吳淑櫻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳淑櫻的職稱是董事長, 持有股份數是6045, 公司名稱是松恒股份有限公司, 統一編號是84362651.
董監事資料集 資料集的 吳淑櫻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳淑櫻 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8137 | 所代表法人: | 松恒股份有限公司 | 統一編號: 84362651 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4545 | 所代表法人: | 松恒股份有限公司 | 統一編號: 84362651 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11090 | 所代表法人: | 松恒股份有限公司 | 統一編號: 84362651 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8137 | 所代表法人: | 松恒股份有限公司 | 統一編號: 84362651 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4545 | 所代表法人: | 松恒股份有限公司 | 統一編號: 84362651 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11090 | 所代表法人: | 松恒股份有限公司 | 統一編號: 84362651 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑櫻 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84362651 | 電話號碼: 02-22265898 | 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 |
統一編號: 84362651 | 電話號碼: 02-22265898 | 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑櫻 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000026 | 到期日期: 20250629 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84362651 | 地址: 祥順一街112巷106號2樓 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000026 | 到期日期: 20250629 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84362651 | 地址: 祥順一街112巷106號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑櫻 @ 電信工程業業者名單 ]
根據名稱 松恒 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 松恒 ...) | 電話: 02-22265898 | 登記級別: 甲級 | 所聘雇專業人員數量: 4 | 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 @ 經濟部能源署_合格電器承裝業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 松恒機電有限公司 | 統一編號: 86792706 @ 董監事資料集 |
| 作者: 吳松恒 | 指導教授: 沈聖智 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Design and Experimental Evaluation of Piezoelectric Fibers Sensor using 3D Near-Field Electrospinnin... | 系所名稱: 系統及船舶機電工程學系 | 學校名稱: 國立成功大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
電話: 02-22265898 | 登記級別: 甲級 | 所聘雇專業人員數量: 4 | 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 @ 經濟部能源署_合格電器承裝業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 松恒機電有限公司 | 統一編號: 86792706 @ 董監事資料集 |
作者: 吳松恒 | 指導教授: 沈聖智 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Design and Experimental Evaluation of Piezoelectric Fibers Sensor using 3D Near-Field Electrospinnin... | 系所名稱: 系統及船舶機電工程學系 | 學校名稱: 國立成功大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 松恒 ... ]
根據姓名 吳淑櫻 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 吳淑櫻 ...) | (中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 臺中科大 | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/12/20 | 故事摘要: 吳淑櫻從小不喜歡念書、就喜歡畫畫,常常用紅磚頭及不同顏色的石頭在鄰居家牆上畫畫,還被處罰。高中時半工半讀念美工科、幫忙寫POP、畫海報、做美工;一開始都不會,但是靠著自己摸索及練習,辛苦工作,一做就做... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4470 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 長維工業股份有限公司 | 統一編號: 79845616 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 臺中科大 | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/12/20 | 故事摘要: 吳淑櫻從小不喜歡念書、就喜歡畫畫,常常用紅磚頭及不同顏色的石頭在鄰居家牆上畫畫,還被處罰。高中時半工半讀念美工科、幫忙寫POP、畫海報、做美工;一開始都不會,但是靠著自己摸索及練習,辛苦工作,一做就做... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4470 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 長維工業股份有限公司 | 統一編號: 79845616 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳淑櫻 ... ]
松恒機電有限公司 | 地址: 台中市太平區中興東路206號 | 電話: 04-2275-4660 |
松恒股份有限公司 | 地址: 桃園市龜山區新興一街165號 | 電話: 03-318-0045 |
名稱 松恒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 松恒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
松恒股份有限公司 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 | 吳淑櫻 | 84362651 | 核准設立 |
松恒機電有限公司 臺中市大里區內新里鐵路街122巷36弄10號1樓 | 魏耀東 | 86792706 | 核准設立 |
松恒股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 84362651 | 核准設立 |
松恒機電有限公司 登記地址: 臺中市大里區內新里鐵路街122巷36弄10號1樓 | 負責人: 魏耀東 | 統編: 86792706 | 核准設立 |
姓名 吳淑櫻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 吳淑櫻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
先施皮鞋店 臺北市中正區武昌街1段16巷23號1樓 | 魏吳淑櫻 | 01085667 | 歇業 - 獨資 |
玉光企業社 雲林縣古坑鄉永光村光華路120巷29號一樓 | 吳淑櫻 | 25489365 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080097581) |
八吉坊 臺北市中山區樂群二路202號 | 吳淑櫻 | 48736634 | 廢止 - 獨資 |
今流行皮鞋店 新竹市東區中正里中正路84號1樓 | 魏吳淑櫻 | 66887401 | 歇業 - 獨資 |
樺樹服飾屋 臺南市善化區東關里中興路22號 | 盧吳淑櫻 | 72166676 | 歇業 - 獨資 |
晶點流行服飾 高雄市三民區安宜里綏遠2街143號1樓 | 吳淑櫻 | 78689320 | 核准設立 - 獨資 |
先施皮鞋店 登記地址: 臺北市中正區武昌街1段16巷23號1樓 | 負責人: 魏吳淑櫻 | 統編: 01085667 | 歇業 - 獨資 |
玉光企業社 登記地址: 雲林縣古坑鄉永光村光華路120巷29號一樓 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 25489365 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080097581) |
八吉坊 登記地址: 臺北市中山區樂群二路202號 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 48736634 | 廢止 - 獨資 |
今流行皮鞋店 登記地址: 新竹市東區中正里中正路84號1樓 | 負責人: 魏吳淑櫻 | 統編: 66887401 | 歇業 - 獨資 |
樺樹服飾屋 登記地址: 臺南市善化區東關里中興路22號 | 負責人: 盧吳淑櫻 | 統編: 72166676 | 歇業 - 獨資 |
晶點流行服飾 登記地址: 高雄市三民區安宜里綏遠2街143號1樓 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 78689320 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳淑櫻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
|