吳政勳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳政勳的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是艾利吉股份有限公司, 統一編號是86948861.
董監事資料集 資料集的 吳政勳 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳政勳 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5080 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5080 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 艾利吉股份有限公司 | 統一編號: 86948861 |
[ 搜尋所有相關: 吳政勳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86948861 | 電話號碼: 03-9585888 | 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 |
統一編號: 86948861 | 電話號碼: 03-9585888 | 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳政勳 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 艾利吉 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 艾利吉 ...) | 英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 2015/11/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2017/03/16 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Tray | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 20151115 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170316 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
| 英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 1988/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/11/14 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 19880805 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19861114 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 宜蘭縣壯圍鄉壯東段五五一地號 | 營利事業統一編號: 53825690 | 管制編號: G3506266 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 2015/11/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2017/03/16 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Tray | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 | 有效日期: 20151115 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170316 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 8888750018, 8888750513, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣柯惠股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Kendall" Argyle Edlich Gastric Lavage Trays | 許可證字號: 衛署醫器輸字第012981號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 1988/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/11/14 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "SHERWOOD" ARGYLE EDLICH SUMP WOUND DRAIN | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002670號 | 有效日期: 19880805 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19861114 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 宜蘭縣壯圍鄉壯東段五五一地號 | 營利事業統一編號: 53825690 | 管制編號: G3506266 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
[ 搜尋所有 艾利吉 ... ]
根據姓名 吳政勳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳政勳 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 吳政勳, 潘佳河, 吳安宇 | 證書號碼: 200623 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 寬頻有線通訊系統技術發展四年計畫 | 專利發明人: 吳政勳, 吳安宇 | 證書號碼: 220603 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 李逸仙、吳政勳、吳安宇 | 證書號碼: @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 寬頻無線通訊關鍵技術發展計畫 | 專利發明人: 吳政勳、潘佳河、吳安宇 | 證書號碼: @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 全IP寬頻網路系統與服務技術發展計畫-全IP電信等級視訊應用整合系統技術 | 專利發明人: 吳政勳 吳安宇 | 證書號碼: @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 浤政能源有限公司 | 統一編號: 91023571 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 80615789 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新義南路23號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 264光電材料及元件、269其他電子零組件、272通訊傳播設備、284照明設備及配備 | 統一編號: 84476681 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里中山路二段三四四號四樓 @ 登記工廠名錄 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 吳政勳, 潘佳河, 吳安宇 | 證書號碼: 200623 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 寬頻有線通訊系統技術發展四年計畫 | 專利發明人: 吳政勳, 吳安宇 | 證書號碼: 220603 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 李逸仙、吳政勳、吳安宇 | 證書號碼: @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 寬頻無線通訊關鍵技術發展計畫 | 專利發明人: 吳政勳、潘佳河、吳安宇 | 證書號碼: @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 全IP寬頻網路系統與服務技術發展計畫-全IP電信等級視訊應用整合系統技術 | 專利發明人: 吳政勳 吳安宇 | 證書號碼: @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 浤政能源有限公司 | 統一編號: 91023571 @ 董監事資料集 |
主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 80615789 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新義南路23號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 264光電材料及元件、269其他電子零組件、272通訊傳播設備、284照明設備及配備 | 統一編號: 84476681 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里中山路二段三四四號四樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 吳政勳 ... ]
名稱 艾利吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 艾利吉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾利吉股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 | 簡慶裕 | 86948861 | 核准設立 |
艾利吉股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉義成路三段352號1樓 | 負責人: 簡慶裕 | 統編: 86948861 | 核准設立 |
姓名 吳政勳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳政勳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
政友健康能源有限公司 屏東縣恆春鎮大光里7鄰大光路61-3號1樓 | 吳政勳 | 90339279 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-08) |
浤政能源有限公司 屏東縣恆春鎮大光里大光路61-3號一樓 | 吳政勳 | 91023571 | 核准設立 |
大發青草店 臺北市南港區南港路3段189號1樓 | 吳政勳 | 04832857 | 撤銷 - 獨資 |
佳宏工業社 彰化縣彰化市石牌里維新莊12鄰3號 | 吳政勳 | 08365586 | 撤銷 - 獨資 |
中福飲食店 桃園縣中壢市忠福里福州二街471號1樓 | 吳政勳 | 09975426 | 廢止 - 獨資 |
璉寶書報社 臺南市東區龍山里崇善路158號4樓 | 吳政勳 | 17579693 | 核准設立 - 獨資 |
康妮咖啡坊 新北市土城區裕民路114巷12號 | 吳政勳 | 20014447 | 核准停業 - 獨資 |
祥順禮儀社 雲林縣四湖鄉四湖村中山東路七五號 | 吳政勳 | 20049207 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030038160) |
政友健康能源有限公司 登記地址: 屏東縣恆春鎮大光里7鄰大光路61-3號1樓 | 負責人: 吳政勳 | 統編: 90339279 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-08) |
浤政能源有限公司 登記地址: 屏東縣恆春鎮大光里大光路61-3號一樓 | 負責人: 吳政勳 | 統編: 91023571 | 核准設立 |
大發青草店 登記地址: 臺北市南港區南港路3段189號1樓 | 負責人: 吳政勳 | 統編: 04832857 | 撤銷 - 獨資 |
佳宏工業社 登記地址: 彰化縣彰化市石牌里維新莊12鄰3號 | 負責人: 吳政勳 | 統編: 08365586 | 撤銷 - 獨資 |
中福飲食店 登記地址: 桃園縣中壢市忠福里福州二街471號1樓 | 負責人: 吳政勳 | 統編: 09975426 | 廢止 - 獨資 |
璉寶書報社 登記地址: 臺南市東區龍山里崇善路158號4樓 | 負責人: 吳政勳 | 統編: 17579693 | 核准設立 - 獨資 |
康妮咖啡坊 登記地址: 新北市土城區裕民路114巷12號 | 負責人: 吳政勳 | 統編: 20014447 | 核准停業 - 獨資 |
祥順禮儀社 登記地址: 雲林縣四湖鄉四湖村中山東路七五號 | 負責人: 吳政勳 | 統編: 20049207 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030038160) |
[ 查詢所有 吳政勳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|