簡慶裕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡慶裕的職稱是董事長, 持有股份數是3500, 公司名稱是艾利吉股份有限公司, 統一編號是86948861.
董監事資料集 資料集的 簡慶裕 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 簡慶裕 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5080 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5080 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
[ 搜尋所有相關: 簡慶裕 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86948861 | 電話號碼: 03-9585888 | 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 |
統一編號: 86948861 | 電話號碼: 03-9585888 | 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 簡慶裕 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 艾利吉 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 艾利吉 ...) | 英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 2015/11/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2017/03/16 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Tray | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 20151115 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170316 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
| 英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 1988/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/11/14 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 19880805 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19861114 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 宜蘭縣壯圍鄉壯東段五五一地號 | 營利事業統一編號: 53825690 | 管制編號: G3506266 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 2015/11/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2017/03/16 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Tray | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 20151115 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170316 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 1988/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/11/14 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 19880805 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19861114 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 宜蘭縣壯圍鄉壯東段五五一地號 | 營利事業統一編號: 53825690 | 管制編號: G3506266 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
[ 搜尋所有 艾利吉 ... ]
根據姓名 簡慶裕 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 簡慶裕 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 128000 | 所代表法人: 台灣慶齡木業有限公司 | 青木坊文創股份有限公司 | 統一編號: 52580330 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 臺南市仁德區717二仁路1段315巷50號 | 成立日期: 0940514 | 理事長: 簡慶裕 @ 全國性人民團體名冊 |
| 主要產品: 114染整 | 統一編號: 90268485 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣五結鄉鎮安村西河一路35號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永詮通股份有限公司 | 統一編號: 16162064 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 126000 | 所代表法人: | 艾利潔股份有限公司 | 統一編號: 90268485 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128000 | 所代表法人: 台灣慶齡木業有限公司 | 青木坊文創股份有限公司 | 統一編號: 52580330 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺南市仁德區717二仁路1段315巷50號 | 成立日期: 0940514 | 理事長: 簡慶裕 @ 全國性人民團體名冊 |
主要產品: 114染整 | 統一編號: 90268485 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣五結鄉鎮安村西河一路35號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永詮通股份有限公司 | 統一編號: 16162064 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 126000 | 所代表法人: | 艾利潔股份有限公司 | 統一編號: 90268485 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 簡慶裕 ... ]
名稱 艾利吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 艾利吉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾利吉股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 | 簡慶裕 | 86948861 | 核准設立 |
艾利吉股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 | 負責人: 簡慶裕 | 統編: 86948861 | 核准設立 |
姓名 簡慶裕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 簡慶裕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾利潔股份有限公司 宜蘭縣五結鄉鎮安村西河一路35號 | 簡慶裕 | 90268485 | 核准設立 |
艾利潔股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣五結鄉鎮安村西河一路35號 | 負責人: 簡慶裕 | 統編: 90268485 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|