何遠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何遠的職稱是在中華民國境內負責人/代表人, 持有股份數是0, 公司名稱是美商德樂道科技有限公司, 統一編號是89144873.
無其他 美商德樂道科技 資料。
[ 搜尋所有 美商德樂道科技 ... ]
根據姓名 何遠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何遠 ...) | 1 | 開放時間: | 現狀: 1.正立面多處灰壁剝落,磚體外露。
2.洋樓內部滲漬嚴重,木構件潮濕、腐朽。
3.左前房大型植株攀附致壁體破損。 | 歷史沿革: 洋樓創建人為何敬永(1879-1930),「何永」為其慣用稱呼。何敬永家族出洋史約始於清咸豐至同治年間(1851-1874),由何敬永之祖父何遠迎出洋至菲律賓發展,起初先於宿霧從事勞務工作,工資雖微薄... @ 文資局歷史建築 |
| 鄉鎮: 北投區 | 景點縣市: 臺北市 | 緯度: 25.136362 | 經度: 121.502740 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
| 名稱: 蔡明海 | 開放時間: 預約制 | 電話: 08-8324761 | 地址: 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽新路25號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 處分日期: 20221031 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20221213 | 處分字號: 勞局納字第11101826962號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 阿迪克數位科技股份有限公司 | 統一編號: 13024075 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 通亞國際股份有限公司 | 統一編號: 16333911 @ 董監事資料集 |
1 | 開放時間: | 現狀: 1.正立面多處灰壁剝落,磚體外露。
2.洋樓內部滲漬嚴重,木構件潮濕、腐朽。
3.左前房大型植株攀附致壁體破損。 | 歷史沿革: 洋樓創建人為何敬永(1879-1930),「何永」為其慣用稱呼。何敬永家族出洋史約始於清咸豐至同治年間(1851-1874),由何敬永之祖父何遠迎出洋至菲律賓發展,起初先於宿霧從事勞務工作,工資雖微薄... @ 文資局歷史建築 |
鄉鎮: 北投區 | 景點縣市: 臺北市 | 緯度: 25.136362 | 經度: 121.502740 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
名稱: 蔡明海 | 開放時間: 預約制 | 電話: 08-8324761 | 地址: 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽新路25號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
處分日期: 20221031 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20221213 | 處分字號: 勞局納字第11101826962號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 阿迪克數位科技股份有限公司 | 統一編號: 13024075 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 通亞國際股份有限公司 | 統一編號: 16333911 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何遠 ... ]
名稱 美商德樂道科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 美商德樂道科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美商德樂道科技有限公司 桃園市中壢區民治二街28之2號4樓 | 何遠 | 89144873 | 核准登記 |
美商德樂道科技有限公司 登記地址: 桃園市中壢區民治二街28之2號4樓 | 負責人: 何遠 | 統編: 89144873 | 核准登記 |
姓名 何遠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 何遠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
為遠資訊社 新竹市東區關新里關新路19巷67號三樓 | 何遠 | 91174417 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120003628) |
遠音資訊社 新竹市東區關新里關新路19巷67號三樓 | 何遠 | 93065225 | 核准設立 - 獨資 |
立昌裱褙行 雲林縣斗六市信義里公正街六號 | 何遠鴻 | 06157653 | 核准設立 - 獨資 |
凱湧實業有限公司 臺北市中山區中山北路2段42巷34號2樓 | 何遠榮 | 23155785 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-25) |
代伯拉精品店 臺北市萬華區西寧南路72號之1,5樓 | 何遠芳 | 48691051 | 歇業 - 獨資 |
樺赫企業股份有限公司 桃園縣龜山鄉萬壽路二段412-1號8樓 | 何遠湘 | 53395256 | 核准設立 |
那間文創國際有限公司 臺北市中正區齊東街68號1樓 | 何遠芳 | 54657926 | 解散 (核准解散日期: 2017-03-28) |
巧月工程行 臺中市后里區眉山里甲后路三段200巷32弄31號 | 何遠葉 | 72521958 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881888) |
為遠資訊社 登記地址: 新竹市東區關新里關新路19巷67號三樓 | 負責人: 何遠 | 統編: 91174417 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120003628) |
遠音資訊社 登記地址: 新竹市東區關新里關新路19巷67號三樓 | 負責人: 何遠 | 統編: 93065225 | 核准設立 - 獨資 |
立昌裱褙行 登記地址: 雲林縣斗六市信義里公正街六號 | 負責人: 何遠鴻 | 統編: 06157653 | 核准設立 - 獨資 |
凱湧實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段42巷34號2樓 | 負責人: 何遠榮 | 統編: 23155785 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-25) |
代伯拉精品店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路72號之1,5樓 | 負責人: 何遠芳 | 統編: 48691051 | 歇業 - 獨資 |
樺赫企業股份有限公司 登記地址: 桃園縣龜山鄉萬壽路二段412-1號8樓 | 負責人: 何遠湘 | 統編: 53395256 | 核准設立 |
那間文創國際有限公司 登記地址: 臺北市中正區齊東街68號1樓 | 負責人: 何遠芳 | 統編: 54657926 | 解散 (核准解散日期: 2017-03-28) |
巧月工程行 登記地址: 臺中市后里區眉山里甲后路三段200巷32弄31號 | 負責人: 何遠葉 | 統編: 72521958 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881888) |
[ 查詢所有 何遠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|