張美莉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張美莉的職稱是董事, 持有股份數是11500, 公司名稱是金豐建設股份有限公司, 統一編號是86124923.
董監事資料集 資料集的 張美莉 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張美莉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2672 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1773 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2672 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1773 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 86124923 |
[ 搜尋所有相關: 張美莉 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 22821327 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 金豐建設股份有限公司 | 統一編號: 22821327 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 金豐建設 ... ]
根據姓名 張美莉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張美莉 ...) | 敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,災難 | 敍述的主要人物: 陳惠玲 張美莉 | 發佈日期: 2014/04/21 | 故事摘要: 陳惠玲是臺中市消防大隊中港分隊的鳳凰救護志工分隊長,志工沒有酬勞,所有資源都需要善心人士捐贈贊助,身為分隊長的他,資源招募就成了他的工作與責任。張美莉則是鳳凰救護志工副分隊長,九二一大地震發生後看到國... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
| 處分日期: 20190902 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20191106 | 處分字號: 108年府勞條字1080218951號 | 違反法規內容: 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| (中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 新美豐印染化學股份有限公司 | 統一編號: 35459306 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 詠美建設股份有限公司 | 統一編號: 53860838 @ 董監事資料集 |
敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,災難 | 敍述的主要人物: 陳惠玲 張美莉 | 發佈日期: 2014/04/21 | 故事摘要: 陳惠玲是臺中市消防大隊中港分隊的鳳凰救護志工分隊長,志工沒有酬勞,所有資源都需要善心人士捐贈贊助,身為分隊長的他,資源招募就成了他的工作與責任。張美莉則是鳳凰救護志工副分隊長,九二一大地震發生後看到國... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
處分日期: 20190902 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20191106 | 處分字號: 108年府勞條字1080218951號 | 違反法規內容: 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
(中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 新美豐印染化學股份有限公司 | 統一編號: 35459306 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 詠美建設股份有限公司 | 統一編號: 53860838 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張美莉 ... ]
名稱 金豐建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 金豐建設)
金豐建設股份有限公司 登記地址: 新北市三重區龍濱路2號 | 負責人: 劉櫻玉 | 統編: 86124923 | 核准設立 |
金豐建設股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路五九0號二樓之二 | 統編: 22821327 | 解散 |
金豐建設股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市新興區七賢一路251號11樓 | 負責人: 鄭林麗子 | 統編: 23114027 | 核准設立 |
姓名 張美莉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張美莉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
莉昇企業行 高雄市大社區觀音里文信街103號1樓 | 張美莉 | 13325023 | 核准設立 - 獨資 |
欣恆企業社 新北市板橋區莒光路133巷24號1樓 | 張美莉 | 01960771 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1128164493) |
勝耀車行 宜蘭縣羅東鎮樹林里純精路三段三號一樓 | 張美莉 | 13659787 | 歇業 - 獨資 |
豐田農藥肥料行 雲林縣西螺鎮福田里社口路二之二號 | 張美莉 | 15605294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100003203) |
禾基實業股份有限公司 苗栗縣造橋鄉大西村2鄰慈聖路2段257巷25號1樓 | 張美莉 | 16683938 | 核准設立 |
穎哲營造有限公司 屏東縣屏東市勝豐里萬安街1號1樓 | 張美莉 | 16962678 | 核准設立 |
弘霖玻璃企業社 彰化縣福興鄉福寶村新生路40之33號 | 張美莉 | 17310438 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820148) |
鋐通企業社 臺中市太平區新坪里中山路三段一四0號一樓 | 張美莉 | 17394817 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050862880) |
莉昇企業行 登記地址: 高雄市大社區觀音里文信街103號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 13325023 | 核准設立 - 獨資 |
欣恆企業社 登記地址: 新北市板橋區莒光路133巷24號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 01960771 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1128164493) |
勝耀車行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮樹林里純精路三段三號一樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 13659787 | 歇業 - 獨資 |
豐田農藥肥料行 登記地址: 雲林縣西螺鎮福田里社口路二之二號 | 負責人: 張美莉 | 統編: 15605294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100003203) |
禾基實業股份有限公司 登記地址: 苗栗縣造橋鄉大西村2鄰慈聖路2段257巷25號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 16683938 | 核准設立 |
穎哲營造有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市勝豐里萬安街1號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 16962678 | 核准設立 |
弘霖玻璃企業社 登記地址: 彰化縣福興鄉福寶村新生路40之33號 | 負責人: 張美莉 | 統編: 17310438 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820148) |
鋐通企業社 登記地址: 臺中市太平區新坪里中山路三段一四0號一樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 17394817 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050862880) |
[ 查詢所有 張美莉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|