謝素琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝素琴的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是幸富企業有限公司, 統一編號是86785613.
| 證書期限: 2026/11/01 | 商品名稱: 吸頂燈 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 幸富企業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2026/11/01 | 商品名稱: 吸頂燈 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 幸富企業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 幸富企業 ... ]
根據姓名 謝素琴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝素琴 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 天成貿易股份有限公司 | 統一編號: 04203983 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 實昱企業股份有限公司 | 統一編號: 22429463 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 鼎和實業股份有限公司 | 統一編號: 24208629 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0916-306-829 | 機構負責人姓名: 謝素琴 | 機構代碼: B40500001 | 機構種類: B4 | 地址全址: 新竹市東區科園里民享一街112號之1 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 天成貿易股份有限公司 | 統一編號: 04203983 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 實昱企業股份有限公司 | 統一編號: 22429463 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 鼎和實業股份有限公司 | 統一編號: 24208629 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝素琴 ... ]
名稱 幸富企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 幸富企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
幸富企業有限公司 新北市三重區後竹圍街278號1樓 | 謝素琴 | 86785613 | 核准設立 |
幸富企業有限公司 新北市中和區中山路二段三五一號二樓 | | 34147475 | 解散 (文號: 1990-1-19 建三戊字 第079114861號) |
幸富企業有限公司 登記地址: 新北市三重區後竹圍街278號1樓 | 負責人: 謝素琴 | 統編: 86785613 | 核准設立 |
幸富企業有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路二段三五一號二樓 | 統編: 34147475 | 解散 (文號: 1990-1-19 建三戊字 第079114861號) |
姓名 謝素琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝素琴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛來商號 屏東縣枋寮鄉地利村建興路246號 | 謝素琴 | 08066124 | 歇業 - 獨資 |
富利堡商行 高雄市岡山區後協里大義二路314號1樓 | 邱謝素琴 | 14461165 | 歇業 - 獨資 |
精紡服飾行 臺北市萬華區萬大路424巷20號4樓 | 唐謝素琴 | 15941584 | 歇業 - 獨資 |
紳富美容百貨精品行 高雄市前鎮區瑞東里瑞隆路453號1樓 | 謝素琴 | 18111231 | 歇業 - 獨資 |
夷冰園食品行 高雄市岡山區後協里大義二路312號1樓 | 邱謝素琴 | 19673786 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962346000) |
實永有限公司 高雄市鹽埕區大義街100號1樓 | 謝素琴 | 24684088 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-28) |
勤力企業社 嘉義市東區新店里義教西路12之1號一樓 | 謝素琴 | 25754997 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030170701) |
美化人生臉部美容沙龍護膚工作室 新竹縣竹北市十興里文信路395號 | 謝素琴 | 30107444 | 核准設立 - 獨資 |
愛來商號 登記地址: 屏東縣枋寮鄉地利村建興路246號 | 負責人: 謝素琴 | 統編: 08066124 | 歇業 - 獨資 |
富利堡商行 登記地址: 高雄市岡山區後協里大義二路314號1樓 | 負責人: 邱謝素琴 | 統編: 14461165 | 歇業 - 獨資 |
精紡服飾行 登記地址: 臺北市萬華區萬大路424巷20號4樓 | 負責人: 唐謝素琴 | 統編: 15941584 | 歇業 - 獨資 |
紳富美容百貨精品行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞東里瑞隆路453號1樓 | 負責人: 謝素琴 | 統編: 18111231 | 歇業 - 獨資 |
夷冰園食品行 登記地址: 高雄市岡山區後協里大義二路312號1樓 | 負責人: 邱謝素琴 | 統編: 19673786 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962346000) |
實永有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區大義街100號1樓 | 負責人: 謝素琴 | 統編: 24684088 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-28) |
勤力企業社 登記地址: 嘉義市東區新店里義教西路12之1號一樓 | 負責人: 謝素琴 | 統編: 25754997 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030170701) |
美化人生臉部美容沙龍護膚工作室 登記地址: 新竹縣竹北市十興里文信路395號 | 負責人: 謝素琴 | 統編: 30107444 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝素琴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
|