白淑薰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名白淑薰的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是凱昇股份有限公司, 統一編號是84390137.
根據名稱 凱昇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 凱昇 ...) | (中華民國)財團法人臺中市私立凱昇社會福利慈善事業基金會 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人臺中市私立凱昇社會福利慈善事業基金會 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 英文品名: Kaiser Warming and Cooling Therapy (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第004532號 | 有效日期: 2026/08/02 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用水循環式冷熱敷包(O.5720)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 凱昇科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| (中華民國)何欣儒 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)何欣儒 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (加拿大)Michael Clayto | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (加拿大)Michael Clayto | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蔡尚寬 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人臺中市私立凱昇社會福利慈善事業基金會 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人臺中市私立凱昇社會福利慈善事業基金會 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
英文品名: Kaiser Warming and Cooling Therapy (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第004532號 | 有效日期: 2026/08/02 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用水循環式冷熱敷包(O.5720)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 凱昇科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
(中華民國)何欣儒 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)何欣儒 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(加拿大)Michael Clayto | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(加拿大)Michael Clayto | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蔡尚寬 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 凱昇 ... ]
根據姓名 白淑薰 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 白淑薰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 凱昇股份有限公司 | 統一編號: 56203604 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 雅登旅社股份有限公司 | 統一編號: 86398057 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 慶鑫報關行股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 凱昇股份有限公司 | 統一編號: 56203604 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 雅登旅社股份有限公司 | 統一編號: 86398057 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 慶鑫報關行股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 白淑薰 ... ]
凱昇古董藝品 | 地址: 新北市新店區新店路178號 | 電話: 02-2911-7346 |
凱昇工程有限公司 | 地址: 新北市中和區莒光路211號之1,1樓 | 電話: 02-2221-2928 |
凱昇興業有限公司 | 地址: 彰化縣秀水鄉中山路2巷52號2樓 | 電話: 04-769-2289 |
凱昇科技股份有限公司 | 地址: 新北市中和區中山路二段351號10樓之10 | 電話: 02-3234-9227 |
名稱 凱昇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 凱昇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱昇木工工作室 新北市淡水區自強路118巷19號12樓 | 李凱昇 | 34771836 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108156482) |
凱昇起重有限公司 桃園市平鎮區金陵里金陵路二段75號1樓 | 朱正凱 | 69583395 | 核准設立 |
凱昇電訊有限公司 彰化縣埔心鄉經口村明聖路二段231號1樓 | 張振隆 | 13010327 | 核准設立 |
凱昇電器有限公司 桃園市中壢區新生路627巷28號 | 周炳男 | 16889489 | 核准設立 |
凱昇科技股份有限公司 新北市中和區中山路2段351號10樓之10 | 王木仁 | 23249279 | 核准設立 |
凱昇有限公司 新竹縣竹北市隘口里復興二路231號9樓之13 | 張嘉玲 | 24883571 | 解散 |
凱昇室內裝修工程有限公司 臺南市新市區永就里16鄰永華二街20號3樓 | 吳國芳 | 27282538 | 核准設立 |
凱昇金屬有限公司 臺中市烏日區光明里五光路898號 | 李羅敏芳 | 28666821 | 核准設立 |
凱昇木工工作室 登記地址: 新北市淡水區自強路118巷19號12樓 | 負責人: 李凱昇 | 統編: 34771836 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108156482) |
凱昇起重有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區金陵里金陵路二段75號1樓 | 負責人: 朱正凱 | 統編: 69583395 | 核准設立 |
凱昇電訊有限公司 登記地址: 彰化縣埔心鄉經口村明聖路二段231號1樓 | 負責人: 張振隆 | 統編: 13010327 | 核准設立 |
凱昇電器有限公司 登記地址: 桃園市中壢區新生路627巷28號 | 負責人: 周炳男 | 統編: 16889489 | 核准設立 |
凱昇科技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段351號10樓之10 | 負責人: 王木仁 | 統編: 23249279 | 核准設立 |
凱昇有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市隘口里復興二路231號9樓之13 | 負責人: 張嘉玲 | 統編: 24883571 | 解散 |
凱昇室內裝修工程有限公司 登記地址: 臺南市新市區永就里16鄰永華二街20號3樓 | 負責人: 吳國芳 | 統編: 27282538 | 核准設立 |
凱昇金屬有限公司 登記地址: 臺中市烏日區光明里五光路898號 | 負責人: 李羅敏芳 | 統編: 28666821 | 核准設立 |
[ 查詢所有 凱昇 ... ]
姓名 白淑薰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 白淑薰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔煜企業社 臺中市大甲區光明路187巷16號1樓 | 白淑薰 | 88652266 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120874839) |
翔煜企業社 登記地址: 臺中市大甲區光明路187巷16號1樓 | 負責人: 白淑薰 | 統編: 88652266 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120874839) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
|