李建志
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李建志的職稱是董事, 持有股份數是1000, 公司名稱是艾利吉股份有限公司, 統一編號是86948861.
董監事資料集 資料集的 李建志 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李建志 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5080 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5080 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
[ 搜尋所有相關: 李建志 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86948861 | 電話號碼: 03-9585888 | 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 |
統一編號: 86948861 | 電話號碼: 03-9585888 | 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李建志 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 艾利吉 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 艾利吉 ...) | 英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 2015/11/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2017/03/16 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Tray | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 20151115 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170316 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
| 英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 1988/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/11/14 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 19880805 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19861114 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 宜蘭縣壯圍鄉壯東段五五一地號 | 營利事業統一編號: 53825690 | 管制編號: G3506266 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 2015/11/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2017/03/16 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Tray | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 20151115 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170316 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 1988/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/11/14 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 19880805 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19861114 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 宜蘭縣壯圍鄉壯東段五五一地號 | 營利事業統一編號: 53825690 | 管制編號: G3506266 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
[ 搜尋所有 艾利吉 ... ]
根據姓名 李建志 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李建志 ...) | 食品業者登錄字號: K-200037380-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 苗栗縣大湖鄉中正路99號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 主要產品: 285家用電器 | 統一編號: 72067417 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區東橋里自強路127號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 0970116657 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 大漿果、核果 | 證書效期: 2025/12/31 | 高雄市三民區本武里11鄰昭良街105號7樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 管理人電話: 06-2333420 | 預計收容村里: 大橋里、西橋里、周邊居民 | 適用災害類別: 水災 | 臺南市永康區 | 大橋里 | 大橋三街230號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 晟利紙器股份有限公司 | 統一編號: 23690386 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 威強電工業電腦股份有限公司 | 百視美股份有限公司 | 統一編號: 24410671 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 良健開發股份有限公司 | 統一編號: 25001890 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 遠昌展業有限公司 | 統一編號: 25124464 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: K-200037380-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 苗栗縣大湖鄉中正路99號 @ 食品業者登錄資料集 |
主要產品: 285家用電器 | 統一編號: 72067417 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區東橋里自強路127號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 0970116657 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 大漿果、核果 | 證書效期: 2025/12/31 | 高雄市三民區本武里11鄰昭良街105號7樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
管理人電話: 06-2333420 | 預計收容村里: 大橋里、西橋里、周邊居民 | 適用災害類別: 水災 | 臺南市永康區 | 大橋里 | 大橋三街230號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 晟利紙器股份有限公司 | 統一編號: 23690386 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 威強電工業電腦股份有限公司 | 百視美股份有限公司 | 統一編號: 24410671 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 良健開發股份有限公司 | 統一編號: 25001890 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 遠昌展業有限公司 | 統一編號: 25124464 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李建志 ... ]
名稱 艾利吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 艾利吉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾利吉股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 | 簡慶裕 | 86948861 | 核准設立 |
艾利吉股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 | 負責人: 簡慶裕 | 統編: 86948861 | 核准設立 |
姓名 李建志 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李建志)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建志事業有限公司 臺北市士林區承德路4段188號3樓 | 李建志 | 53403349 | 核准設立 |
安蕊實業股份有限公司 新北市蘆洲區集賢路222之6號10樓 | 李建志 | 29104010 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-25) |
建康肉品行 臺南市安平區億載里郡平路454號5樓之4 | 李建志 | 47954941 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070029479) |
宇星生活館 宜蘭縣宜蘭市南津里建蘭南路226號 | 李建志 | 92650016 | 核准設立 - 獨資 |
朝心工程行 新北市淡水區新春街65巷10號14樓 | 李建志 | 02497575 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118170494) |
立行起重行 新北市三重區重安街79號1樓(不得佔用停車空間) | 李建志 | 10525238 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078121698) |
亮必潔清潔企業社 新北市中和區民享街10之2號 | 李建志 | 41389032 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045241552) |
建康肉品行 臺南市安平區億載里郡平路454號5樓之4 | 李建志 | 47786446 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061120402) |
建志事業有限公司 登記地址: 臺北市士林區承德路4段188號3樓 | 負責人: 李建志 | 統編: 53403349 | 核准設立 |
安蕊實業股份有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區集賢路222之6號10樓 | 負責人: 李建志 | 統編: 29104010 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-25) |
建康肉品行 登記地址: 臺南市安平區億載里郡平路454號5樓之4 | 負責人: 李建志 | 統編: 47954941 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070029479) |
宇星生活館 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市南津里建蘭南路226號 | 負責人: 李建志 | 統編: 92650016 | 核准設立 - 獨資 |
朝心工程行 登記地址: 新北市淡水區新春街65巷10號14樓 | 負責人: 李建志 | 統編: 02497575 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118170494) |
立行起重行 登記地址: 新北市三重區重安街79號1樓(不得佔用停車空間) | 負責人: 李建志 | 統編: 10525238 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078121698) |
亮必潔清潔企業社 登記地址: 新北市中和區民享街10之2號 | 負責人: 李建志 | 統編: 41389032 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045241552) |
建康肉品行 登記地址: 臺南市安平區億載里郡平路454號5樓之4 | 負責人: 李建志 | 統編: 47786446 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061120402) |
[ 查詢所有 李建志 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
|