黃明山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃明山的職稱是監察人, 持有股份數是25000, 公司名稱是三漣機電企業有限公司, 統一編號是89258930.
無其他 三漣機電企業 資料。
[ 搜尋所有 三漣機電企業 ... ]
根據姓名 黃明山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃明山 ...) | (中華民國)黃明山 | 活動起始日期: 2024/06/17 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃明山 | 活動起始日期: 2024/06/17 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 331育樂用品、210橡膠製品 | 統一編號: 73718022 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南興里民生北街171號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 121成衣 | 統一編號: 73718022 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南興里民生北街116號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 明臻興業有限公司 | 統一編號: 90583370 @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: D-202258251-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台南市東山區東中里福安街 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 雪山傳奇農場股份有限公司 | 統一編號: 90897766 @ 董監事資料集 |
| 敍述者: | 上傳者: 楊士央 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/07/19 | 故事摘要: 因為喜歡音樂,黃明山大學時加入國樂社。國北師畢業後被分發到三芝國小服務,為了繼續跟魏德棟老師學古箏,每周來回騎3小時的機車到臺北臥龍街學習。18年前,校方鼓勵他在學校成立古箏社團,因為自己非音樂科班出... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)黃明山 | 活動起始日期: 2024/06/17 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃明山 | 活動起始日期: 2024/06/17 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 331育樂用品、210橡膠製品 | 統一編號: 73718022 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南興里民生北街171號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 121成衣 | 統一編號: 73718022 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南興里民生北街116號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 明臻興業有限公司 | 統一編號: 90583370 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: D-202258251-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台南市東山區東中里福安街 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 雪山傳奇農場股份有限公司 | 統一編號: 90897766 @ 董監事資料集 |
敍述者: | 上傳者: 楊士央 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/07/19 | 故事摘要: 因為喜歡音樂,黃明山大學時加入國樂社。國北師畢業後被分發到三芝國小服務,為了繼續跟魏德棟老師學古箏,每周來回騎3小時的機車到臺北臥龍街學習。18年前,校方鼓勵他在學校成立古箏社團,因為自己非音樂科班出... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 黃明山 ... ]
名稱 三漣機電企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三漣機電企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三漣機電企業有限公司 高雄市小港區立群路142號5樓 | | 89258930 | 解散 (文號: 2000-1-4 建二公字 第08260300號) |
三漣機電企業有限公司 登記地址: 高雄市小港區立群路142號5樓 | 統編: 89258930 | 解散 (文號: 2000-1-4 建二公字 第08260300號) |
姓名 黃明山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃明山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正黃明山自營計程車行 新北市板橋區僑中一街102巷5弄12之4號5樓 | 黃明山 | 01924179 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235236) |
黃明山自營計程車行 新北市永和區保平路52號2樓 | 黃明山 | 02352732 | 核准設立 - 獨資 |
明山企業社 臺南市歸仁區南興里民生北街116號1樓 | 黃明山 | 73718022 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060014585) |
文華商行 彰化縣員林市黎明里光明街140號 | 黃明山 | 60302710 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060817234) |
明山土木包工業 屏東縣高樹鄉司馬村和美巷3號1F | 黃明山 | 07999871 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10524485400) |
明山書局 嘉義市東區中庄里台林街79巷12號一樓 | 黃明山 | 65278008 | 核准設立 - 獨資 |
明山種苗行 新北市萬里區萬里加投67之7號 | 黃明山 | 82129686 | 歇業 - 獨資 |
明賜機車行 嘉義縣水上鄉民生村忠孝街七五號 | 黃明山 | 87970947 | 核准設立 - 獨資 |
正黃明山自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區僑中一街102巷5弄12之4號5樓 | 負責人: 黃明山 | 統編: 01924179 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235236) |
黃明山自營計程車行 登記地址: 新北市永和區保平路52號2樓 | 負責人: 黃明山 | 統編: 02352732 | 核准設立 - 獨資 |
明山企業社 登記地址: 臺南市歸仁區南興里民生北街116號1樓 | 負責人: 黃明山 | 統編: 73718022 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060014585) |
文華商行 登記地址: 彰化縣員林市黎明里光明街140號 | 負責人: 黃明山 | 統編: 60302710 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060817234) |
明山土木包工業 登記地址: 屏東縣高樹鄉司馬村和美巷3號1F | 負責人: 黃明山 | 統編: 07999871 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10524485400) |
明山書局 登記地址: 嘉義市東區中庄里台林街79巷12號一樓 | 負責人: 黃明山 | 統編: 65278008 | 核准設立 - 獨資 |
明山種苗行 登記地址: 新北市萬里區萬里加投67之7號 | 負責人: 黃明山 | 統編: 82129686 | 歇業 - 獨資 |
明賜機車行 登記地址: 嘉義縣水上鄉民生村忠孝街七五號 | 負責人: 黃明山 | 統編: 87970947 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃明山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|