莊麗珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊麗珠的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是桀詮玻璃有限公司, 統一編號是84581749.
| 公司統編: 84581749 | 新北市新莊區八德街88巷12之3號 | 設立核准日期: 19931014 | 現況: 核准設立 |
公司統編: 84581749 | 新北市新莊區八德街88巷12之3號 | 設立核准日期: 19931014 | 現況: 核准設立 |
[ 搜尋所有相關: 莊麗珠 @ 原住民族之公司及商業清冊 ]
無其他 桀詮玻璃 資料。
[ 搜尋所有 桀詮玻璃 ... ]
根據姓名 莊麗珠 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 莊麗珠 ...) | (中華民國)莊麗珠 | 活動起始日期: 2024/07/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)莊麗珠 | 活動起始日期: 2024/07/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 生老病死/退休,家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 莊麗珠 | 發佈日期: 2014/05/28 | 故事摘要: 莊麗珠原是因女兒就讀美術班,想陪伴其成長而走入繪畫世界,初期學素描,半年後開始畫國畫,但是國畫滿足不了她內心對色彩的嚮往,2010開始在澎湖畫油畫。學習油畫期間急欲突破自我,並有創作的念頭,於是每年冬... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)莊麗珠 | 活動起始日期: 2024/07/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)莊麗珠 | 活動起始日期: 2024/07/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 生老病死/退休,家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 莊麗珠 | 發佈日期: 2014/05/28 | 故事摘要: 莊麗珠原是因女兒就讀美術班,想陪伴其成長而走入繪畫世界,初期學素描,半年後開始畫國畫,但是國畫滿足不了她內心對色彩的嚮往,2010開始在澎湖畫油畫。學習油畫期間急欲突破自我,並有創作的念頭,於是每年冬... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 莊麗珠 ... ]
名稱 桀詮玻璃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 桀詮玻璃)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
桀詮玻璃有限公司 新北市新莊區八德街88巷12之3號 | 莊麗珠 | 84581749 | 核准設立 |
桀詮玻璃五金行 新北市板橋區五權街30巷12弄20號1樓 | 林基盛 | 08565368 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025133848) |
桀詮玻璃有限公司 登記地址: 新北市新莊區八德街88巷12之3號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 84581749 | 核准設立 |
桀詮玻璃五金行 登記地址: 新北市板橋區五權街30巷12弄20號1樓 | 負責人: 林基盛 | 統編: 08565368 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025133848) |
姓名 莊麗珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 莊麗珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗珠理髮店 桃園市桃園區長美里民權路八六號一樓 | 莊麗珠 | 30226785 | 歇業 - 獨資 |
麗一美髮院 臺南市歸仁區南興里文化街3段239號 | 莊麗珠 | 10139101 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080014753) |
中聯豐投資股份有限公司 新北市新莊區新北大道4段179號4樓之6 | 莊麗珠 | 83099865 | 核准設立 |
台麗食品行 屏東縣東港鎮興東里新學路33號 | 莊麗珠 | 36895994 | 列入廢止 - 獨資 |
麗旺企業社 臺中市大里區金城里塗城路923巷9弄8號 | 莊麗珠 | 98859765 | 歇業 - 獨資 |
泰芳茶莊 高雄市鳳山區鳳崗里光復路97號 | 莊麗珠 | 85892002 | 核准設立 - 獨資 |
聯米綠能科技股份有限公司 彰化縣埤頭鄉大湖村彰水路二段526之2號 | 莊麗珠 | 00006824 | 核准設立 |
麗珠理髮店 登記地址: 桃園市桃園區長美里民權路八六號一樓 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 30226785 | 歇業 - 獨資 |
麗一美髮院 登記地址: 臺南市歸仁區南興里文化街3段239號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 10139101 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080014753) |
中聯豐投資股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區新北大道4段179號4樓之6 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 83099865 | 核准設立 |
台麗食品行 登記地址: 屏東縣東港鎮興東里新學路33號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 36895994 | 列入廢止 - 獨資 |
麗旺企業社 登記地址: 臺中市大里區金城里塗城路923巷9弄8號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 98859765 | 歇業 - 獨資 |
泰芳茶莊 登記地址: 高雄市鳳山區鳳崗里光復路97號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 85892002 | 核准設立 - 獨資 |
聯米綠能科技股份有限公司 登記地址: 彰化縣埤頭鄉大湖村彰水路二段526之2號 | 負責人: 莊麗珠 | 統編: 00006824 | 核准設立 |
[ 查詢所有 莊麗珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 歐普達企業有限公司 | 統一編號: 13119895 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 引力製作有限公司 | 統一編號: 13123687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 626250 | 所代表法人: | 廣嶸企業股份有限公司 | 統一編號: 13127430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 大道搬家貨運有限公司 | 統一編號: 13131363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 新通投資有限公司 | 新通環宇股份有限公司 | 統一編號: 13134925 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 源增企業有限公司 | 統一編號: 13141171 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 畤田開發股份有限公司 | 統一編號: 13157047 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 畤田開發股份有限公司 | 統一編號: 13157047 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 永槤貿易有限公司 | 統一編號: 13159122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5150804 | 所代表法人: | 錦山工程有限公司 | 統一編號: 13166995 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 穎揚股份有限公司 | 統一編號: 13172785 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 維思騰電子科技有限公司 | 統一編號: 13173200 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 豪輪實業有限公司 | 統一編號: 13176678 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 820000 | 所代表法人: | 太極光科技股份有限公司 | 統一編號: 13178296 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 太極光科技股份有限公司 | 統一編號: 13178296 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 歐普達企業有限公司 | 統一編號: 13119895 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 引力製作有限公司 | 統一編號: 13123687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 626250 | 所代表法人: | 廣嶸企業股份有限公司 | 統一編號: 13127430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 大道搬家貨運有限公司 | 統一編號: 13131363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 新通投資有限公司 | 新通環宇股份有限公司 | 統一編號: 13134925 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 源增企業有限公司 | 統一編號: 13141171 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 畤田開發股份有限公司 | 統一編號: 13157047 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 畤田開發股份有限公司 | 統一編號: 13157047 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 永槤貿易有限公司 | 統一編號: 13159122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5150804 | 所代表法人: | 錦山工程有限公司 | 統一編號: 13166995 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 穎揚股份有限公司 | 統一編號: 13172785 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 維思騰電子科技有限公司 | 統一編號: 13173200 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 豪輪實業有限公司 | 統一編號: 13176678 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 820000 | 所代表法人: | 太極光科技股份有限公司 | 統一編號: 13178296 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 太極光科技股份有限公司 | 統一編號: 13178296 |
|