吳秀美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳秀美的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是鑫銘企業股份有限公司, 統一編號是84304689.
根據名稱 鑫銘企業 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 鑫銘企業 ...) | 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市五股區五福里成泰路二段一九七巷一二號一樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 統一編號: 90099067 | 電話號碼: 0933273812 | 臺南市東區東明里東安路81號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 鑫銘企業股份有限公司 | 統一編號: 75911819 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鑫銘企業有限公司 | 統一編號: 90099067 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 鑫銘企業股份有限公司 | 到職日期: 0740812 | 統一編號: 75911819 @ 公司登記經理人資料集 |
產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市五股區五福里成泰路二段一九七巷一二號一樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
統一編號: 90099067 | 電話號碼: 0933273812 | 臺南市東區東明里東安路81號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 鑫銘企業股份有限公司 | 統一編號: 75911819 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鑫銘企業有限公司 | 統一編號: 90099067 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 鑫銘企業股份有限公司 | 到職日期: 0740812 | 統一編號: 75911819 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 鑫銘企業 ... ]
根據姓名 吳秀美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳秀美 ...) | 敍述者: | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 其他,童年 | 敍述的主要人物: 吳秀美 | 發佈日期: 2014/01/27 | 故事摘要: 吳秀美的媽媽總共生了10個兄弟姊妹,二姊和三姊給別人撫養,由於小孩眾多,都是靠四姊住工廠賺錢養家,所以生活很清苦,有時媽媽還要借錢生活。從小學三、四年級開始就開始賣冰,和哥哥揹著簡陋的冰桶沿街叫賣,將... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 查處情形: 處分結案 | 處分日期: 04 8 2015 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 一祥醫療器材有限公司/吳O秀 | 處分機關: | 違規情節: 受裁處公司一祥醫療器材有限公司(代表人:吳秀美)未經申請許可,擅自於網站(網址:http://www.web66.com.tw/CW995/%E9%99%BD%20%E5%A3%93%20%E5%91... | 刊播日期: 03 2 2015 12:00AM | 刊播媒體: http://www.web66.com.tw/CW995/%E9%99%BD%20%E5%A @ 違規醫療器材廣告資料集 |
| 電話: 05-6339510 | 地址: 雲林縣虎尾鎮三合里8鄰吳厝76號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 負責人: 林吳秀美 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/3/4 上午 12:00:00 | 臺北市內湖區康寧路三段189巷12弄19號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 99377371 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區神洲里豐洲路678號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23076924 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣芳苑鄉仁愛村芳光巷十一之二號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3464221 | 機構負責人姓名: 吳秀美 | 機構代碼: B11500004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路732之1號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3464221 | 機構負責人姓名: 吳秀美 | 機構代碼: B11500004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路732之1號2樓 @ 長照C據點 |
敍述者: | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 其他,童年 | 敍述的主要人物: 吳秀美 | 發佈日期: 2014/01/27 | 故事摘要: 吳秀美的媽媽總共生了10個兄弟姊妹,二姊和三姊給別人撫養,由於小孩眾多,都是靠四姊住工廠賺錢養家,所以生活很清苦,有時媽媽還要借錢生活。從小學三、四年級開始就開始賣冰,和哥哥揹著簡陋的冰桶沿街叫賣,將... @ 國民記憶庫故事資料 |
查處情形: 處分結案 | 處分日期: 04 8 2015 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 一祥醫療器材有限公司/吳O秀 | 處分機關: | 違規情節: 受裁處公司一祥醫療器材有限公司(代表人:吳秀美)未經申請許可,擅自於網站(網址:http://www.web66.com.tw/CW995/%E9%99%BD%20%E5%A3%93%20%E5%91... | 刊播日期: 03 2 2015 12:00AM | 刊播媒體: http://www.web66.com.tw/CW995/%E9%99%BD%20%E5%A @ 違規醫療器材廣告資料集 |
電話: 05-6339510 | 地址: 雲林縣虎尾鎮三合里8鄰吳厝76號 | 主祀神祇: 明明上帝 | 教別: 一貫道 | 負責人: 林吳秀美 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/3/4 上午 12:00:00 | 臺北市內湖區康寧路三段189巷12弄19號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 99377371 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區神洲里豐洲路678號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23076924 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣芳苑鄉仁愛村芳光巷十一之二號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3464221 | 機構負責人姓名: 吳秀美 | 機構代碼: B11500004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路732之1號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3464221 | 機構負責人姓名: 吳秀美 | 機構代碼: B11500004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路732之1號2樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 吳秀美 ... ]
鑫銘企業社 | 地址: 宜蘭縣冬山鄉幸福一路419號 | 電話: 03-960-6905 |
名稱 鑫銘企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鑫銘企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫銘企業社 臺北市松山區八德路4段465號7樓 | 劉宸銘 | 42347406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104111742) |
鑫銘企業有限公司 臺南市東區東明里東安路81號1樓 | 高嘉良 | 90099067 | 核准設立 |
鑫銘企業社 新北市五股區成泰路2段197巷12號 | 劉石梅 | 26196417 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128155790) |
鑫銘企業社 彰化縣溪湖鎮汴頭里田中路100-32號 | 何珮瑜 | 26928530 | 核准設立 - 獨資 |
鑫銘企業社 臺中市北區健行里中清路一段369號11樓之2 | 陳德銘 | 40670188 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040677114) |
大鑫銘企業社 嘉義市西區美源里民生南路290號一樓 | 郭力銘 | 10729079 | 歇業 - 獨資 |
鑫銘企業社 臺北市中山區龍江路356巷40號 | 蔡 | 48957642 | 核准設立 - 獨資 |
鑫銘企業股份有限公司 臺北市中山區復興北路62號3樓之1 | | 84304689 | 解散 (100年02月16日 府產業商字 第10081187600號) |
鑫銘企業社 登記地址: 臺北市松山區八德路4段465號7樓 | 負責人: 劉宸銘 | 統編: 42347406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104111742) |
鑫銘企業有限公司 登記地址: 臺南市東區東明里東安路81號1樓 | 負責人: 高嘉良 | 統編: 90099067 | 核准設立 |
鑫銘企業社 登記地址: 新北市五股區成泰路2段197巷12號 | 負責人: 劉石梅 | 統編: 26196417 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128155790) |
鑫銘企業社 登記地址: 彰化縣溪湖鎮汴頭里田中路100-32號 | 負責人: 何珮瑜 | 統編: 26928530 | 核准設立 - 獨資 |
鑫銘企業社 登記地址: 臺中市北區健行里中清路一段369號11樓之2 | 負責人: 陳德銘 | 統編: 40670188 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040677114) |
大鑫銘企業社 登記地址: 嘉義市西區美源里民生南路290號一樓 | 負責人: 郭力銘 | 統編: 10729079 | 歇業 - 獨資 |
鑫銘企業社 登記地址: 臺北市中山區龍江路356巷40號 | 負責人: 蔡 | 統編: 48957642 | 核准設立 - 獨資 |
鑫銘企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路62號3樓之1 | 統編: 84304689 | 解散 (100年02月16日 府產業商字 第10081187600號) |
[ 查詢所有 鑫銘企業 ... ]
姓名 吳秀美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳秀美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀美冷飲店 新北市汐止區忠孝東路246號1樓 | 吳秀美 | 41407496 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045246507) |
嘉鴻理髮廳 臺北市信義區吳興街281巷53號1樓 | 吳秀美 | 01620078 | 核准設立 - 獨資 |
秀美企業社 新北市汐止區茄苳路297號 | 黃吳秀美 | 02294305 | 歇業 - 獨資 |
秀美理髮店 花蓮縣瑞穗鄉富興村三鄰一四○號 | 陳吳秀美 | 94679550 | 歇業 - 獨資 |
吳美商行 基隆市中正區真砂里祥豐街九五號六樓之十 | 吳秀美 | 14444027 | 歇業 - 獨資 |
吳順安藥局 臺北市大安區濟南路3段22之1號1樓 | 吳秀美 | 01768352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084102117) |
吳記燒麻糬 桃園市大園區大園里仁壽路19之1號 | 吳秀美 | 92687941 | 核准設立 - 獨資 |
老爺健康美容坊 臺北市松山區八德路4段295巷18弄16號1樓 | 吳秀美 | 21740332 | 歇業 - 獨資 |
秀美冷飲店 登記地址: 新北市汐止區忠孝東路246號1樓 | 負責人: 吳秀美 | 統編: 41407496 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045246507) |
嘉鴻理髮廳 登記地址: 臺北市信義區吳興街281巷53號1樓 | 負責人: 吳秀美 | 統編: 01620078 | 核准設立 - 獨資 |
秀美企業社 登記地址: 新北市汐止區茄苳路297號 | 負責人: 黃吳秀美 | 統編: 02294305 | 歇業 - 獨資 |
秀美理髮店 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉富興村三鄰一四○號 | 負責人: 陳吳秀美 | 統編: 94679550 | 歇業 - 獨資 |
吳美商行 登記地址: 基隆市中正區真砂里祥豐街九五號六樓之十 | 負責人: 吳秀美 | 統編: 14444027 | 歇業 - 獨資 |
吳順安藥局 登記地址: 臺北市大安區濟南路3段22之1號1樓 | 負責人: 吳秀美 | 統編: 01768352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084102117) |
吳記燒麻糬 登記地址: 桃園市大園區大園里仁壽路19之1號 | 負責人: 吳秀美 | 統編: 92687941 | 核准設立 - 獨資 |
老爺健康美容坊 登記地址: 臺北市松山區八德路4段295巷18弄16號1樓 | 負責人: 吳秀美 | 統編: 21740332 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳秀美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
|