李碧華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李碧華的職稱是董事長, 持有股份數是150000, 公司名稱是春風精技股份有限公司, 統一編號是84554996.
董監事資料集 資料集的 李碧華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李碧華 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 春風精技股份有限公司 | 統一編號: 84554996 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 春風精技股份有限公司 | 統一編號: 84554996 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 春風精技股份有限公司 | 統一編號: 84554996 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 春風精技股份有限公司 | 統一編號: 84554996 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 春風精技股份有限公司 | 統一編號: 84554996 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 春風精技股份有限公司 | 統一編號: 84554996 |
[ 搜尋所有相關: 李碧華 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84554996 | 電話號碼: 02-22226986 | 新北市中和區中正路1207號14樓 |
統一編號: 84554996 | 電話號碼: 02-22226986 | 新北市中和區中正路1207號14樓 |
[ 搜尋所有相關: 李碧華 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 春風精技 資料。
[ 搜尋所有 春風精技 ... ]
根據姓名 李碧華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李碧華 ...) | (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台鈴;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)李碧華;(中華民國)劉冰姁;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台鈴;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)李碧華;(中華民國)劉冰姁;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台鈴;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)李碧華;(中華民國)劉冰姁;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台鈴;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)李碧華;(中華民國)劉冰姁;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台鈴;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)李碧華;(中華民國)劉冰姁;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台鈴;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)李碧華;(中華民國)劉冰姁;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台鈴;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)李碧華;(中華民國)劉冰姁;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台鈴;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)李碧華;(中華民國)劉冰姁;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李碧華 ... ]
名稱 春風精技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 春風精技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
春風精技股份有限公司 新北市中和區中正路1207號14樓 | 李碧華 | 84554996 | 核准設立 |
春風精技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路1207號14樓 | 負責人: 李碧華 | 統編: 84554996 | 核准設立 |
姓名 李碧華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李碧華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
偉信建材行 臺北市萬華區東園街142號1樓 | 李碧華 | 14317681 | 核准設立 - 獨資 |
豊華農產行 雲林縣斗六市長安里科邨一路372號1樓 | 李碧華 | 72417603 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120024268) |
青雅名店 新竹縣竹東鎮東華里長春路二一四號 | 李碧華 | 77703289 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東華磁磚建材行 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路三段三四號一樓 | 李碧華 | 92097488 | 撤銷 - 獨資 |
仕女出版社 臺北市大安區信義路4段187號11樓之4 | 李碧華 | 01773524 | 撤銷 - 合夥 |
益琦工程行 新北市八里區四維街15號2樓 | 李碧華 | 01827628 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078110187) |
吉原蔴袋塑膠行 新北市樹林區潭底里大安路121號3樓 | 李碧華 | 01921594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055247642) |
優美花苑 新北市新莊區中港路8號?0樓 | 李碧華 | 02174104 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
偉信建材行 登記地址: 臺北市萬華區東園街142號1樓 | 負責人: 李碧華 | 統編: 14317681 | 核准設立 - 獨資 |
豊華農產行 登記地址: 雲林縣斗六市長安里科邨一路372號1樓 | 負責人: 李碧華 | 統編: 72417603 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120024268) |
青雅名店 登記地址: 新竹縣竹東鎮東華里長春路二一四號 | 負責人: 李碧華 | 統編: 77703289 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東華磁磚建材行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路三段三四號一樓 | 負責人: 李碧華 | 統編: 92097488 | 撤銷 - 獨資 |
仕女出版社 登記地址: 臺北市大安區信義路4段187號11樓之4 | 負責人: 李碧華 | 統編: 01773524 | 撤銷 - 合夥 |
益琦工程行 登記地址: 新北市八里區四維街15號2樓 | 負責人: 李碧華 | 統編: 01827628 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078110187) |
吉原蔴袋塑膠行 登記地址: 新北市樹林區潭底里大安路121號3樓 | 負責人: 李碧華 | 統編: 01921594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055247642) |
優美花苑 登記地址: 新北市新莊區中港路8號?0樓 | 負責人: 李碧華 | 統編: 02174104 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 李碧華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
|