林永
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林永的職稱是董事, 持有股份數是800000, 公司名稱是民展企業有限公司, 統一編號是86527475.
無其他 民展企業 資料。
[ 搜尋所有 民展企業 ... ]
根據姓名 林永 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林永 ...) | 1 | 開放時間: 未開放。 | 現狀: 建築狀況良好,結構完整。 | 歷史沿革: 員林張氏追遠堂位於彰化縣員林鎮大明里大饒路845巷6號,該地區自清代以來舊稱「火燒莊」。員林在彰化發展甚早,雍正8年(西元1730年)已有「員林仔庄」漢人聚落,乾隆12年(西元1747年)出現「員林子... @ 文資局歷史建築 |
| 鄉鎮: 安平區 | 景點縣市: 臺南市 | 緯度: 22.993404 | 經度: 120.164704 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
| 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺中市政府 | 指定登錄理由: 1、具高度歷史、藝術或科學價值:本宅建物落於龍井區山腳里,又稱「林大厝」,主人林永尚為福建水陸提督,為林文察麾下部將的十八大老之一,因在閩浙各地戰功彪炳,受封昭武將軍,該宅於光緒二年(1878)興建,... @ 文資局古蹟 |
| 片長: 3:1 | 影片分類: 政策 | 授權單位: 農業部秘書處 | 影片簡介: 「讓馬蘭變成林下經濟,真的是超高興的!從農業的種植開始,把三峽藍染變成品牌,又可以保持三峽大自然的原生狀態,這就是一定的成就。」。。劉永豐常常被身邊的人稱作是「馬藍的活字典」,出生於三峽的他,栽進藍染... @ 農業虛擬博物館 |
| 電話: +886-6-2259041 | 開放時間: 週一~週日11:30–20:00 | 分類: 地方小吃、伴手好禮 | 消費分類: 美食 | 708 臺南市安平區延平街84號 @ 臺南餐飲 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
1 | 開放時間: 未開放。 | 現狀: 建築狀況良好,結構完整。 | 歷史沿革: 員林張氏追遠堂位於彰化縣員林鎮大明里大饒路845巷6號,該地區自清代以來舊稱「火燒莊」。員林在彰化發展甚早,雍正8年(西元1730年)已有「員林仔庄」漢人聚落,乾隆12年(西元1747年)出現「員林子... @ 文資局歷史建築 |
鄉鎮: 安平區 | 景點縣市: 臺南市 | 緯度: 22.993404 | 經度: 120.164704 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺中市政府 | 指定登錄理由: 1、具高度歷史、藝術或科學價值:本宅建物落於龍井區山腳里,又稱「林大厝」,主人林永尚為福建水陸提督,為林文察麾下部將的十八大老之一,因在閩浙各地戰功彪炳,受封昭武將軍,該宅於光緒二年(1878)興建,... @ 文資局古蹟 |
片長: 3:1 | 影片分類: 政策 | 授權單位: 農業部秘書處 | 影片簡介: 「讓馬蘭變成林下經濟,真的是超高興的!從農業的種植開始,把三峽藍染變成品牌,又可以保持三峽大自然的原生狀態,這就是一定的成就。」。。劉永豐常常被身邊的人稱作是「馬藍的活字典」,出生於三峽的他,栽進藍染... @ 農業虛擬博物館 |
電話: +886-6-2259041 | 開放時間: 週一~週日11:30–20:00 | 分類: 地方小吃、伴手好禮 | 消費分類: 美食 | 708 臺南市安平區延平街84號 @ 臺南餐飲 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 林永 ... ]
民展企業有限公司工廠 | 地址: 彰化縣伸港鄉七嘉村中華路499巷65號 | 電話: 04-799-2288 |
民展企業有限公司 | 地址: 彰化縣和美鎮彰美路四段102號 | 電話: 04-756-7233 |
名稱 民展企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 民展企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
民展企業有限公司 彰化縣和美鎮中圍里彰新路三段632巷104弄7號 | 林永 | 86527475 | 核准設立 |
民展企業行 臺中市烏日區九德里長春街373巷5號1樓 | 賴文通 | 13424092 | 歇業 - 獨資 |
民展企業有限公司 桃園市平鎮區復旦里忠孝路三九號 | | 44963073 | 撤銷 (文號: 1989-12-15 字 第078372540號) |
民展企業有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮中圍里彰新路三段632巷104弄7號 | 負責人: 林永 | 統編: 86527475 | 核准設立 |
民展企業行 登記地址: 臺中市烏日區九德里長春街373巷5號1樓 | 負責人: 賴文通 | 統編: 13424092 | 歇業 - 獨資 |
民展企業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區復旦里忠孝路三九號 | 統編: 44963073 | 撤銷 (文號: 1989-12-15 字 第078372540號) |
姓名 林永 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林永)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永甲食品有限公司 雲林縣虎尾鎮廉使里永興南九路27-9號1樓 | 林永甲 | 54250665 | 核准設立 |
升永商店 金門縣烈嶼鄉林湖村東林55號 | 林永昇 | 31589341 | 核准設立 - 獨資 |
林永棋自營計程車行 宜蘭縣頭城鎮竹安里竹安路62―8號 | 林永棋 | 02383117 | 核准設立 - 獨資 |
永林冷氣行 高雄市鳳山區新強里武營路230巷12號1樓 | 林永強 | 08528961 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11262522800) |
永昇燈飾行 臺中市潭子區栗林里人和路216巷160號1樓 | 林永堂 | 13426958 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108618021) |
林永山果菜行 新北市土城區青雲路61號 | 林永山 | 17043313 | 核准設立 - 獨資 |
永星汽車材料行 雲林縣斗南鎮西岐里建國二路17號1樓 | 林永聰 | 18341846 | 核准設立 - 獨資 |
永一企業社 雲林縣古坑鄉棋盤村棋山九五號之三、一樓 | 林永祥 | 21449201 | 核准設立 - 獨資 |
永甲食品有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮廉使里永興南九路27-9號1樓 | 負責人: 林永甲 | 統編: 54250665 | 核准設立 |
升永商店 登記地址: 金門縣烈嶼鄉林湖村東林55號 | 負責人: 林永昇 | 統編: 31589341 | 核准設立 - 獨資 |
林永棋自營計程車行 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮竹安里竹安路62―8號 | 負責人: 林永棋 | 統編: 02383117 | 核准設立 - 獨資 |
永林冷氣行 登記地址: 高雄市鳳山區新強里武營路230巷12號1樓 | 負責人: 林永強 | 統編: 08528961 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11262522800) |
永昇燈飾行 登記地址: 臺中市潭子區栗林里人和路216巷160號1樓 | 負責人: 林永堂 | 統編: 13426958 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108618021) |
林永山果菜行 登記地址: 新北市土城區青雲路61號 | 負責人: 林永山 | 統編: 17043313 | 核准設立 - 獨資 |
永星汽車材料行 登記地址: 雲林縣斗南鎮西岐里建國二路17號1樓 | 負責人: 林永聰 | 統編: 18341846 | 核准設立 - 獨資 |
永一企業社 登記地址: 雲林縣古坑鄉棋盤村棋山九五號之三、一樓 | 負責人: 林永祥 | 統編: 21449201 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林永 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|