林炳興
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林炳興的職稱是監察人, 持有股份數是600, 公司名稱是崇峻股份有限公司, 統一編號是86817690.
根據名稱 崇峻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 崇峻 ...) | 敍述者: 國立東華大學歷史系故事島團隊(張宜珊,莊詠惠,黃家慧) | 上傳者: 許雅涵 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/17 | 故事摘要: 王崇峻長期投身於慈善事業,定期捐款給花蓮禪光育幼院及財團法人慈惠愛心基金會。慈惠愛心基金會就在美崙工業區內,離王崇峻任教的花蓮教育大學很近,因此王崇峻在機緣巧合下與基金會有了接觸。該會發行「慈惠愛心雜... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)吳峻德 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳峻德 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 登錄日期: 1100414 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 開放時間: 每日開放 | | 電話: 886-37-996100 | 地址: 苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 廠商地址: 新北市板橋區民族路87號8樓 | 評優良廠商依據之規定: 公共工程金質獎頒發作業要點 | 獎勵起始日期: 1130101 | 獎勵終止日期: 1131231 | 備註: 第23屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」佳作獲獎工程,公告日起獎勵1年。 @ 優良廠商名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6710000 | 所代表法人: | 崇峻工程顧問有限公司 | 統一編號: 12915205 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 隆昌醫療儀器有限公司 | 統一編號: 50843266 @ 董監事資料集 |
敍述者: 國立東華大學歷史系故事島團隊(張宜珊,莊詠惠,黃家慧) | 上傳者: 許雅涵 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/17 | 故事摘要: 王崇峻長期投身於慈善事業,定期捐款給花蓮禪光育幼院及財團法人慈惠愛心基金會。慈惠愛心基金會就在美崙工業區內,離王崇峻任教的花蓮教育大學很近,因此王崇峻在機緣巧合下與基金會有了接觸。該會發行「慈惠愛心雜... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)吳峻德 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳峻德 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
登錄日期: 1100414 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
開放時間: 每日開放 | | 電話: 886-37-996100 | 地址: 苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
廠商地址: 新北市板橋區民族路87號8樓 | 評優良廠商依據之規定: 公共工程金質獎頒發作業要點 | 獎勵起始日期: 1130101 | 獎勵終止日期: 1131231 | 備註: 第23屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」佳作獲獎工程,公告日起獎勵1年。 @ 優良廠商名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6710000 | 所代表法人: | 崇峻工程顧問有限公司 | 統一編號: 12915205 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 隆昌醫療儀器有限公司 | 統一編號: 50843266 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 崇峻 ... ]
無其他 林炳興 資料。
[ 搜尋所有 林炳興 ... ]
崇峻針織有限公司 | 地址: 新北市樹林區中華路379巷42號2樓 | 電話: 02-8685-8838 |
崇峻工程顧問有限公司 | 地址: 嘉義縣太保市太保三路128號 | 電話: 05-362-5303 |
名稱 崇峻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 崇峻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
崇峻工程顧問有限公司 新北市板橋區民族路87號8樓 | 林福華 | 12915205 | 核准設立 |
崇峻科技有限公司 臺北市士林區延平北路6段216之1號4樓 | 李宜勳 | 54168292 | 核准設立 |
崇峻實業有限公司 彰化縣大村鄉大橋村中山路三段57巷21號1樓 | 江明勲 | 54519121 | 核准設立 |
崇峻工程有限公司 桃園市平鎮區湧光里中豐路山頂段330號 (1樓) | 林柏宏 | 69638595 | 核准設立 |
崇峻有限公司 臺中市西區台中港路一段一六○號三七樓 | | 16360711 | 解散 (088年11月03日 經88中字 第088979233號) |
崇峻企業有限公司 臺北市士林區永平街45號1樓 | | 27995249 | 解散 (核准解散日期: 2013-03-28) |
崇峻股份有限公司 臺中市太平區太平里永豐路一九五巷十三號 | | 86817690 | 解散 (文號: 1995-5-26 建三癸字 第084343240號) |
崇峻工程顧問有限公司 登記地址: 新北市板橋區民族路87號8樓 | 負責人: 林福華 | 統編: 12915205 | 核准設立 |
崇峻科技有限公司 登記地址: 臺北市士林區延平北路6段216之1號4樓 | 負責人: 李宜勳 | 統編: 54168292 | 核准設立 |
崇峻實業有限公司 登記地址: 彰化縣大村鄉大橋村中山路三段57巷21號1樓 | 負責人: 江明勲 | 統編: 54519121 | 核准設立 |
崇峻工程有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區湧光里中豐路山頂段330號 (1樓) | 負責人: 林柏宏 | 統編: 69638595 | 核准設立 |
崇峻有限公司 登記地址: 臺中市西區台中港路一段一六○號三七樓 | 統編: 16360711 | 解散 (088年11月03日 經88中字 第088979233號) |
崇峻企業有限公司 登記地址: 臺北市士林區永平街45號1樓 | 統編: 27995249 | 解散 (核准解散日期: 2013-03-28) |
崇峻股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區太平里永豐路一九五巷十三號 | 統編: 86817690 | 解散 (文號: 1995-5-26 建三癸字 第084343240號) |
[ 查詢所有 崇峻 ... ]
姓名 林炳興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 林炳興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
方圓園藝 南投縣草屯鎮平林里健行路21號一樓 | 林炳興 | 38881594 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030001854) |
方圓園藝 登記地址: 南投縣草屯鎮平林里健行路21號一樓 | 負責人: 林炳興 | 統編: 38881594 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030001854) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
|