吳瑞珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳瑞珠的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是旦復國際開發股份有限公司, 統一編號是84765227.
無其他 旦復國際開發 資料。
[ 搜尋所有 旦復國際開發 ... ]
根據姓名 吳瑞珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳瑞珠 ...) | 姓名: 吳瑞珠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-87324749 | 臺北市信義區基隆路2段189號2樓之4 @ 地政士開業資料 |
| 公司名稱: 瑞泰貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 69568937 @ 公司登記經理人資料集 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照B據點 |
姓名: 吳瑞珠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-87324749 | 臺北市信義區基隆路2段189號2樓之4 @ 地政士開業資料 |
公司名稱: 瑞泰貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 69568937 @ 公司登記經理人資料集 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 吳瑞珠 ... ]
名稱 旦復國際開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 旦復國際開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旦復國際開發股份有限公司 臺北市中山區長春路328號6樓之3 | | 84765227 | 廢止 (094年12月12日 府建商字 第09406610700號) |
旦復國際開發股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路328號6樓之3 | 統編: 84765227 | 廢止 (094年12月12日 府建商字 第09406610700號) |
姓名 吳瑞珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳瑞珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昱鴻興業有限公司 臺北市信義區吳興街50巷6號1樓 | 吳瑞珠 | 97114606 | 核准設立 |
博昇實業社 新北市新莊區中正路853之2號4樓(現場僅供辦公室使用) | 曾吳瑞珠 | 01954258 | 歇業 - 獨資 |
力鵬行 桃園縣新屋鄉頭洲村新榮路622號1樓 | 吳瑞珠 | 02477389 | 歇業 - 獨資 |
富吉商行 花蓮縣花蓮市富吉路一六號 | 吳瑞珠 | 08141448 | 歇業 - 獨資 |
嵐妮精品屋 桃園市中壢區石頭里復興路118號1樓 | 吳瑞珠 | 08383901 | 歇業 - 獨資 |
翼龍企業社 臺北市萬華區環河南路3段121號1樓 | 吳瑞珠 | 13242620 | 撤銷 - 獨資 |
淞富美有限公司 新北市板橋區文化路2段516號8樓 | 吳瑞珠 | 28143113 | 核准設立 |
力鵬產業有限公司 桃園市新屋區頭洲里民族路6段673號 | 吳瑞珠 | 28666694 | 核准設立 |
昱鴻興業有限公司 登記地址: 臺北市信義區吳興街50巷6號1樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 97114606 | 核准設立 |
博昇實業社 登記地址: 新北市新莊區中正路853之2號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 曾吳瑞珠 | 統編: 01954258 | 歇業 - 獨資 |
力鵬行 登記地址: 桃園縣新屋鄉頭洲村新榮路622號1樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 02477389 | 歇業 - 獨資 |
富吉商行 登記地址: 花蓮縣花蓮市富吉路一六號 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 08141448 | 歇業 - 獨資 |
嵐妮精品屋 登記地址: 桃園市中壢區石頭里復興路118號1樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 08383901 | 歇業 - 獨資 |
翼龍企業社 登記地址: 臺北市萬華區環河南路3段121號1樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 13242620 | 撤銷 - 獨資 |
淞富美有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路2段516號8樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 28143113 | 核准設立 |
力鵬產業有限公司 登記地址: 桃園市新屋區頭洲里民族路6段673號 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 28666694 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳瑞珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
|