廖富美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖富美的職稱是監察人, 持有股份數是350, 公司名稱是穎豐貿易股份有限公司, 統一編號是89406469.
董監事資料集 資料集的 廖富美 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖富美 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1450 | 所代表法人: | 穎豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 89406469 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 穎豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 89406469 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 穎豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 89406469 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1450 | 所代表法人: | 穎豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 89406469 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 穎豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 89406469 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 穎豐貿易股份有限公司 | 統一編號: 89406469 |
[ 搜尋所有相關: 廖富美 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89406469 | 電話號碼: 04-23505151 | 臺中市南屯區精科中二路12號 |
統一編號: 89406469 | 電話號碼: 04-23505151 | 臺中市南屯區精科中二路12號 |
[ 搜尋所有相關: 廖富美 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 89406469 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南屯區春社里精科中二路12號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 89406469 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南屯區春社里精科中二路12號 |
[ 搜尋所有相關: 廖富美 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 穎豐貿易 資料。
[ 搜尋所有 穎豐貿易 ... ]
根據姓名 廖富美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖富美 ...) | (中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 林鑫杙;劉冠億 | 上傳者: 張建人 | 故事類別: 家庭/家族,愛,生老病死/退休,地景 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/09/14 | 故事摘要: 廖富美來到霧峰光復新村已經40多年,與丈夫經營傳統雜貨店。店址原為「供應站」,是專發配米、糧之處,當政府不再配糧後,將此地公開招標,她就標下這間店,開始經營雜貨店。早年該地區人口眾多,生意很好,直到1... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 穎昌鞋業股份有限公司 | 統一編號: 23209868 @ 董監事資料集 |
(中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 林鑫杙;劉冠億 | 上傳者: 張建人 | 故事類別: 家庭/家族,愛,生老病死/退休,地景 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/09/14 | 故事摘要: 廖富美來到霧峰光復新村已經40多年,與丈夫經營傳統雜貨店。店址原為「供應站」,是專發配米、糧之處,當政府不再配糧後,將此地公開招標,她就標下這間店,開始經營雜貨店。早年該地區人口眾多,生意很好,直到1... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)廖富美 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 穎昌鞋業股份有限公司 | 統一編號: 23209868 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廖富美 ... ]
名稱 穎豐貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 穎豐貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
穎豐貿易股份有限公司 臺中市南屯區精科中二路12號 | 邱錦廷 | 89406469 | 核准設立 |
穎豐貿易股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區精科中二路12號 | 負責人: 邱錦廷 | 統編: 89406469 | 核准設立 |
姓名 廖富美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖富美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旭一商行 高雄市鳳山區國富里凱旋路284號1樓 | 廖富美 | 13327802 | 歇業 - 獨資 |
志聖企業行 臺中市南屯區黎明里干城街283號5樓 | 廖富美 | 09325021 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030700796) |
陽光書坊 新竹縣竹北市光明三路79號1樓 | 廖富美 | 09626791 | 核准設立 - 獨資 |
隆順裁紙號 臺北市萬華區三水街29巷6號1樓 | 林廖富美 | 15356921 | 撤銷 - 獨資 |
鼎岳生物科技有限公司 臺中市北屯區平安里文心路四段482號5樓 | 廖富美 | 42661919 | 核准設立 |
龍門弘書局 桃園縣龜山鄉龍華村萬壽路1段313號1樓 | 廖富美 | 43959488 | 核准設立 - 獨資 |
京粥稻小吃店 臺中市北區賴厝里漢口路四段278號1樓 | 廖富美 | 45794650 | 歇業 - 獨資 |
中華木材加工廠 雲林縣二崙鄉田尾村犁份庄二三之三號 | 朱廖富美 | 64964487 | 撤銷 - 獨資 |
旭一商行 登記地址: 高雄市鳳山區國富里凱旋路284號1樓 | 負責人: 廖富美 | 統編: 13327802 | 歇業 - 獨資 |
志聖企業行 登記地址: 臺中市南屯區黎明里干城街283號5樓 | 負責人: 廖富美 | 統編: 09325021 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030700796) |
陽光書坊 登記地址: 新竹縣竹北市光明三路79號1樓 | 負責人: 廖富美 | 統編: 09626791 | 核准設立 - 獨資 |
隆順裁紙號 登記地址: 臺北市萬華區三水街29巷6號1樓 | 負責人: 林廖富美 | 統編: 15356921 | 撤銷 - 獨資 |
鼎岳生物科技有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平安里文心路四段482號5樓 | 負責人: 廖富美 | 統編: 42661919 | 核准設立 |
龍門弘書局 登記地址: 桃園縣龜山鄉龍華村萬壽路1段313號1樓 | 負責人: 廖富美 | 統編: 43959488 | 核准設立 - 獨資 |
京粥稻小吃店 登記地址: 臺中市北區賴厝里漢口路四段278號1樓 | 負責人: 廖富美 | 統編: 45794650 | 歇業 - 獨資 |
中華木材加工廠 登記地址: 雲林縣二崙鄉田尾村犁份庄二三之三號 | 負責人: 朱廖富美 | 統編: 64964487 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 廖富美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
|