溫在政
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名溫在政的職稱是監察人, 持有股份數是150, 公司名稱是惠政股份有限公司, 統一編號是86636564.
根據名稱 惠政 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 惠政 ...) | 發布日期: Mon, 29 Apr 2019 01:32:33 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=85252 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
| 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 勝安國際股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺中市 | 裁處時間: 2023-02-06 | 違反時間: 2023-01-17 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 地址: 臺中市西屯區文心路、市政北五路 | 充電站: Y | 站數: 1 | 聯絡資訊: | 備註: @ 電動車輛Easy Go-全台電動汽車租賃據點及充電站位置 |
| 範圍: 市政北一路~市政路 | 收費時段: 每日08:00~20:00 | 收費資訊: 每日每次20元 | 西屯區 | 備註: 臺中市議會周邊道路機車收費區 @ 臺中市路邊停車收費路段 |
| 統一編號: 50809041 | 電話號碼: 0913000366 | 臺中市西區民龍里英才路512號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠政農協有限公司 | 統一編號: 50809041 @ 董監事資料集 |
| Tel: 886-2-27645858 | Name: 雅柏精緻旅館 | Grade: | Serviceinfo: 自転車フレンドリー旅宿 | Parkinginfo: Parking Space:Car 0、Motorcycle 0、Truck 0 @ 旅館民宿(日文版)-觀光資訊資料庫 |
| 電話: 886-2-27645858 | 地址: 臺北市松山區南京東路五段319、321、323、325、327、329、331號 | 級別: | 服務資訊: 自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 位於臺北市的旅館 @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
發布日期: Mon, 29 Apr 2019 01:32:33 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=85252 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 勝安國際股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺中市 | 裁處時間: 2023-02-06 | 違反時間: 2023-01-17 @ 列管事業污染源裁處資料 |
地址: 臺中市西屯區文心路、市政北五路 | 充電站: Y | 站數: 1 | 聯絡資訊: | 備註: @ 電動車輛Easy Go-全台電動汽車租賃據點及充電站位置 |
範圍: 市政北一路~市政路 | 收費時段: 每日08:00~20:00 | 收費資訊: 每日每次20元 | 西屯區 | 備註: 臺中市議會周邊道路機車收費區 @ 臺中市路邊停車收費路段 |
統一編號: 50809041 | 電話號碼: 0913000366 | 臺中市西區民龍里英才路512號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠政農協有限公司 | 統一編號: 50809041 @ 董監事資料集 |
Tel: 886-2-27645858 | Name: 雅柏精緻旅館 | Grade: | Serviceinfo: 自転車フレンドリー旅宿 | Parkinginfo: Parking Space:Car 0、Motorcycle 0、Truck 0 @ 旅館民宿(日文版)-觀光資訊資料庫 |
電話: 886-2-27645858 | 地址: 臺北市松山區南京東路五段319、321、323、325、327、329、331號 | 級別: | 服務資訊: 自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 位於臺北市的旅館 @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 惠政 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 政模股份有限公司 | 統一編號: 86815497 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 政模股份有限公司 | 統一編號: 86815497 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 溫在政 ... ]
程惠政中醫診所 | 地址: 台北市萬華區中華路一段170號2樓 | 電話: 02-2388-2397 |
名稱 惠政 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 惠政)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠政農協有限公司 臺中市西區民龍里英才路512號3樓 | 徐淑惠 | 50809041 | 核准設立 |
惠政工程行 雲林縣元長鄉頂寮村中坑路1-23號一樓 | 戰銘坤 | 72414937 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070026701) |
惠政平價商店 苗栗縣西湖鄉湖東村九鄰一0之二號 | 林淑憲 | 78543753 | 核准設立 - 獨資 |
惠政企業有限公司 高雄市苓雅區輔仁路151巷26號 | | 76349331 | 撤銷 (文號: 1996-11-6 建二公字 第121561號) |
惠政企業有限公司 高雄市新興區新江里南華橫二107號 | | 76349347 | 撤銷 (文號: 1996-11-6 建二公字 第121561 號) |
惠政股份有限公司 屏東縣內埔鄉龍泉村原勝路一四一號 | | 86636564 | 廢止 (文號: 2007-2-14 經授中字 第0963472666號) |
惠政農協有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里英才路512號3樓 | 負責人: 徐淑惠 | 統編: 50809041 | 核准設立 |
惠政工程行 登記地址: 雲林縣元長鄉頂寮村中坑路1-23號一樓 | 負責人: 戰銘坤 | 統編: 72414937 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070026701) |
惠政平價商店 登記地址: 苗栗縣西湖鄉湖東村九鄰一0之二號 | 負責人: 林淑憲 | 統編: 78543753 | 核准設立 - 獨資 |
惠政企業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路151巷26號 | 統編: 76349331 | 撤銷 (文號: 1996-11-6 建二公字 第121561號) |
惠政企業有限公司 登記地址: 高雄市新興區新江里南華橫二107號 | 統編: 76349347 | 撤銷 (文號: 1996-11-6 建二公字 第121561 號) |
惠政股份有限公司 登記地址: 屏東縣內埔鄉龍泉村原勝路一四一號 | 統編: 86636564 | 廢止 (文號: 2007-2-14 經授中字 第0963472666號) |
[ 查詢所有 惠政 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|