林世斌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林世斌的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是雷讓科技有限公司, 統一編號是86838695.
| 統一編號: 86838695 | 電話號碼: 03-5723919 | 新竹市東區光復路二段298巷9弄7號1樓 |
統一編號: 86838695 | 電話號碼: 03-5723919 | 新竹市東區光復路二段298巷9弄7號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 林世斌 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 雷讓科技 資料。
[ 搜尋所有 雷讓科技 ... ]
根據姓名 林世斌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林世斌 ...) | (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林世斌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林世斌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 合慶木業有限公司 | 統一編號: 01129834 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 北鎮機電有限公司 | 統一編號: 27708823 @ 董監事資料集 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林世斌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林世斌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 合慶木業有限公司 | 統一編號: 01129834 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 北鎮機電有限公司 | 統一編號: 27708823 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林世斌 ... ]
雷讓科技有限公司 | 地址: 新竹市光復路二段812巷8弄5號1樓 | 電話: 03-572-3919 |
名稱 雷讓科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 雷讓科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雷讓科技有限公司 新竹市東區光復路二段298巷9弄7號1樓 | 林世斌 | 86838695 | 核准設立 |
雷讓科技有限公司 登記地址: 新竹市東區光復路二段298巷9弄7號1樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 86838695 | 核准設立 |
姓名 林世斌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林世斌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
斌仔餐館 桃園市桃園區大樹里桃鶯路367號(1樓) | 林世斌 | 87414702 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119016172) |
全盛世茶業股份有限公司 臺中市和平區梨山里中正路49之2號2樓 | 林世斌 | 61872668 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-27) |
合慶木業有限公司 臺北市大同區寧夏路93號 | 林世斌 | 01129834 | 核准設立 |
力大行 嘉義市東區短竹里彌陀路238巷66弄2號一樓 | 林世斌 | 09119508 | 歇業 - 獨資 |
尚臣企業行 臺南市永康區塩行里正南五街289巷102號2樓 | 林世斌 | 09564583 | 歇業 - 獨資 |
泉鑫工程行 高雄市小港區松華路468號 | 林世斌 | 10231022 | 核准設立 - 獨資 |
勁竹打字行 新竹市東區建功里光復路二段二九八巷五弄九號一樓 | 林世斌 | 18213259 | 歇業 - 獨資 |
台勝商行 嘉義市西區導民里民生南路45號一樓 | 林世斌 | 19390605 | 歇業 - 獨資 |
斌仔餐館 登記地址: 桃園市桃園區大樹里桃鶯路367號(1樓) | 負責人: 林世斌 | 統編: 87414702 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119016172) |
全盛世茶業股份有限公司 登記地址: 臺中市和平區梨山里中正路49之2號2樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 61872668 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-27) |
合慶木業有限公司 登記地址: 臺北市大同區寧夏路93號 | 負責人: 林世斌 | 統編: 01129834 | 核准設立 |
力大行 登記地址: 嘉義市東區短竹里彌陀路238巷66弄2號一樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 09119508 | 歇業 - 獨資 |
尚臣企業行 登記地址: 臺南市永康區塩行里正南五街289巷102號2樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 09564583 | 歇業 - 獨資 |
泉鑫工程行 登記地址: 高雄市小港區松華路468號 | 負責人: 林世斌 | 統編: 10231022 | 核准設立 - 獨資 |
勁竹打字行 登記地址: 新竹市東區建功里光復路二段二九八巷五弄九號一樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 18213259 | 歇業 - 獨資 |
台勝商行 登記地址: 嘉義市西區導民里民生南路45號一樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 19390605 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林世斌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
|