黃博
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃博的職稱是監察人, 持有股份數是25000, 公司名稱是大焊精工廠股份有限公司, 統一編號是84574156.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 大焊精工廠股份有限公司 | 統一編號: 84574156 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 大焊精工廠股份有限公司 | 統一編號: 84574156 |
[ 搜尋所有相關: 黃博 @ 董監事資料集 ]
無其他 大焊精工廠 資料。
[ 搜尋所有 大焊精工廠 ... ]
根據姓名 黃博 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃博 ...) | 敍述者: 曲獻玉 | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 黃博俊 | 發佈日期: 2014/05/28 | 故事摘要: 黃博俊今年18歲,國小四年級看武術表演,當下便愛上了武術,但父母親不同意他學武,所幸有熱心的陳師傅長期溝通,讓父母親同意他去學武。三年前父母親將他送去加拿大留學,遠赴他鄉人生地不熟,黃博俊無法適應當地... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)廖皎含、黃博暐、鄧詠恩、陳依廷、黃瑞儀、吳昱嫺 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 300/500 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)廖皎含、黃博暐、鄧詠恩、陳依廷、黃瑞儀、吳昱嫺 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 300/500 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)廖皎含、黃博暐、鄧詠恩、陳依廷、黃瑞儀、吳昱嫺 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 300/500 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 黃博昭作 | 出版機構: 心臟學會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 116 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-28895-2-7 (平裝, NT$200, 116面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 聯絡方式: 02-2299-3279 ext.1846 | 是否收費: Y | 活動地點: 五股區五工路134號2樓WH201教室 | 開始日期: 20210408 | 結束日期: 20210409 | 發起單位: 盧小姐 | 主辦單位: SGS X綠矩整合 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
敍述者: 曲獻玉 | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 黃博俊 | 發佈日期: 2014/05/28 | 故事摘要: 黃博俊今年18歲,國小四年級看武術表演,當下便愛上了武術,但父母親不同意他學武,所幸有熱心的陳師傅長期溝通,讓父母親同意他去學武。三年前父母親將他送去加拿大留學,遠赴他鄉人生地不熟,黃博俊無法適應當地... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)廖皎含、黃博暐、鄧詠恩、陳依廷、黃瑞儀、吳昱嫺 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 300/500 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)廖皎含、黃博暐、鄧詠恩、陳依廷、黃瑞儀、吳昱嫺 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 300/500 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)廖皎含、黃博暐、鄧詠恩、陳依廷、黃瑞儀、吳昱嫺 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 300/500 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 黃博昭作 | 出版機構: 心臟學會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 116 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-28895-2-7 (平裝, NT$200, 116面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
聯絡方式: 02-2299-3279 ext.1846 | 是否收費: Y | 活動地點: 五股區五工路134號2樓WH201教室 | 開始日期: 20210408 | 結束日期: 20210409 | 發起單位: 盧小姐 | 主辦單位: SGS X綠矩整合 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 黃博 ... ]
名稱 大焊精工廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大焊精工廠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大焊精工廠股份有限公司 臺南市東區裕農路九六六號二樓 | | 84574156 | 解散 (085年06月11日 建三壬字 第085180655號) |
大焊精工廠股份有限公司 登記地址: 臺南市東區裕農路九六六號二樓 | 統編: 84574156 | 解散 (085年06月11日 建三壬字 第085180655號) |
姓名 黃博 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃博)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博翔炸冰淇淋商行 苗栗縣竹南鎮竹南里博愛街159號1樓 | 黃博洋 | 94438960 | 核准設立 - 獨資 |
黃博志自營計程車 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 黃博志 | 01543170 | 核准設立 - 獨資 |
黃博秀自營計程車行 臺北市文山區木柵路3段41之1號3樓 | 黃博秀 | 05501670 | 廢止 - 獨資 |
黃博賢自營計程車 臺北市文山區景福路230巷3號3樓 | 黃博賢 | 05513985 | 歇業 - 獨資 |
視博通信工程行 新竹市東區東勢里東新路118號13樓 | 黃博義 | 02684319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002671) |
斯沃博達有限公司 新北市中和區中正路738號3樓 | 黃博偉 | 24321050 | 核准設立 |
三博企業有限公司 臺北市內湖區新湖三路128號3樓 | 黃博正 | 24553142 | 核准設立 |
博眾洋行 新竹縣竹北市福德里博愛街355號1樓 | 黃博昌 | 30336896 | 歇業 - 獨資 |
博翔炸冰淇淋商行 登記地址: 苗栗縣竹南鎮竹南里博愛街159號1樓 | 負責人: 黃博洋 | 統編: 94438960 | 核准設立 - 獨資 |
黃博志自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 負責人: 黃博志 | 統編: 01543170 | 核准設立 - 獨資 |
黃博秀自營計程車行 登記地址: 臺北市文山區木柵路3段41之1號3樓 | 負責人: 黃博秀 | 統編: 05501670 | 廢止 - 獨資 |
黃博賢自營計程車 登記地址: 臺北市文山區景福路230巷3號3樓 | 負責人: 黃博賢 | 統編: 05513985 | 歇業 - 獨資 |
視博通信工程行 登記地址: 新竹市東區東勢里東新路118號13樓 | 負責人: 黃博義 | 統編: 02684319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002671) |
斯沃博達有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路738號3樓 | 負責人: 黃博偉 | 統編: 24321050 | 核准設立 |
三博企業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新湖三路128號3樓 | 負責人: 黃博正 | 統編: 24553142 | 核准設立 |
博眾洋行 登記地址: 新竹縣竹北市福德里博愛街355號1樓 | 負責人: 黃博昌 | 統編: 30336896 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃博 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|