梁金華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名梁金華的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是功泰實業股份有限公司, 統一編號是86013074.
董監事資料集 資料集的 梁金華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 梁金華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 功泰實業股份有限公司 | 統一編號: 86013074 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 功泰實業股份有限公司 | 統一編號: 86013074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1736800 | 所代表法人: | 功泰實業股份有限公司 | 統一編號: 86013074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 功泰實業股份有限公司 | 統一編號: 86013074 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 功泰實業股份有限公司 | 統一編號: 86013074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1736800 | 所代表法人: | 功泰實業股份有限公司 | 統一編號: 86013074 |
[ 搜尋所有相關: 梁金華 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86013074 | 電話號碼: 02-29996565 | 新北市三重區光復路1段68巷5號1樓 |
統一編號: 86013074 | 電話號碼: 02-29996565 | 新北市三重區光復路1段68巷5號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 梁金華 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 梁金華 ...) | 英文品名: “KUNG-DA”Limb Orthosis(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002166號 | 有效日期: 2018/06/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/05 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 功泰實業股份有限公司 |
| 英文品名: “KUNG-DA”Limb Orthosis(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002166號 | 有效日期: 20180611 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191205 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 功泰實業股份有限公司 |
英文品名: “KUNG-DA”Limb Orthosis(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002166號 | 有效日期: 2018/06/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/05 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 功泰實業股份有限公司 |
英文品名: “KUNG-DA”Limb Orthosis(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002166號 | 有效日期: 20180611 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191205 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 功泰實業股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 梁金華 @ 醫療器材許可證資料集 ]
根據名稱 功泰實業 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 功泰實業 ...) | 產品中類: 13皮革、毛皮及其製品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市三重區中興里光復路一段六八巷五號一樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 130皮革、毛皮及其製品
332醫療器材及用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 電話: 29996565 | 種類: 製造業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市三重區光復路一段68巷5號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 29996565 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市三重區光復路一段68巷5號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 英文品名: “GoodMed” Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005495號 | 有效日期: 2019/12/10 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 固德美事業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “GoodMed” Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005495號 | 有效日期: 20191210 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 固德美事業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
產品中類: 13皮革、毛皮及其製品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市三重區中興里光復路一段六八巷五號一樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 130皮革、毛皮及其製品
332醫療器材及用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
電話: 29996565 | 種類: 製造業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市三重區光復路一段68巷5號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 29996565 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市三重區光復路一段68巷5號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
英文品名: “GoodMed” Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005495號 | 有效日期: 2019/12/10 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 固德美事業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “GoodMed” Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005495號 | 有效日期: 20191210 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 固德美事業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 功泰實業 ... ]
無其他 梁金華 資料。
[ 搜尋所有 梁金華 ... ]
功泰實業股份有限公司 | 地址: 新北市三重區光復路一段68巷5號1樓 | 電話: 02-2995-1157 |
名稱 功泰實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 功泰實業)
功泰實業股份有限公司 登記地址: 新北市三重區光復路1段68巷5號1樓 | 負責人: 王志洋 | 統編: 86013074 | 核准設立 |
功泰實業股份有限公司南投分公司 登記地址: 南投縣南投市永豐里工業北路21號(2樓) | 負責人: 梁益華 | 統編: 29167231 | 廢止 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
|