張德謙
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張德謙的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是主恩農產股份有限公司, 統一編號是84888282.
無其他 主恩農產 資料。
[ 搜尋所有 主恩農產 ... ]
根據姓名 張德謙 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張德謙 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山里中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山里中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山里中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200526 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區新仁里忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山里中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山里中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山里中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山里中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200526 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區新仁里忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: (02)25433535#2770 | 機構負責人姓名: 張德謙 | 機構代碼: BE0100019 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區中山里中山北路2段 59 巷 21 號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張德謙 ... ]
名稱 主恩農產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 主恩農產)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
主恩農產股份有限公司 新北市三重區重新路五段三一七巷一弄三之三號四樓 | | 84888282 | 撤銷 (086年03月31日 建三管字 第086403534號) |
主恩農產股份有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路五段三一七巷一弄三之三號四樓 | 統編: 84888282 | 撤銷 (086年03月31日 建三管字 第086403534號) |
姓名 張德謙 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 張德謙)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
喜安健康長期照顧有限公司 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 | 張德謙 | 83799543 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-01) |
喜安健康長期照顧有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 | 負責人: 張德謙 | 統編: 83799543 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-01) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
|