吳淑櫻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳淑櫻的職稱是監察人, 持有股份數是65, 公司名稱是諸益企業股份有限公司, 統一編號是86093365.
董監事資料集 資料集的 吳淑櫻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳淑櫻 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 諸益企業股份有限公司 | 統一編號: 86093365 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 315 | 所代表法人: | 諸益企業股份有限公司 | 統一編號: 86093365 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 諸益企業股份有限公司 | 統一編號: 86093365 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 諸益企業股份有限公司 | 統一編號: 86093365 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 315 | 所代表法人: | 諸益企業股份有限公司 | 統一編號: 86093365 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 諸益企業股份有限公司 | 統一編號: 86093365 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑櫻 @ 董監事資料集 ]
| 臺中市龍井區忠和里海尾路二七八巷四一號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99641645 | 統一編號: 86093365 |
臺中市龍井區忠和里海尾路二七八巷四一號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99641645 | 統一編號: 86093365 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑櫻 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86093365 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市龍井區忠和里海尾路二七八巷四一號 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86093365 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市龍井區忠和里海尾路二七八巷四一號 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑櫻 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 諸益企業 資料。
[ 搜尋所有 諸益企業 ... ]
根據姓名 吳淑櫻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳淑櫻 ...) | (中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 臺中科大 | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/12/20 | 故事摘要: 吳淑櫻從小不喜歡念書、就喜歡畫畫,常常用紅磚頭及不同顏色的石頭在鄰居家牆上畫畫,還被處罰。高中時半工半讀念美工科、幫忙寫POP、畫海報、做美工;一開始都不會,但是靠著自己摸索及練習,辛苦工作,一做就做... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000026 | 到期日期: 20250629 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84362651 | 地址: 祥順一街112巷106號2樓 @ 電信工程業業者名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4470 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 長維工業股份有限公司 | 統一編號: 79845616 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳淑櫻 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 臺中科大 | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/12/20 | 故事摘要: 吳淑櫻從小不喜歡念書、就喜歡畫畫,常常用紅磚頭及不同顏色的石頭在鄰居家牆上畫畫,還被處罰。高中時半工半讀念美工科、幫忙寫POP、畫海報、做美工;一開始都不會,但是靠著自己摸索及練習,辛苦工作,一做就做... @ 國民記憶庫故事資料 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000026 | 到期日期: 20250629 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84362651 | 地址: 祥順一街112巷106號2樓 @ 電信工程業業者名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4470 | 所代表法人: | 誠熙股份有限公司 | 統一編號: 60224406 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 長維工業股份有限公司 | 統一編號: 79845616 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳淑櫻 ... ]
諸益企業股份有限公司 | 地址: 台中市龍井區海尾路278巷43號 | 電話: 04-2630-1265 |
名稱 諸益企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 諸益企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
諸益企業股份有限公司 臺中市龍井區忠和里海尾路278巷41號 | 黃源昌 | 86093365 | 核准設立 |
諸益企業股份有限公司 登記地址: 臺中市龍井區忠和里海尾路278巷41號 | 負責人: 黃源昌 | 統編: 86093365 | 核准設立 |
姓名 吳淑櫻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳淑櫻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
先施皮鞋店 臺北市中正區武昌街1段16巷23號1樓 | 魏吳淑櫻 | 01085667 | 歇業 - 獨資 |
玉光企業社 雲林縣古坑鄉永光村光華路120巷29號一樓 | 吳淑櫻 | 25489365 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080097581) |
八吉坊 臺北市中山區樂群二路202號 | 吳淑櫻 | 48736634 | 廢止 - 獨資 |
今流行皮鞋店 新竹市東區中正里中正路84號1樓 | 魏吳淑櫻 | 66887401 | 歇業 - 獨資 |
樺樹服飾屋 臺南市善化區東關里中興路22號 | 盧吳淑櫻 | 72166676 | 歇業 - 獨資 |
晶點流行服飾 高雄市三民區安宜里綏遠2街143號1樓 | 吳淑櫻 | 78689320 | 核准設立 - 獨資 |
松恒股份有限公司 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 | 吳淑櫻 | 84362651 | 核准設立 |
先施皮鞋店 登記地址: 臺北市中正區武昌街1段16巷23號1樓 | 負責人: 魏吳淑櫻 | 統編: 01085667 | 歇業 - 獨資 |
玉光企業社 登記地址: 雲林縣古坑鄉永光村光華路120巷29號一樓 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 25489365 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080097581) |
八吉坊 登記地址: 臺北市中山區樂群二路202號 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 48736634 | 廢止 - 獨資 |
今流行皮鞋店 登記地址: 新竹市東區中正里中正路84號1樓 | 負責人: 魏吳淑櫻 | 統編: 66887401 | 歇業 - 獨資 |
樺樹服飾屋 登記地址: 臺南市善化區東關里中興路22號 | 負責人: 盧吳淑櫻 | 統編: 72166676 | 歇業 - 獨資 |
晶點流行服飾 登記地址: 高雄市三民區安宜里綏遠2街143號1樓 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 78689320 | 核准設立 - 獨資 |
松恒股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區祥順一街112巷106號2樓 | 負責人: 吳淑櫻 | 統編: 84362651 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳淑櫻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
|