李秀秀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李秀秀的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是薪業有限公司, 統一編號是89151439.
根據名稱 薪業 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 薪業 ...) | 職務小類別名稱: 業務人員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市不限 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 公司名稱: 能多潔股份有限公司 | 應徵截止日期: 20240602 | 職缺更新日期: 20240402 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| 職務小類別名稱: 業務主管 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中山區 | 工作經驗: 5年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 懷思科技股份有限公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240826 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 薪業企業股份有限公司 | 統一編號: 86213495 @ 董監事資料集 |
| 事務所名稱: 薪業記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣鹿港鎮頂草路四段389號 | 電話: 04-77***77 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00361號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 薪業記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣鹿港鎮頂草路四段389號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00361號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
職務小類別名稱: 業務人員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市不限 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 公司名稱: 能多潔股份有限公司 | 應徵截止日期: 20240602 | 職缺更新日期: 20240402 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
職務小類別名稱: 業務主管 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中山區 | 工作經驗: 5年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 懷思科技股份有限公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240826 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 薪業企業股份有限公司 | 統一編號: 86213495 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 薪業記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣鹿港鎮頂草路四段389號 | 電話: 04-77***77 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00361號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 薪業記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣鹿港鎮頂草路四段389號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00361號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
[ 搜尋所有 薪業 ... ]
根據姓名 李秀秀 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 李秀秀 ...) | 敍述者: 林正士 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族,愛,生老病死/退休,節慶育樂,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/03 | 故事摘要: 李秀秀和先生陳書毅由臺灣到金門定居,他們先在珠山賃居並開設民宿,最後索性買下一棟珠山古厝定居,並依自己建築專長設計改建成傳統金門閩南式古厝,成為一個宜居又現代的環保建築。珠山聚落的傳統珠山燈會,最早起... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 吳鼎信 | 金門縣 | 場域: 學校 | 893-01 金門縣金城鎮光前路94號 @ 文化部公共藝術 |
| 開始時間: 2021/10/23 | 結束時間: 2021/11/22 | 電話: 886-934059722 | 金門縣 | 地點: 金門縣 金寧鄉 | 地址: 金門和平紀念園區(金門縣金寧鄉頂林路上)主會場 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: 作品周邊皆有停車空間 | 描述: 藝術家范承宗將金門特有的古代生物「鱟」的運用木造結構將其轉化爲巨型的「龍宮」裝置,進入其中如同可以感受到寧靜與平和請感受其具有儀式感的空間氛圍。日本籍藝術家長友大輔(DAISUKE NAGAMOTO)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 作者: 李秀秀, 陳書毅編著 | 出版機構: 里埕設計工坊 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 471 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97176-1-8 (精裝, NT$1000, 471面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
敍述者: 林正士 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族,愛,生老病死/退休,節慶育樂,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/03 | 故事摘要: 李秀秀和先生陳書毅由臺灣到金門定居,他們先在珠山賃居並開設民宿,最後索性買下一棟珠山古厝定居,並依自己建築專長設計改建成傳統金門閩南式古厝,成為一個宜居又現代的環保建築。珠山聚落的傳統珠山燈會,最早起... @ 國民記憶庫故事資料 |
吳鼎信 | 金門縣 | 場域: 學校 | 893-01 金門縣金城鎮光前路94號 @ 文化部公共藝術 |
開始時間: 2021/10/23 | 結束時間: 2021/11/22 | 電話: 886-934059722 | 金門縣 | 地點: 金門縣 金寧鄉 | 地址: 金門和平紀念園區(金門縣金寧鄉頂林路上)主會場 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: 作品周邊皆有停車空間 | 描述: 藝術家范承宗將金門特有的古代生物「鱟」的運用木造結構將其轉化爲巨型的「龍宮」裝置,進入其中如同可以感受到寧靜與平和請感受其具有儀式感的空間氛圍。日本籍藝術家長友大輔(DAISUKE NAGAMOTO)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
作者: 李秀秀, 陳書毅編著 | 出版機構: 里埕設計工坊 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 471 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97176-1-8 (精裝, NT$1000, 471面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 李秀秀 ... ]
名稱 薪業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 薪業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
薪業有限公司 雲林縣臺西鄉海南村民族路30巷25之9號 | 李秀秀 | 89151439 | 核准設立 |
聯合國際薪業有限公司 宜蘭縣五結鄉大吉村三吉一路81巷56號1樓 | 江品華 | 24247411 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-08) |
薪業工程行 新北市中和區中正路736號14樓之3 | 翁金鐸 | 72863455 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128180497) |
森南薪業行 高雄市鹽埕區光榮街92號 | 沈秀戀 | 79433500 | 歇業 - 獨資 |
薪業國際貿易有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段148號5樓之7 | | 89636498 | 撤銷 (文號: 2001-10-18 府建商字 第90144350號) |
薪業工程行 新北市泰山區福興三街164號7樓 | 翁金鐸 | 02488560 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068118694) |
薪業企業股份有限公司 臺中市大里區金城里塗城路義成巷一三之一號 | | 86213495 | 撤銷 (文號: 1997-3-31 建三管字 第086402809號) |
薪業有限公司 登記地址: 雲林縣臺西鄉海南村民族路30巷25之9號 | 負責人: 李秀秀 | 統編: 89151439 | 核准設立 |
聯合國際薪業有限公司 登記地址: 宜蘭縣五結鄉大吉村三吉一路81巷56號1樓 | 負責人: 江品華 | 統編: 24247411 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-08) |
薪業工程行 登記地址: 新北市中和區中正路736號14樓之3 | 負責人: 翁金鐸 | 統編: 72863455 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128180497) |
森南薪業行 登記地址: 高雄市鹽埕區光榮街92號 | 負責人: 沈秀戀 | 統編: 79433500 | 歇業 - 獨資 |
薪業國際貿易有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段148號5樓之7 | 統編: 89636498 | 撤銷 (文號: 2001-10-18 府建商字 第90144350號) |
薪業工程行 登記地址: 新北市泰山區福興三街164號7樓 | 負責人: 翁金鐸 | 統編: 02488560 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068118694) |
薪業企業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區金城里塗城路義成巷一三之一號 | 統編: 86213495 | 撤銷 (文號: 1997-3-31 建三管字 第086402809號) |
[ 查詢所有 薪業 ... ]
姓名 李秀秀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李秀秀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
臻秀髮型室 新北市中和區秀朗路3段142號1樓 | 李秀秀 | 10040017 | 核准設立 - 獨資 |
保洲農產果菜行 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢2段313巷17弄25之12號2樓 | 李秀秀 | 13255574 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
里埕設計工坊 金門縣金城鎮珠沙里珠山35號 | 李秀秀 | 26183145 | 核准設立 - 獨資 |
保萊果菜行 桃園市中壢區五福里志廣路42號1樓 | 李秀秀 | 31565376 | 核准設立 - 合夥 |
里埕號 金門縣金城鎮珠沙里珠山35號 | 李秀秀 | 37858552 | 核准設立 - 獨資 |
埔里潘桌椅出租行 南投縣埔里鎮北梅里梅子路11號 | 李秀秀 | 38885120 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030003224) |
臻秀髮型室 登記地址: 新北市中和區秀朗路3段142號1樓 | 負責人: 李秀秀 | 統編: 10040017 | 核准設立 - 獨資 |
保洲農產果菜行 登記地址: 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢2段313巷17弄25之12號2樓 | 負責人: 李秀秀 | 統編: 13255574 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
里埕設計工坊 登記地址: 金門縣金城鎮珠沙里珠山35號 | 負責人: 李秀秀 | 統編: 26183145 | 核准設立 - 獨資 |
保萊果菜行 登記地址: 桃園市中壢區五福里志廣路42號1樓 | 負責人: 李秀秀 | 統編: 31565376 | 核准設立 - 合夥 |
里埕號 登記地址: 金門縣金城鎮珠沙里珠山35號 | 負責人: 李秀秀 | 統編: 37858552 | 核准設立 - 獨資 |
埔里潘桌椅出租行 登記地址: 南投縣埔里鎮北梅里梅子路11號 | 負責人: 李秀秀 | 統編: 38885120 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030003224) |
[ 查詢所有 李秀秀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
|