王月嬌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王月嬌的職稱是董事, 持有股份數是2700000, 公司名稱是呂霖有限公司, 統一編號是89329055.
根據名稱 呂霖 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 呂霖 ...) | 英文品名: KERORIN POWDERS "J.C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第016040號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/05/05 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 有效日期: 2019/05/25 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) | 劑型: 散劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASPIRIN;;CAFFEINE | 製造商名稱: 正長生化學製藥股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: KERORIN POWDERS "J.C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第016040號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
| 英文品名: KERORIN POWDERS "J.C.S." | 適應症: 退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) | 劑型: 散劑 | 包裝: 塑膠袋盒裝 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASPIRIN;;CAFFEINE | 申請商名稱: 正長生化學製藥股份有限公司 | 有效日期: 20190525 @ 未註銷藥品許可證資料集 |
| 英文品名: KERORIN POWDERS "J.C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第016040號 @ 藥品仿單或外盒資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 希穎創意行銷有限公司 | 統一編號: 53309750 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 愛喜康生醫有限公司 | 統一編號: 94019164 @ 董監事資料集 |
英文品名: KERORIN POWDERS "J.C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第016040號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/05/05 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 有效日期: 2019/05/25 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) | 劑型: 散劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASPIRIN;;CAFFEINE | 製造商名稱: 正長生化學製藥股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: KERORIN POWDERS "J.C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第016040號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
英文品名: KERORIN POWDERS "J.C.S." | 適應症: 退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) | 劑型: 散劑 | 包裝: 塑膠袋盒裝 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASPIRIN;;CAFFEINE | 申請商名稱: 正長生化學製藥股份有限公司 | 有效日期: 20190525 @ 未註銷藥品許可證資料集 |
英文品名: KERORIN POWDERS "J.C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第016040號 @ 藥品仿單或外盒資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 希穎創意行銷有限公司 | 統一編號: 53309750 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 愛喜康生醫有限公司 | 統一編號: 94019164 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 呂霖 ... ]
根據姓名 王月嬌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王月嬌 ...) | (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 臺灣荷氏股份有限公司 | 統一編號: 21252918 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 伸城企業有限公司 | 統一編號: 22378372 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 宏意工業股份有限公司 | 統一編號: 23187288 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 雙鳳食品股份有限公司 | 統一編號: 23192347 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 麥智精密股份有限公司 | 統一編號: 43904365 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 富豪國際股份有限公司 | 統一編號: 70740730 @ 董監事資料集 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 臺灣荷氏股份有限公司 | 統一編號: 21252918 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 伸城企業有限公司 | 統一編號: 22378372 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 宏意工業股份有限公司 | 統一編號: 23187288 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 雙鳳食品股份有限公司 | 統一編號: 23192347 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 麥智精密股份有限公司 | 統一編號: 43904365 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 富豪國際股份有限公司 | 統一編號: 70740730 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王月嬌 ... ]
呂霖有限公司 | 地址: 新北市三重區五華街332號1樓 | 電話: 02-2857-3551 |
名稱 呂霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 呂霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
呂霖有限公司 新北市永和區民族街41巷5號4樓 | 王月嬌 | 89329055 | 核准設立 |
呂霖有限公司 登記地址: 新北市永和區民族街41巷5號4樓 | 負責人: 王月嬌 | 統編: 89329055 | 核准設立 |
姓名 王月嬌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王月嬌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
月望商行 新北市板橋區民有街121號3樓 | 王月嬌 | 91735298 | 核准設立 - 獨資 |
穩泰企業社 新北市三重區長壽西街?007號?0樓 | 王月嬌 | 02177926 | 核准設立 - 獨資 |
吉馬唱片行 彰化縣田中鎮北路里廣義路四十號一樓 | 王月嬌 | 05934780 | 核准設立 - 獨資 |
豐昇工業社 臺中市東區東門里東光園路100巷56弄7號1樓 | 王月嬌 | 06041746 | 歇業 - 合夥 |
美皇餐廳 高雄市新興區八德2路10號2樓 | 王月嬌 | 07982180 | 歇業 - 獨資 |
會英亭美食店 高雄市鼓山區哨船里哨船街67號 | 黃王月嬌 | 07987474 | 歇業 - 獨資 |
大欣金紙茶葉行 花蓮縣花蓮市國富里中山路八四五號 | 王月嬌 | 08139098 | 歇業 - 獨資 |
日峰企業社 彰化縣田中鎮東路里南北街225號 | 王月嬌 | 13282283 | 歇業 - 獨資 |
月望商行 登記地址: 新北市板橋區民有街121號3樓 | 負責人: 王月嬌 | 統編: 91735298 | 核准設立 - 獨資 |
穩泰企業社 登記地址: 新北市三重區長壽西街?007號?0樓 | 負責人: 王月嬌 | 統編: 02177926 | 核准設立 - 獨資 |
吉馬唱片行 登記地址: 彰化縣田中鎮北路里廣義路四十號一樓 | 負責人: 王月嬌 | 統編: 05934780 | 核准設立 - 獨資 |
豐昇工業社 登記地址: 臺中市東區東門里東光園路100巷56弄7號1樓 | 負責人: 王月嬌 | 統編: 06041746 | 歇業 - 合夥 |
美皇餐廳 登記地址: 高雄市新興區八德2路10號2樓 | 負責人: 王月嬌 | 統編: 07982180 | 歇業 - 獨資 |
會英亭美食店 登記地址: 高雄市鼓山區哨船里哨船街67號 | 負責人: 黃王月嬌 | 統編: 07987474 | 歇業 - 獨資 |
大欣金紙茶葉行 登記地址: 花蓮縣花蓮市國富里中山路八四五號 | 負責人: 王月嬌 | 統編: 08139098 | 歇業 - 獨資 |
日峰企業社 登記地址: 彰化縣田中鎮東路里南北街225號 | 負責人: 王月嬌 | 統編: 13282283 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王月嬌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
|