吳道昌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳道昌的職稱是監察人, 持有股份數是19713439, 所代表法人是台南生活(開曼)股份有限公司, 公司名稱是斐樂股份有限公司, 統一編號是89389341.
董監事資料集 資料集的 吳道昌 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳道昌 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19713439 | 所代表法人: 台南生活(開曼)股份有限公司 | 斐樂股份有限公司 | 統一編號: 89389341 |
[ 搜尋所有相關: 吳道昌 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89389341 | 電話號碼: 04-22325855 | 臺中市北屯區文心路四段556號2樓 |
統一編號: 89389341 | 電話號碼: 04-22325855 | 臺中市北屯區文心路四段556號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳道昌 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 斐樂 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 斐樂 ...) | 登錄日期: 1091026 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 英文品名: "MEDIPLAST" AVLOX SKIN CHIP | 許可證字號: 衛署醫器輸字第004827號 | 有效日期: 1989/08/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/08/28 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Avlox" Removable Skin Staple (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第001932號 | 有效日期: 2010/11/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/11/23 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 用于暫時連接皮膚以利癒合,為非吸收性。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 6070010130, 6070010510, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "MEDIPLAST" AVLOX SKIN CHIP | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001268號 | 有效日期: 1988/08/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1987/11/02 | 註銷理由: 製造廠名稱變更 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Avlox" Removable Skin Staple (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第001932號 | 有效日期: 20101115 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20121123 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 6070010130, 6070010510, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "MEDIPLAST" AVLOX SKIN CHIP | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001268號 | 有效日期: 19880823 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19871102 | 註銷理由: 製造廠名稱變更 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
登錄日期: 1091026 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
英文品名: "MEDIPLAST" AVLOX SKIN CHIP | 許可證字號: 衛署醫器輸字第004827號 | 有效日期: 1989/08/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/08/28 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Avlox" Removable Skin Staple (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第001932號 | 有效日期: 2010/11/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/11/23 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 用于暫時連接皮膚以利癒合,為非吸收性。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 6070010130, 6070010510, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "MEDIPLAST" AVLOX SKIN CHIP | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001268號 | 有效日期: 1988/08/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1987/11/02 | 註銷理由: 製造廠名稱變更 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Avlox" Removable Skin Staple (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第001932號 | 有效日期: 20101115 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20121123 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 6070010130, 6070010510, 以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "MEDIPLAST" AVLOX SKIN CHIP | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001268號 | 有效日期: 19880823 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19871102 | 註銷理由: 製造廠名稱變更 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 明惠貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 斐樂 ... ]
根據姓名 吳道昌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳道昌 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 吳道昌 ... ]
斐樂股份有限公司 | 地址: 台南市南區新樂路32號 | 電話: 06-264-5206 |
斐樂股份有限公司 | 地址: 台南市安平區工業區新樂路32號 | 電話: 06-264-1605 |
斐樂股份有限公司 | 地址: 台南市東區前鋒路210號5樓 | 電話: 06-275-6620 |
斐樂股份有限公司 | 地址: 台南市東區中華東路三段177號1樓 | 電話: 06-289-7228 |
FILA斐樂(高雄中山專賣店) | 地址: 高雄市新興區中山一路24號 | 電話: 07-261-1212 |
斐樂股份有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區中華五路1111號2樓 | 電話: 07-536-7982 |
斐樂股份有限公司 | 地址: 台中市大雅區清泉路28號 | 電話: 04-2569-4246 |
斐樂股份有限公司 | 地址: 新北市永和區保生路2號B1樓 | 電話: 02-8231-5213 |
斐樂股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區中山路一段152號6樓 | 電話: 02-8964-7073 |
斐樂股份有限公司 | 地址: 台北市松山區復興南路一段1號 | 電話: 02-2731-9772 |
名稱 斐樂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 斐樂)
姓名 吳道昌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 吳道昌)
良道投資股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 97357645 | 核准設立 |
冠冕全球華人股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24905408 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-30) |
恒泰策略股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區新和里仁愛街255號2樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24921630 | 核准設立 |
南得實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段15之1號15樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 42836663 | 解散 |
湯尼威爾服飾股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區中山路58號1樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 54563548 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-13) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
|