李永昌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李永昌的職稱是董事, 持有股份數是2800000, 公司名稱是鋒源工程有限公司, 統一編號是85094838.
| 違反法令: 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 事業名稱: 鋒源工程有限公司 | 裁處金額: 100000 | 主旨: 罰鍰新臺幣100000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 固定空污 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-03-08 | 違反時間: 2022-12-28 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 事業名稱: 鋒源工程有限公司 | 裁處金額: 100000 | 主旨: 罰鍰新臺幣100000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 固定空污 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-03-08 | 違反時間: 2022-12-28 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 85094838 ... ]
根據姓名 李永昌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李永昌 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市歸仁區歸仁北段四一七之八地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D1107006 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 事業名稱: 永裕泰工程股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-09-08 | 違反時間: 2023-07-19 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 麥薾藝術有限公司 | 臺東縣 | 場域: 交通建設 | 臺東縣池上鄉鐵花路30號(池上車站) @ 文化部公共藝術 |
| 吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺東縣 | 場域: 交通建設 | 臺東縣池上鄉鐵花路30號(車站大廳) @ 文化部公共藝術 |
| 吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺東縣 | 場域: 交通建設 | 臺東縣池上鄉鐵花路30號(車站大廳) @ 文化部公共藝術 |
| 吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺東縣 | 場域: 交通建設 | 臺東縣池上鄉鐵花路30號(車站前方左側水渠) @ 文化部公共藝術 |
| 食品業者登錄字號: F-200053339-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市三峽區秀川里秀川街80號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: F-200053339-00001-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 新北市三峽區秀川里秀川街80號 @ 食品業者登錄資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市歸仁區歸仁北段四一七之八地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D1107006 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 事業名稱: 永裕泰工程股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-09-08 | 違反時間: 2023-07-19 @ 列管事業污染源裁處資料 |
麥薾藝術有限公司 | 臺東縣 | 場域: 交通建設 | 臺東縣池上鄉鐵花路30號(池上車站) @ 文化部公共藝術 |
吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺東縣 | 場域: 交通建設 | 臺東縣池上鄉鐵花路30號(車站大廳) @ 文化部公共藝術 |
吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺東縣 | 場域: 交通建設 | 臺東縣池上鄉鐵花路30號(車站大廳) @ 文化部公共藝術 |
吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺東縣 | 場域: 交通建設 | 臺東縣池上鄉鐵花路30號(車站前方左側水渠) @ 文化部公共藝術 |
食品業者登錄字號: F-200053339-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市三峽區秀川里秀川街80號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: F-200053339-00001-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 新北市三峽區秀川里秀川街80號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 李永昌 ... ]
名稱 鋒源工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 鋒源工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鋒源工程有限公司 桃園市中壢區水尾里水青路510號 | 李永昌 | 85094838 | 核准設立 |
鋒源工程行 高雄市左營區重清路288號1樓 | 黃孃慧 | 88026856 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060660500) |
鋒源工程有限公司 登記地址: 桃園市中壢區水尾里水青路510號 | 負責人: 李永昌 | 統編: 85094838 | 核准設立 |
鋒源工程行 登記地址: 高雄市左營區重清路288號1樓 | 負責人: 黃孃慧 | 統編: 88026856 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060660500) |
姓名 李永昌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李永昌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永昌工程行 新北市板橋區大觀路3段137號5樓 | 李永昌 | 30309217 | 核准設立 - 獨資 |
金永昌企業社 花蓮縣瑞穗鄉瑞美村瑞平路3號 | 李永昌 | 94697987 | 核准設立 - 獨資 |
李永昌自營計程車行 高雄市三民區鼎金里鼎金中街1之4號 | 李永昌 | 06721173 | 核准設立 - 獨資 |
昌昱冷氣工程行 高雄市鳳山區和興里和興街76號1樓 | 李永昌 | 10433097 | 核准設立 - 獨資 |
源昌鑄造廠 桃園縣八德市白鷺里石厝2號 | 李永昌 | 43795346 | 歇業 - 獨資 |
東昌佛具藝品社 臺中市北屯區陳平里雷中街88之8號一樓 | 李永昌 | 52717949 | 歇業 - 獨資 |
大帝美術設計社 新北市三重區車路頭街138號1樓 | 李永昌 | 01844154 | 核准設立 - 獨資 |
魔幻科技企業社 臺南市永康區北灣里文賢街360巷56弄31號3、4樓 | 李永昌 | 10849047 | 歇業 - 獨資 |
永昌工程行 登記地址: 新北市板橋區大觀路3段137號5樓 | 負責人: 李永昌 | 統編: 30309217 | 核准設立 - 獨資 |
金永昌企業社 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉瑞美村瑞平路3號 | 負責人: 李永昌 | 統編: 94697987 | 核准設立 - 獨資 |
李永昌自營計程車行 登記地址: 高雄市三民區鼎金里鼎金中街1之4號 | 負責人: 李永昌 | 統編: 06721173 | 核准設立 - 獨資 |
昌昱冷氣工程行 登記地址: 高雄市鳳山區和興里和興街76號1樓 | 負責人: 李永昌 | 統編: 10433097 | 核准設立 - 獨資 |
源昌鑄造廠 登記地址: 桃園縣八德市白鷺里石厝2號 | 負責人: 李永昌 | 統編: 43795346 | 歇業 - 獨資 |
東昌佛具藝品社 登記地址: 臺中市北屯區陳平里雷中街88之8號一樓 | 負責人: 李永昌 | 統編: 52717949 | 歇業 - 獨資 |
大帝美術設計社 登記地址: 新北市三重區車路頭街138號1樓 | 負責人: 李永昌 | 統編: 01844154 | 核准設立 - 獨資 |
魔幻科技企業社 登記地址: 臺南市永康區北灣里文賢街360巷56弄31號3、4樓 | 負責人: 李永昌 | 統編: 10849047 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李永昌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
|