對色彩的嚮往,2010開始在澎湖畫油畫。學習油畫期間急欲突破自我,並有創作的念頭,於是每年冬... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)莊麗珠 | 活動起始日期: 2024/07/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)莊麗珠 | 活動起始日期: 2024/07/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 84581749 | 新北市新莊區八德街88巷12之3號 | 設立核准日期: 19931014 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 生老病死/退休,家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 莊麗珠 | 發佈日期: 2014/05/28 | 故事摘要: 莊麗珠原是因女兒就讀美術班,想陪伴其成長而走入繪畫世界,初期學素描,半年後開始畫國畫,但是國畫滿足不了她內心對色彩的嚮往,2010開始在澎湖畫油畫。學習油畫期間急欲突破自我,並有創作的念頭,於是每年冬... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 莊麗珠 ... ]
名稱 立行電腦系統 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 立行電腦系統)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立行電腦系統股份有限公司 臺北市中山區撫順街2號3樓之1 | | 84283397 | 解散 (085年11月28日 建一字 第85363961號) |
立行電腦系統股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區撫順街2號3樓之1 | 統編: 84283397 | 解散 (085年11月28日 建一字 第85363961號) |
姓名 莊麗珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊麗珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗珠理髮店 桃園市桃園區長美里民權路八六號一樓 | 莊麗珠 | 30226785 | 歇業 - 獨資 |
麗一美髮院 臺南市歸仁區南興里文化街3段239號 | 莊麗珠 | 10139101 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080014753) |
中聯豐投資股份有限公司 新北市新莊區新北大道4段179號4樓之6 | 莊麗珠 | 83099865 | 核准設立 |
桀詮玻璃有限公司 新北市新莊區八德街88巷12之3號 | 莊麗珠 | 84581749 | 核准設立 |
台麗食品行 屏東縣東港鎮興東里新學路33號 | 莊麗珠 | 36895994 | 列入廢止 - 獨資 |
麗旺企業社 臺中市大里區金城里塗城路923巷9弄8號 | 莊麗珠 | 98859765 | 歇業 - 獨資 |
泰芳茶莊 高雄市鳳山區鳳崗里光復路97號 | 莊麗珠 | 85892002 | 核准設立 - 獨資 |
聯米綠能科技股份有限公司 彰化縣埤頭鄉大湖村彰水路二段526之2號 | 莊麗珠 | 00006824 | 核准設立 |
麗珠理髮店 登記地址: 桃園市桃園區長美里民權路八六號一樓 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 30226785 | 歇業 - 獨資 |
麗一美髮院 登記地址: 臺南市歸仁區南興里文化街3段239號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 10139101 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080014753) |
中聯豐投資股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區新北大道4段179號4樓之6 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 83099865 | 核准設立 |
桀詮玻璃有限公司 登記地址: 新北市新莊區八德街88巷12之3號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 84581749 | 核准設立 |
台麗食品行 登記地址: 屏東縣東港鎮興東里新學路33號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 36895994 | 列入廢止 - 獨資 |
麗旺企業社 登記地址: 臺中市大里區金城里塗城路923巷9弄8號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 98859765 | 歇業 - 獨資 |
泰芳茶莊 登記地址: 高雄市鳳山區鳳崗里光復路97號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 85892002 | 核准設立 - 獨資 |
聯米綠能科技股份有限公司 登記地址: 彰化縣埤頭鄉大湖村彰水路二段526之2號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 00006824 | 核准設立 |
[ 查詢所有 莊麗珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 33408000 | 所代表法人: 菱光科技股份有限公司 | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11425000 | 所代表法人: 光菱電子股份有限公司 | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6377052 | 所代表法人: 東元國際投資股份有限公司 | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4771631 | 所代表法人: 光元實業股份有限公司 | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4149699 | 所代表法人: 永豐金證券股份有限公司 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: 西門子股份有限公司 | 台灣西門子軟體工業股份有限公司 | 統一編號: 16093341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 香港商馬天尼(香港)有限公司 | 馬天尼貿易股份有限公司 | 統一編號: 16093715 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1338751 | 所代表法人: 昕輝建設股份有限公司 | 板信商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 16093877 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 板信商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 16093877 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 33408000 | 所代表法人: 菱光科技股份有限公司 | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11425000 | 所代表法人: 光菱電子股份有限公司 | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6377052 | 所代表法人: 東元國際投資股份有限公司 | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4771631 | 所代表法人: 光元實業股份有限公司 | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東友科技股份有限公司 | 統一編號: 16091527 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4149699 | 所代表法人: 永豐金證券股份有限公司 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 統一編號: 16092130 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: 西門子股份有限公司 | 台灣西門子軟體工業股份有限公司 | 統一編號: 16093341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 香港商馬天尼(香港)有限公司 | 馬天尼貿易股份有限公司 | 統一編號: 16093715 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1338751 | 所代表法人: 昕輝建設股份有限公司 | 板信商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 16093877 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 板信商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 16093877 |
|