陳俊卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳俊卿的職稱是監察人, 持有股份數是2500, 公司名稱是通聯建設股份有限公司, 統一編號是86644092.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 通聯建設股份有限公司 | 統一編號: 86644092 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 通聯建設股份有限公司 | 統一編號: 86644092 |
[ 搜尋所有相關: 陳俊卿 @ 董監事資料集 ]
無其他 通聯建設 資料。
[ 搜尋所有 通聯建設 ... ]
根據姓名 陳俊卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳俊卿 ...) | (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 高俊宏 Jun-Hon Kao | 桃園市 | 場域: 廣場 | 桃園市龍潭區三林段中正路500號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)雕塑藝術家王秀杞/石雕藝術家陳瑤芳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
| (中華民國)雕塑藝術家王秀杞/石雕藝術家陳瑤芳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 03-3322592#8709 | 是否收費: N | 活動地點: 大溪區太武新村22號 | 開始日期: 20210130 | 結束日期: 20210328 | 發起單位: 溫小姐 | 主辦單位: 指導單位:桃園市政府、桃園市議會;主辦單位:桃園市政府文化局;執行單位:融意設計 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 講座資訊 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
高俊宏 Jun-Hon Kao | 桃園市 | 場域: 廣場 | 桃園市龍潭區三林段中正路500號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)雕塑藝術家王秀杞/石雕藝術家陳瑤芳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
(中華民國)雕塑藝術家王秀杞/石雕藝術家陳瑤芳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 03-3322592#8709 | 是否收費: N | 活動地點: 大溪區太武新村22號 | 開始日期: 20210130 | 結束日期: 20210328 | 發起單位: 溫小姐 | 主辦單位: 指導單位:桃園市政府、桃園市議會;主辦單位:桃園市政府文化局;執行單位:融意設計 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 陳俊卿 ... ]
名稱 通聯建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 通聯建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
通聯建設股份有限公司 臺中市沙鹿區洛泉里中山路一四九之一號 | | 86644092 | 解散 (文號: 1994-11-28 建三戊字 第083468928號) |
通聯建設股份有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區洛泉里中山路一四九之一號 | 統編: 86644092 | 解散 (文號: 1994-11-28 建三戊字 第083468928號) |
姓名 陳俊卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳俊卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿卿簡餐小吃店 嘉義市西區竹圍里友愛路252號一樓 | 陳俊卿 | 18285020 | 歇業 - 獨資 |
俊發企業有限公司 新北市新莊區四維路一五二巷一八號三樓 | 陳俊卿 | 23556607 | 核准設立 |
俊秀服裝行 臺南市七股區頂山里127號1樓 | 陳俊卿 | 70907246 | 歇業 - 獨資 |
陳鴻益商店 新北市土城區中正路2段76號 | 陳俊卿 | 33279504 | 歇業 - 獨資 |
黑人衛生工程 南投縣竹山鎮桂林里竹山路二之三○號 | 陳俊卿 | 06139473 | 核准設立 - 獨資 |
正展機械工程行 嘉義縣太保市過溝村瓦厝二之五號 | 陳俊卿 | 06324929 | 歇業 - 獨資 |
遊天資訊社 臺南市南區新興里健康路2段36號1樓 | 陳俊卿 | 13585738 | 核准停業 - 獨資 |
巧郡企業有限公司 臺南市北區育成路28號1樓 | 陳俊卿 | 16691867 | 核准設立 |
阿卿簡餐小吃店 登記地址: 嘉義市西區竹圍里友愛路252號一樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 18285020 | 歇業 - 獨資 |
俊發企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區四維路一五二巷一八號三樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 23556607 | 核准設立 |
俊秀服裝行 登記地址: 臺南市七股區頂山里127號1樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 70907246 | 歇業 - 獨資 |
陳鴻益商店 登記地址: 新北市土城區中正路2段76號 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 33279504 | 歇業 - 獨資 |
黑人衛生工程 登記地址: 南投縣竹山鎮桂林里竹山路二之三○號 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 06139473 | 核准設立 - 獨資 |
正展機械工程行 登記地址: 嘉義縣太保市過溝村瓦厝二之五號 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 06324929 | 歇業 - 獨資 |
遊天資訊社 登記地址: 臺南市南區新興里健康路2段36號1樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 13585738 | 核准停業 - 獨資 |
巧郡企業有限公司 登記地址: 臺南市北區育成路28號1樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 16691867 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳俊卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
|