潘 明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名潘 明的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是雙騰工程股份有限公司, 統一編號是84750195.
無其他 雙騰工程 資料。
[ 搜尋所有 雙騰工程 ... ]
根據姓名 潘 明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 潘 明 ...) | 公司統編: 54784606 | 桃園市中壢區明德路60號(5樓) | 設立核准日期: 20140217 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 潘明有 | 發佈日期: 2014/04/30 | 故事摘要: 原本學習曲棍球的潘明有,到僑泰中學擔任體育老師時,因緣際會接下拔河隊教練一職。因學生多半不是體育班出身,家長又希望學生在兼顧拔河之餘,也能夠顧及學業,因此他以招募有興趣的學生為主,挑選學生也以身高18... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 潘明宗是學校導護志工,也是竹南分局的志工,默默行善已經數十年,以幫助他人為樂。讓他印象最深刻的是有一次隱約聽到遠處大聲哭鬧的孩子聲,他便走過去看看,發現原來是一個陌生人想要綁架孩子,經他插手歹徒才沒有... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 作者: 潘明作 | 出版機構: 潘明 | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 154 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7081-8 (平裝, 154面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 公司統編: 45067292 | 屏東縣潮州鎮光華里光華路126號1樓 | 設立核准日期: 20160406 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 公司統編: 23166777 | 臺北市萬華區雙園街152巷4號1樓 | 設立核准日期: 19890228 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 公司統編: 28382681 | 桃園市八德區茄苳里24鄰忠勤街17巷2-1號 | 設立核准日期: 20060816 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
公司統編: 54784606 | 桃園市中壢區明德路60號(5樓) | 設立核准日期: 20140217 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 潘明有 | 發佈日期: 2014/04/30 | 故事摘要: 原本學習曲棍球的潘明有,到僑泰中學擔任體育老師時,因緣際會接下拔河隊教練一職。因學生多半不是體育班出身,家長又希望學生在兼顧拔河之餘,也能夠顧及學業,因此他以招募有興趣的學生為主,挑選學生也以身高18... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 潘明宗是學校導護志工,也是竹南分局的志工,默默行善已經數十年,以幫助他人為樂。讓他印象最深刻的是有一次隱約聽到遠處大聲哭鬧的孩子聲,他便走過去看看,發現原來是一個陌生人想要綁架孩子,經他插手歹徒才沒有... @ 國民記憶庫故事資料 |
作者: 潘明作 | 出版機構: 潘明 | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 154 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7081-8 (平裝, 154面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
公司統編: 45067292 | 屏東縣潮州鎮光華里光華路126號1樓 | 設立核准日期: 20160406 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
公司統編: 23166777 | 臺北市萬華區雙園街152巷4號1樓 | 設立核准日期: 19890228 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
公司統編: 28382681 | 桃園市八德區茄苳里24鄰忠勤街17巷2-1號 | 設立核准日期: 20060816 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 潘 明 ... ]
名稱 雙騰工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 雙騰工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雙騰工程股份有限公司 新北市板橋區新生街五三巷十號 | | 84750195 | 解散 (097年04月01日 經授中字 第0973200366號) |
雙騰工程股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區新生街五三巷十號 | 統編: 84750195 | 解散 (097年04月01日 經授中字 第0973200366號) |
姓名 潘 明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 潘 明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
潘明德自營計程車行 新北市土城區學府路15巷15弄17號 | 潘明德 | 34381675 | 核准設立 - 獨資 |
潘明宏管理顧問有限公司 臺中市南屯區黎明東街156號5樓 | 潘明宏 | 53931453 | 解散 (核准解散日期: 2018-05-04) |
潘幸子百貨行 臺北市內湖區江南街10號1樓 | 潘明輝 | 01637556 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114108748) |
彼德潘健康管理顧問有限公司 臺北市中正區羅斯福路3段244巷2弄18號5樓 | 潘明德 | 24776256 | 核准設立 |
小潘蛋糕坊 新北市板橋區和平路51號 | 潘明貴 | 26131858 | 核准設立 - 獨資 |
彼得潘休閒民宿 澎湖縣湖西鄉成功村港底137號 | 潘明端 | 40808141 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040820266) |
小潘蛋糕坊有限公司 新北市板橋區中正路135巷11之1號1樓 | 潘明貴 | 54277088 | 核准設立 |
潘松商行 屏東縣潮州鎮三共里朝昇路45巷18號1樓 | 潘明發 | 78598145 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10320323300) |
潘明德自營計程車行 登記地址: 新北市土城區學府路15巷15弄17號 | 負責人: 潘明德 | 統編: 34381675 | 核准設立 - 獨資 |
潘明宏管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市南屯區黎明東街156號5樓 | 負責人: 潘明宏 | 統編: 53931453 | 解散 (核准解散日期: 2018-05-04) |
潘幸子百貨行 登記地址: 臺北市內湖區江南街10號1樓 | 負責人: 潘明輝 | 統編: 01637556 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114108748) |
彼德潘健康管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段244巷2弄18號5樓 | 負責人: 潘明德 | 統編: 24776256 | 核准設立 |
小潘蛋糕坊 登記地址: 新北市板橋區和平路51號 | 負責人: 潘明貴 | 統編: 26131858 | 核准設立 - 獨資 |
彼得潘休閒民宿 登記地址: 澎湖縣湖西鄉成功村港底137號 | 負責人: 潘明端 | 統編: 40808141 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040820266) |
小潘蛋糕坊有限公司 登記地址: 新北市板橋區中正路135巷11之1號1樓 | 負責人: 潘明貴 | 統編: 54277088 | 核准設立 |
潘松商行 登記地址: 屏東縣潮州鎮三共里朝昇路45巷18號1樓 | 負責人: 潘明發 | 統編: 78598145 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10320323300) |
[ 查詢所有 潘 明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
|